林麗珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林麗珠的職稱是董事, 持有股份數是10000000, 公司名稱是康詮營造有限公司, 統一編號是83690678.
無其他 康詮營造 資料。
[ 搜尋所有 康詮營造 ... ]
根據姓名 林麗珠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林麗珠 ...) | 事務所名稱: 林麗珠記帳士事務所 | 事務所地址: 高雄市岡山區公園西路2段92號 | 執行業務區域: 臺北市、宜蘭縣、彰化縣、臺東縣、金門縣、新竹市、桃園市、臺中市、基隆市、嘉義市、雲林縣、澎湖縣、臺南市、新竹縣、嘉義縣、連江縣、高雄市、苗栗縣、屏東縣、新北市、南投縣、花蓮縣 | 記帳士證書字號: (103)台財稅證字第00211號 @ 財政部高雄國稅局記帳士名冊 |
| 事務所名稱: 林麗珠記帳士事務所 | 事務所地址: 高雄市岡山區公園西路2段92號 | 執行業務區域: 臺北市、宜蘭縣、彰化縣、臺東縣、金門縣、新竹市、桃園市、臺中市、基隆市、嘉義市、雲林縣、澎湖縣、臺南市、新竹縣、嘉義縣、連江縣、高雄市、苗栗縣、屏東縣、新北市、南投縣、花蓮縣 | 參加之記帳士公會: 大高雄記帳士公會 | 記帳士證書字號: (103)台財稅證字第00211號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
| 事務所名稱: 林麗珠記帳及報稅代理業務人事務所 | 執業地址: 高雄市岡山區公園西路二段92號 | 登錄字號: 南區國稅登字第98S0149號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 電話: 28366501 | 負責人姓名: 薛群秀 | 成立日期: 1041002 | 臺北市111雨聲街53巷6號7樓 | 上傳日期: 2020/3/13 上午 09:24:39 @ 臺北市社區發展服務-社區發展協會(士林) |
| (中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)江佩娟;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)江佩娟;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林麗珠 ;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)林麗珠 ;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 林麗珠記帳士事務所 | 事務所地址: 高雄市岡山區公園西路2段92號 | 執行業務區域: 臺北市、宜蘭縣、彰化縣、臺東縣、金門縣、新竹市、桃園市、臺中市、基隆市、嘉義市、雲林縣、澎湖縣、臺南市、新竹縣、嘉義縣、連江縣、高雄市、苗栗縣、屏東縣、新北市、南投縣、花蓮縣 | 記帳士證書字號: (103)台財稅證字第00211號 @ 財政部高雄國稅局記帳士名冊 |
事務所名稱: 林麗珠記帳士事務所 | 事務所地址: 高雄市岡山區公園西路2段92號 | 執行業務區域: 臺北市、宜蘭縣、彰化縣、臺東縣、金門縣、新竹市、桃園市、臺中市、基隆市、嘉義市、雲林縣、澎湖縣、臺南市、新竹縣、嘉義縣、連江縣、高雄市、苗栗縣、屏東縣、新北市、南投縣、花蓮縣 | 參加之記帳士公會: 大高雄記帳士公會 | 記帳士證書字號: (103)台財稅證字第00211號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
事務所名稱: 林麗珠記帳及報稅代理業務人事務所 | 執業地址: 高雄市岡山區公園西路二段92號 | 登錄字號: 南區國稅登字第98S0149號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
電話: 28366501 | 負責人姓名: 薛群秀 | 成立日期: 1041002 | 臺北市111雨聲街53巷6號7樓 | 上傳日期: 2020/3/13 上午 09:24:39 @ 臺北市社區發展服務-社區發展協會(士林) |
(中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)江佩娟;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林麗珠;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)江佩娟;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林麗珠 ;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)林麗珠 ;(中華民國)侯貴美;(中華民國)李玉鳳;(中華民國)李書芳;(中華民國)孫成娟;(中華民國)荊永娟;(中華民國)魏麗玲 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林麗珠 ... ]
名稱 康詮營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 康詮營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
康詮營造有限公司 屏東縣新園鄉興龍村臥龍路5巷33-2號 | 林麗珠 | 13069473 | 核准設立 |
康詮營造有限公司 屏東縣新園鄉興龍村臥龍路5巷33-2號 | 林麗珠 | 83690678 | 核准設立 |
康詮營造有限公司 登記地址: 屏東縣新園鄉興龍村臥龍路5巷33-2號 | 負責人: 林麗珠 | 統編: 13069473 | 核准設立 |
康詮營造有限公司 登記地址: 屏東縣新園鄉興龍村臥龍路5巷33-2號 | 負責人: 林麗珠 | 統編: 83690678 | 核准設立 |
姓名 林麗珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林麗珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
林麗珠鷄鴨行 臺北市松山區健康路75巷73弄9號1樓 | 林麗珠 | 01599188 | 歇業 - 獨資 |
林麗珠美容專門店 臺北市萬華區漢中街26號︹之1︺1樓 | 林麗珠 | 77165182 | 歇業 - 獨資 |
茱麗雅髮廊 臺南市安南區幸福里府安路6段45巷1號1樓 | 蔡林麗珠 | 06528938 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090032710) |
麗洪國際服飾有限公司 臺北市大安區仁愛路4段151巷11號 | 林麗珠 | 24758406 | 解散 (核准解散日期: 2018-11-19) |
雅記珠寶銀樓 臺北市文山區興隆路4段161號1樓 | 林麗珠 | 18384372 | 歇業 - 獨資 |
宏珠商店 嘉義縣民雄鄉東湖村建國路二段三四O號 | 許林麗珠 | 66411665 | 歇業 - 獨資 |
鴻鑫珠寶金行 臺南市中西區西門路2段262號1樓 | 林麗珠 | 87857558 | 歇業 - 獨資 |
吉立彩券行 新竹縣竹東鎮鷄林里杞林路63號1樓 | 林麗珠 | 92519728 | 核准設立 - 獨資 |
林麗珠鷄鴨行 登記地址: 臺北市松山區健康路75巷73弄9號1樓 | 負責人: 林麗珠 | 統編: 01599188 | 歇業 - 獨資 |
林麗珠美容專門店 登記地址: 臺北市萬華區漢中街26號︹之1︺1樓 | 負責人: 林麗珠 | 統編: 77165182 | 歇業 - 獨資 |
茱麗雅髮廊 登記地址: 臺南市安南區幸福里府安路6段45巷1號1樓 | 負責人: 蔡林麗珠 | 統編: 06528938 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090032710) |
麗洪國際服飾有限公司 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段151巷11號 | 負責人: 林麗珠 | 統編: 24758406 | 解散 (核准解散日期: 2018-11-19) |
雅記珠寶銀樓 登記地址: 臺北市文山區興隆路4段161號1樓 | 負責人: 林麗珠 | 統編: 18384372 | 歇業 - 獨資 |
宏珠商店 登記地址: 嘉義縣民雄鄉東湖村建國路二段三四O號 | 負責人: 許林麗珠 | 統編: 66411665 | 歇業 - 獨資 |
鴻鑫珠寶金行 登記地址: 臺南市中西區西門路2段262號1樓 | 負責人: 林麗珠 | 統編: 87857558 | 歇業 - 獨資 |
吉立彩券行 登記地址: 新竹縣竹東鎮鷄林里杞林路63號1樓 | 負責人: 林麗珠 | 統編: 92519728 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林麗珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
|