王祥祐
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王祥祐的職稱是董事長, 持有股份數是17500, 公司名稱是國順股份有限公司, 統一編號是83563997.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 國順股份有限公司 | 統一編號: 83563997 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 國順股份有限公司 | 統一編號: 83563997 |
[ 搜尋所有相關: 王祥祐 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 國順 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 國順 ...) | 地址: 延平北路三段124號 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 粿仔街─米食的故鄉
祖先的步履,我們的家園
淡水河邊社區發展協會是由台北市大同區淡水河邊國順里以及鄰近里關心地方社區發展之仕紳共同組成,於民國八十九年十二月成立,經在多方考量後,本會決定以... | 經度座標: 121.510798 | 緯度座標: 25.0675098 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
| (中華民國)順天國小MV舞蹈社、順天國小直笛隊、東陽國小戰鼓隊、 文昌國小管樂隊、紫羅蘭爵士樂團、東森YOYO台-香蕉哥哥 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| (中華民國)順天國小MV舞蹈社、順天國小直笛隊、東陽國小戰鼓隊、 文昌國小管樂隊、紫羅蘭爵士樂團、東森YOYO台-香蕉哥哥 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)順天宮輔順將軍廟女子戰鼓隊、陳相合芊妙雙人自彈自唱組、奧里歐藝術樂集、李丹魔術、李羿萱舞蹈團、鄭可強、黃宏軒 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| (中華民國)順天宮輔順將軍廟女子戰鼓隊、陳相合芊妙雙人自彈自唱組、奧里歐藝術樂集、李丹魔術、李羿萱舞蹈團、鄭可強、黃宏軒 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)順安部落 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 公司統編: 86845746 | 新北市五股區成泰路1段2號8樓 | 設立核准日期: 19920729 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| (中華民國)顏國順 | 活動起始日期: 2024/06/12 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
地址: 延平北路三段124號 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 粿仔街─米食的故鄉
祖先的步履,我們的家園
淡水河邊社區發展協會是由台北市大同區淡水河邊國順里以及鄰近里關心地方社區發展之仕紳共同組成,於民國八十九年十二月成立,經在多方考量後,本會決定以... | 經度座標: 121.510798 | 緯度座標: 25.0675098 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
(中華民國)順天國小MV舞蹈社、順天國小直笛隊、東陽國小戰鼓隊、 文昌國小管樂隊、紫羅蘭爵士樂團、東森YOYO台-香蕉哥哥 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
(中華民國)順天國小MV舞蹈社、順天國小直笛隊、東陽國小戰鼓隊、 文昌國小管樂隊、紫羅蘭爵士樂團、東森YOYO台-香蕉哥哥 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)順天宮輔順將軍廟女子戰鼓隊、陳相合芊妙雙人自彈自唱組、奧里歐藝術樂集、李丹魔術、李羿萱舞蹈團、鄭可強、黃宏軒 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
(中華民國)順天宮輔順將軍廟女子戰鼓隊、陳相合芊妙雙人自彈自唱組、奧里歐藝術樂集、李丹魔術、李羿萱舞蹈團、鄭可強、黃宏軒 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)順安部落 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
公司統編: 86845746 | 新北市五股區成泰路1段2號8樓 | 設立核准日期: 19920729 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
(中華民國)顏國順 | 活動起始日期: 2024/06/12 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 國順 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 傳奇塗料有限公司 | 統一編號: 96826629 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 傳奇塗料有限公司 | 統一編號: 96826629 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王祥祐 ... ]
