紀美華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名紀美華的職稱是董事, 持有股份數是6300000, 公司名稱是聖堂建設有限公司, 統一編號是83564877.
根據姓名 紀美華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 紀美華 ...) | (中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)王伊文;(中華民國)何淑貞;(中華民國)何瑪麗;(中華民國)吳玉華;(中華民國)李淑艾;(中華民國)邱華榮;(中華民國)紀美華;(中華民國)張少岳;(中華民國)張翊峰;(中華民國)陳昭蓉;... | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/03/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 紀美華 ... ]
名稱 聖堂建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 聖堂建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聖堂建設有限公司 臺中市龍井區田中里龍北路118巷26號1樓 | 紀美華 | 83564877 | 核准設立 |
聖堂建設有限公司 登記地址: 臺中市龍井區田中里龍北路118巷26號1樓 | 負責人: 紀美華 | 統編: 83564877 | 核准設立 |
姓名 紀美華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 紀美華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
京菱花坊 臺北市士林區通河東街1段6巷24號1樓 | 紀美華 | 25576282 | 核准設立 - 獨資 |
嘉又興廚具行 臺中市清水區?榔里鱉峰路615號 | 紀美華 | 45361491 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020716382) |
農昌農具廠有限公司 臺中市龍井區田中里龍北路118巷26號 | 紀美華 | 89731063 | 核准設立 |
京菱花坊 登記地址: 臺北市士林區通河東街1段6巷24號1樓 | 負責人: 紀美華 | 統編: 25576282 | 核准設立 - 獨資 |
嘉又興廚具行 登記地址: 臺中市清水區?榔里鱉峰路615號 | 負責人: 紀美華 | 統編: 45361491 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1020716382) |
農昌農具廠有限公司 登記地址: 臺中市龍井區田中里龍北路118巷26號 | 負責人: 紀美華 | 統編: 89731063 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9300 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 平安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00075304 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
|