李惟揚
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李惟揚的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是布萊斯有限公司, 統一編號是83683281.
| 統一編號: 83683281 | 電話號碼: 0952552262 | 新北市汐止區新台五路1段97號27樓之7之B1-3 |
統一編號: 83683281 | 電話號碼: 0952552262 | 新北市汐止區新台五路1段97號27樓之7之B1-3 |
[ 搜尋所有相關: 李惟揚 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 布萊斯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 布萊斯 ...) | (中華民國)麥可 · 阿米泰吉 Michael Armitage 等藝術家 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)麥可 · 阿米泰吉 Michael Armitage 等藝術家 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 農作物統一代碼: 00404035079600303 | 花卉類 | 多年生草本類 | 百合科 | 百合 @ 農作物統一名稱與代碼 |
| 農作物統一代碼: 00404035079300303 | 花卉類 | 多年生草本類 | 百合科 | 百合 @ 農作物統一名稱與代碼 |
| 農作物統一代碼: 00404035079200303 | 花卉類 | 多年生草本類 | 百合科 | 百合 @ 農作物統一名稱與代碼 |
| 農作物統一代碼: 00404035079100303 | 花卉類 | 多年生草本類 | 百合科 | 百合 @ 農作物統一名稱與代碼 |
| 農作物統一代碼: 00404035079000303 | 花卉類 | 多年生草本類 | 百合科 | 百合 @ 農作物統一名稱與代碼 |
| (英國)新冒險舞團 New Adventure | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
(中華民國)麥可 · 阿米泰吉 Michael Armitage 等藝術家 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)麥可 · 阿米泰吉 Michael Armitage 等藝術家 | 活動起始日期: 2024/06/29 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
農作物統一代碼: 00404035079600303 | 花卉類 | 多年生草本類 | 百合科 | 百合 @ 農作物統一名稱與代碼 |
農作物統一代碼: 00404035079300303 | 花卉類 | 多年生草本類 | 百合科 | 百合 @ 農作物統一名稱與代碼 |
農作物統一代碼: 00404035079200303 | 花卉類 | 多年生草本類 | 百合科 | 百合 @ 農作物統一名稱與代碼 |
農作物統一代碼: 00404035079100303 | 花卉類 | 多年生草本類 | 百合科 | 百合 @ 農作物統一名稱與代碼 |
農作物統一代碼: 00404035079000303 | 花卉類 | 多年生草本類 | 百合科 | 百合 @ 農作物統一名稱與代碼 |
(英國)新冒險舞團 New Adventure | 活動起始日期: 2024/08/09 | 活動結束日期: 2024/08/11 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
[ 搜尋所有 布萊斯 ... ]
根據姓名 李惟揚 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 李惟揚 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 緯世國際有限公司 | 統一編號: 42645117 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 美婼國際有限公司 | 統一編號: 93602301 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 緯世國際有限公司 | 統一編號: 42645117 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 美婼國際有限公司 | 統一編號: 93602301 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李惟揚 ... ]
布萊斯美學概念館 | 地址: 新北市長安街329號2樓 | 電話: 02-2848-9933 |
名稱 布萊斯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 布萊斯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
布萊斯教育有限公司 基隆市中正區中正路788巷2號底一層 | 陳祖豐 | 91023087 | 核准設立 |
布萊斯有限公司 新北市汐止區新台五路1段97號27樓之7之B1-3 | 李惟揚 | 83683281 | 核准設立 |
布萊斯特工作室 桃園市中壢區興華里自強六路89之6號5樓 | 朱昶安 | 92667699 | 核准設立 - 獨資 |
布萊斯行銷有限公司 臺北市大安區復興南路2段293之3號3樓之2 | 李國豪 | 94188029 | 核准設立 |
諾布萊斯外泌體科技股份有限公司 臺中市南屯區惠文路528號18樓之1 | 龔信裕 | 96830412 | 核准設立 |
布萊斯企業管理有限公司 新北市三重區中山路235號1樓 | | 27747473 | 廢止 (文號: 2008-5-5 經授中字 第0973486155號) |
布萊斯教育有限公司 登記地址: 基隆市中正區中正路788巷2號底一層 | 負責人: 陳祖豐 | 統編: 91023087 | 核准設立 |
布萊斯有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段97號27樓之7之B1-3 | 負責人: 李惟揚 | 統編: 83683281 | 核准設立 |
布萊斯特工作室 登記地址: 桃園市中壢區興華里自強六路89之6號5樓 | 負責人: 朱昶安 | 統編: 92667699 | 核准設立 - 獨資 |
布萊斯行銷有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路2段293之3號3樓之2 | 負責人: 李國豪 | 統編: 94188029 | 核准設立 |
諾布萊斯外泌體科技股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區惠文路528號18樓之1 | 負責人: 龔信裕 | 統編: 96830412 | 核准設立 |
布萊斯企業管理有限公司 登記地址: 新北市三重區中山路235號1樓 | 統編: 27747473 | 廢止 (文號: 2008-5-5 經授中字 第0973486155號) |
[ 查詢所有 布萊斯 ... ]
姓名 李惟揚 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 李惟揚)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
緯世國際有限公司 臺北市中山區松江路206號6樓之4 | 李惟揚 | 42645117 | 核准設立 |
維特廣告科技有限公司 臺中市西區臺灣大道二段186號24樓之2 | 李惟揚 | 50792581 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-03) |
美婼國際有限公司 宜蘭縣蘇澳鎮蘇東里蘇東北路2-2號1樓 | 李惟揚 | 93602301 | 核准設立 |
緯世國際有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路206號6樓之4 | 負責人: 李惟揚 | 統編: 42645117 | 核准設立 |
維特廣告科技有限公司 登記地址: 臺中市西區臺灣大道二段186號24樓之2 | 負責人: 李惟揚 | 統編: 50792581 | 解散 (核准解散日期: 2023-03-03) |
美婼國際有限公司 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮蘇東里蘇東北路2-2號1樓 | 負責人: 李惟揚 | 統編: 93602301 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
|