香港麗街國際造型沙龍(趙國順) | 地址: 台南市佳里區光復路307號 | 電話: 06-722-1388 |
楊國順 | 地址: 台中市豐原區建成路10號 | 電話: 04-2522-8390 |
彭國順 | 地址: 彰化縣彰化市芳草街52號 | 電話: 04-761-5639 |
國順興實業股份有限公司 | 地址: 高雄市大寮區鳳屏二路12號 | 電話: 07-703-5212 |
蘇國順 | 地址: 桃園市桃園區中正路432號 | 電話: 03-334-2595 |
國順民宿 | 地址: 花蓮縣新城鄉新城村中正路20號 | 電話: 03-861-1287 |
國順汽車修理保養場 | 地址: 嘉義縣水上鄉中山路二段507號 | 電話: 05-268-2573 |
國順機車行 | 地址: 台中市南區建成路1179號 | 電話: 04-2287-2988 |
三陽機車SYM(國順機車行) | 地址: 高雄市三民區興隆街42之1號 | 電話: 07-386-3618 |
廖國順 | 地址: 高雄市前鎮區后安路138號 | 電話: 07-812-0042 |
名稱 國順 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 國順)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
全家便利商店股份有限公司國順分公司 臺北市大同區國順里延平北路3段118號1樓 | 葉榮廷 | 28422446 | 核准設立 |
海鷗國順街製冰分廠 金門縣金湖鎮新市里國順街31號 | 李贊騰 | 77298253 | 核准設立 - 獨資 |
國順興鐵工廠 金門縣金湖鎮新市里國順街廿三號 | 邱世全 | 77304902 | 核准設立 - 獨資 |
國順商行 新北市五股區四維路68號1樓 | 林國順 | 02073534 | 核准設立 - 獨資 |
國順農產行 雲林縣西螺鎮九隆里一四號一樓 | 廖國順 | 14160105 | 核准設立 - 獨資 |
國順農產行 彰化縣永靖鄉光雲村永興路238巷28號 | 詹國順 | 26938636 | 核准設立 - 獨資 |
國順電業工程股份有限公司 雲林縣斗六市三平里北平路55巷80號 | 李順是 | 27869735 | 核准設立 |
國順汽車專業美容廠 桃園市楊梅區上湖里上湖二路38號 | 彭國順 | 48148306 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1109008848) |
全家便利商店股份有限公司國順分公司 登記地址: 臺北市大同區國順里延平北路3段118號1樓 | 負責人: 葉榮廷 | 統編: 28422446 | 核准設立 |
海鷗國順街製冰分廠 登記地址: 金門縣金湖鎮新市里國順街31號 | 負責人: 李贊騰 | 統編: 77298253 | 核准設立 - 獨資 |
國順興鐵工廠 登記地址: 金門縣金湖鎮新市里國順街廿三號 | 負責人: 邱世全 | 統編: 77304902 | 核准設立 - 獨資 |
國順商行 登記地址: 新北市五股區四維路68號1樓 | 負責人: 林國順 | 統編: 02073534 | 核准設立 - 獨資 |
國順農產行 登記地址: 雲林縣西螺鎮九隆里一四號一樓 | 負責人: 廖國順 | 統編: 14160105 | 核准設立 - 獨資 |
國順農產行 登記地址: 彰化縣永靖鄉光雲村永興路238巷28號 | 負責人: 詹國順 | 統編: 26938636 | 核准設立 - 獨資 |
國順電業工程股份有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市三平里北平路55巷80號 | 負責人: 李順是 | 統編: 27869735 | 核准設立 |
國順汽車專業美容廠 登記地址: 桃園市楊梅區上湖里上湖二路38號 | 負責人: 彭國順 | 統編: 48148306 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1109008848) |
[ 查詢所有 國順 ... ]
姓名 王祥祐 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 王祥祐)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
國順股份有限公司 臺中市潭子區大富里民族路二段301巷2之6號 | 王祥祐 | 83563997 | 核准設立 |
佑翔商行 南投縣草屯鎮山腳里民權路100號1樓 | 王祥祐 | 87293720 | 核准設立 - 獨資 |
傳奇塗料有限公司 南投縣草屯鎮民權路100號1樓 | 王祥祐 | 96826629 | 核准設立 |
國順股份有限公司 登記地址: 臺中市潭子區大富里民族路二段301巷2之6號 | 負責人: 王祥祐 | 統編: 83563997 | 核准設立 |
佑翔商行 登記地址: 南投縣草屯鎮山腳里民權路100號1樓 | 負責人: 王祥祐 | 統編: 87293720 | 核准設立 - 獨資 |
傳奇塗料有限公司 登記地址: 南投縣草屯鎮民權路100號1樓 | 負責人: 王祥祐 | 統編: 96826629 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
|