林宸旭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林宸旭的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是上弘沅有限公司, 統一編號是83580258.
無其他 上弘沅 資料。
[ 搜尋所有 上弘沅 ... ]
根據姓名 林宸旭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林宸旭 ...) | (中華民國)林芝旭;(中華民國)張家蘭;(中華民國)蔡麗萍;(中華民國)林宸旭;(中華民國)陳玉芬;(中華民國)柯品承 | 活動起始日期: 2024/01/06 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林芝旭;(中華民國)張家蘭;(中華民國)蔡麗萍;(中華民國)林宸旭;(中華民國)陳玉芬;(中華民國)柯品承 | 活動起始日期: 2024/01/06 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林芝旭;(中華民國)張家蘭;(中華民國)蔡麗萍;(中華民國)林宸旭;(中華民國)陳玉芬;(中華民國)顏于婷 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林芝旭;(中華民國)張家蘭;(中華民國)蔡麗萍;(中華民國)林宸旭;(中華民國)陳玉芬;(中華民國)顏于婷 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林芝旭;(中華民國)張家蘭;(中華民國)蔡麗萍;(中華民國)林宸旭 | 活動起始日期: 2024/01/06 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林芝旭;(中華民國)張家蘭;(中華民國)蔡麗萍;(中華民國)林宸旭 | 活動起始日期: 2024/01/06 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林芝旭;(中華民國)張家蘭;(中華民國)蔡麗萍;(中華民國)林宸旭 | 活動起始日期: 2024/01/06 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林芝旭;(中華民國)張家蘭;(中華民國)蔡麗萍;(中華民國)林宸旭 | 活動起始日期: 2024/01/06 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林芝旭;(中華民國)張家蘭;(中華民國)蔡麗萍;(中華民國)林宸旭;(中華民國)陳玉芬;(中華民國)柯品承 | 活動起始日期: 2024/01/06 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林芝旭;(中華民國)張家蘭;(中華民國)蔡麗萍;(中華民國)林宸旭;(中華民國)陳玉芬;(中華民國)柯品承 | 活動起始日期: 2024/01/06 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林芝旭;(中華民國)張家蘭;(中華民國)蔡麗萍;(中華民國)林宸旭;(中華民國)陳玉芬;(中華民國)顏于婷 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林芝旭;(中華民國)張家蘭;(中華民國)蔡麗萍;(中華民國)林宸旭;(中華民國)陳玉芬;(中華民國)顏于婷 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林芝旭;(中華民國)張家蘭;(中華民國)蔡麗萍;(中華民國)林宸旭 | 活動起始日期: 2024/01/06 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林芝旭;(中華民國)張家蘭;(中華民國)蔡麗萍;(中華民國)林宸旭 | 活動起始日期: 2024/01/06 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林芝旭;(中華民國)張家蘭;(中華民國)蔡麗萍;(中華民國)林宸旭 | 活動起始日期: 2024/01/06 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林芝旭;(中華民國)張家蘭;(中華民國)蔡麗萍;(中華民國)林宸旭 | 活動起始日期: 2024/01/06 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林宸旭 ... ]
名稱 上弘沅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 上弘沅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
上弘沅有限公司 高雄市三民區陽明路239巷7號5樓 | 林宸旭 | 83580258 | 核准設立 |
上弘沅有限公司 登記地址: 高雄市三民區陽明路239巷7號5樓 | 負責人: 林宸旭 | 統編: 83580258 | 核准設立 |
姓名 林宸旭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 林宸旭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
弘育樂器行 高雄市三民區本安里清明街4號 | 林宸旭 | 67836845 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960244100) |
常嘗有限公司 高雄市三民區陽明路239巷7號5樓 | 林宸旭 | 94068740 | 核准設立 |
弘育樂器行 登記地址: 高雄市三民區本安里清明街4號 | 負責人: 林宸旭 | 統編: 67836845 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10960244100) |
常嘗有限公司 登記地址: 高雄市三民區陽明路239巷7號5樓 | 負責人: 林宸旭 | 統編: 94068740 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|