林育廷
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林育廷的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是艾泰整合行銷有限公司, 統一編號是83650562.
| 違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 艾泰整合行銷有限公司 | 裁處金額: 1200 | 主旨: 罰鍰新臺幣1200元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 一般廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺南市 | 裁處時間: 2023-02-06 | 違反時間: 2022-10-14 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 艾泰整合行銷有限公司 | 裁處金額: 1200 | 主旨: 罰鍰新臺幣1200元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 一般廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺南市 | 裁處時間: 2023-02-06 | 違反時間: 2022-10-14 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 83650562 ... ]
無其他 艾泰整合行銷 資料。
[ 搜尋所有 艾泰整合行銷 ... ]
根據姓名 林育廷 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林育廷 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 育豐營造有限公司 | 統一編號: 93626795 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 23506305 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市豐原區翁子里豐勢路一段五八五巷四二號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 特嘉財務管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16584923 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1096520 | 所代表法人: | 台明紡織股份有限公司 | 統一編號: 22373881 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 楊名國際股份有限公司 | 統一編號: 23522092 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 信閎科技有限公司 | 統一編號: 24635215 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 德鎰實業股份有限公司 | 統一編號: 24837227 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6783330 | 所代表法人: | 蓮花工業股份有限公司 | 統一編號: 27025068 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 育豐營造有限公司 | 統一編號: 93626795 @ 董監事資料集 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 23506305 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市豐原區翁子里豐勢路一段五八五巷四二號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 特嘉財務管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 16584923 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1096520 | 所代表法人: | 台明紡織股份有限公司 | 統一編號: 22373881 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 楊名國際股份有限公司 | 統一編號: 23522092 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 信閎科技有限公司 | 統一編號: 24635215 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 德鎰實業股份有限公司 | 統一編號: 24837227 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6783330 | 所代表法人: | 蓮花工業股份有限公司 | 統一編號: 27025068 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林育廷 ... ]
名稱 艾泰整合行銷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 艾泰整合行銷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
艾泰整合行銷有限公司 臺南市永康區南灣里南興路2巷3號1樓 | 林育廷 | 83650562 | 核准設立 |
艾泰整合行銷有限公司 登記地址: 臺南市永康區南灣里南興路2巷3號1樓 | 負責人: 林育廷 | 統編: 83650562 | 核准設立 |
姓名 林育廷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林育廷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宇司丹有限公司 臺中市北區健行路467號2樓 | 林育廷 | 61149406 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-19) |
鑫育機車行 新北市中和區連勝街132號 | 林育廷 | 37885410 | 核准設立 - 獨資 |
易付達資訊國際有限公司 新北市新莊區民安路288號5樓 | 林育廷 | 90040284 | 解散 (核准解散日期: 2023-09-13) |
育豐營造有限公司 新竹縣湖口鄉中正村中正六街199號 | 林育廷 | 93626795 | 核准設立 |
曼哈頓樂器行 桃園縣中壢市中原里忠勤街48號1樓 | 林育廷 | 99793735 | 歇業 - 獨資 |
時尚電子遊戲場 嘉義市西區竹圍里中興路212號一樓 | 林育廷 | 14520214 | 歇業 - 獨資 |
鋒燁興業股份有限公司 臺中市豐原區翁子里豐勢路1段585巷42號 | 林育廷 | 23506305 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-11) |
宇司丹有限公司 登記地址: 臺中市北區健行路467號2樓 | 負責人: 林育廷 | 統編: 61149406 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-19) |
鑫育機車行 登記地址: 新北市中和區連勝街132號 | 負責人: 林育廷 | 統編: 37885410 | 核准設立 - 獨資 |
易付達資訊國際有限公司 登記地址: 新北市新莊區民安路288號5樓 | 負責人: 林育廷 | 統編: 90040284 | 解散 (核准解散日期: 2023-09-13) |
育豐營造有限公司 登記地址: 新竹縣湖口鄉中正村中正六街199號 | 負責人: 林育廷 | 統編: 93626795 | 核准設立 |
曼哈頓樂器行 登記地址: 桃園縣中壢市中原里忠勤街48號1樓 | 負責人: 林育廷 | 統編: 99793735 | 歇業 - 獨資 |
時尚電子遊戲場 登記地址: 嘉義市西區竹圍里中興路212號一樓 | 負責人: 林育廷 | 統編: 14520214 | 歇業 - 獨資 |
鋒燁興業股份有限公司 登記地址: 臺中市豐原區翁子里豐勢路1段585巷42號 | 負責人: 林育廷 | 統編: 23506305 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-11) |
[ 查詢所有 林育廷 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
|