林明娟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林明娟的職稱是監察人, 持有股份數是5000, 公司名稱是佑一村股份有限公司, 統一編號是83659135.
董監事資料集 資料集的 林明娟 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林明娟 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 佑一村股份有限公司 | 統一編號: 83659135 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 佑一村股份有限公司 | 統一編號: 83659135 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 佑一村股份有限公司 | 統一編號: 83659135 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 佑一村股份有限公司 | 統一編號: 83659135 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 佑一村股份有限公司 | 統一編號: 83659135 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 佑一村股份有限公司 | 統一編號: 83659135 |
[ 搜尋所有相關: 林明娟 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 佑一村 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 佑一村 ...) | OID: 2.16.886.119.90011.100222 | 電話: 049-2320905 | 地址: 南投縣草屯鎮碧山路6號 | DN: o=佑一村股份有限公司附設南投縣私立友傑居家長照機構,l=南投縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/08/03 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-632056 | 機構負責人姓名: 徐志明 | 機構代碼: 1V1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮碧山路6號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/08/03 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-632056 | 機構負責人姓名: 徐志明 | 機構代碼: 1V1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮碧山路6號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/08/03 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-632056 | 機構負責人姓名: 徐志明 | 機構代碼: 1V1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮碧山路6號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0923-632056 | 機構負責人姓名: 徐志明 | 機構代碼: 1V1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮碧山路6號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0923-632056 | 機構負責人姓名: 徐志明 | 機構代碼: 1V1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮碧山路6號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0932575993 | 機構負責人姓名: 徐志明 | 機構代碼: 1V1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮炎峰里碧山路6號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20200803 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0932575993 | 機構負責人姓名: 徐志明 | 機構代碼: 1V1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮炎峰里碧山路6號 @ 長照ABC據點 |
OID: 2.16.886.119.90011.100222 | 電話: 049-2320905 | 地址: 南投縣草屯鎮碧山路6號 | DN: o=佑一村股份有限公司附設南投縣私立友傑居家長照機構,l=南投縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/08/03 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-632056 | 機構負責人姓名: 徐志明 | 機構代碼: 1V1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮碧山路6號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/08/03 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-632056 | 機構負責人姓名: 徐志明 | 機構代碼: 1V1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮碧山路6號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2020/08/03 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-632056 | 機構負責人姓名: 徐志明 | 機構代碼: 1V1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮碧山路6號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0923-632056 | 機構負責人姓名: 徐志明 | 機構代碼: 1V1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮碧山路6號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 0923-632056 | 機構負責人姓名: 徐志明 | 機構代碼: 1V1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮碧山路6號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0932575993 | 機構負責人姓名: 徐志明 | 機構代碼: 1V1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮炎峰里碧山路6號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20200803 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 0932575993 | 機構負責人姓名: 徐志明 | 機構代碼: 1V1000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 南投縣草屯鎮炎峰里碧山路6號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 佑一村 ... ]
根據姓名 林明娟 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 林明娟 ...) | 電話: 04-8950011 | 總機構代號: 009 | 機構代號: 0096099 | 負責人: 林明娟 | 地址: 彰化縣二林鎮斗苑路五段67號1、2樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
| 連絡電話: 04-22910210 | 文心路三段241號14樓之2 | 廠商序號: C2016070000077 @ 寵物食品業者資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 紀柏國際股份有限公司 | 統一編號: 29099656 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 和晶股份有限公司 | 統一編號: 80552145 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 浩宏實業股份有限公司 | 統一編號: 84204083 @ 董監事資料集 |
電話: 04-8950011 | 總機構代號: 009 | 機構代號: 0096099 | 負責人: 林明娟 | 地址: 彰化縣二林鎮斗苑路五段67號1、2樓 @ 金融機構基本資料查詢 |
連絡電話: 04-22910210 | 文心路三段241號14樓之2 | 廠商序號: C2016070000077 @ 寵物食品業者資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 紀柏國際股份有限公司 | 統一編號: 29099656 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 和晶股份有限公司 | 統一編號: 80552145 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 浩宏實業股份有限公司 | 統一編號: 84204083 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林明娟 ... ]
名稱 佑一村 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 佑一村)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佑一村股份有限公司 南投縣草屯鎮富寮里富春路82號2樓 | 徐志明 | 83659135 | 核准設立 |
佑一村小吃店 臺北市文山區老泉街45巷4之1號 | 王騏銘 | 26253227 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030005938) |
佑一村股份有限公司 登記地址: 南投縣草屯鎮富寮里富春路82號2樓 | 負責人: 徐志明 | 統編: 83659135 | 核准設立 |
佑一村小吃店 登記地址: 臺北市文山區老泉街45巷4之1號 | 負責人: 王騏銘 | 統編: 26253227 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030005938) |
姓名 林明娟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 林明娟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
輊盛企業社 宜蘭縣羅東鎮公正里興東路一五八號二樓 | 林明娟 | 14896274 | 歇業 - 獨資 |
韓衣時尚精品服飾 南投縣草屯鎮和平里太平路二段333號 | 林明娟 | 39919534 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110002063) |
彰化商業銀行股份有限公司水裡坑分公司 南投縣水里鄉民權路226號 | 林明娟 | 61440509 | 核准設立 |
笙豐科學器材行 臺中市北屯區北興里南京東路三段30號一樓 | 林明娟 | 77608291 | 歇業 - 獨資 |
輊盛企業社 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮公正里興東路一五八號二樓 | 負責人: 林明娟 | 統編: 14896274 | 歇業 - 獨資 |
韓衣時尚精品服飾 登記地址: 南投縣草屯鎮和平里太平路二段333號 | 負責人: 林明娟 | 統編: 39919534 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110002063) |
彰化商業銀行股份有限公司水裡坑分公司 登記地址: 南投縣水里鄉民權路226號 | 負責人: 林明娟 | 統編: 61440509 | 核准設立 |
笙豐科學器材行 登記地址: 臺中市北屯區北興里南京東路三段30號一樓 | 負責人: 林明娟 | 統編: 77608291 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 183214 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 329439 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 237369 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 552661 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 244158 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 680495 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 222 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 213 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 191 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 322 | 所代表法人: | 大隆冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00653780 |
|