李欣庭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李欣庭的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是永鴻商務有限公司, 統一編號是83693611.
無其他 永鴻商務 資料。
[ 搜尋所有 永鴻商務 ... ]
根據姓名 李欣庭 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 李欣庭 ...) | | 活動起始日期: 2019/10/23 | 活動結束日期: 2019/10/23 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 開始時間: 2023-10-28T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-11-12T23:59:59+08:00 | 電話: 886-3-3322101 | 地點: 詳見官網 | 地址: 桃園市320中壢區銀河廣場 | 參與者: | 收費: | 描述: ★活動詳情請洽本府經濟發展局商業發展科(03-3322101#5121) 啡嚐搗蛋-萬聖節專場■活動時間:10/28(六)-10/29(日) 12:00-22:00■活動地點:2023桃園萬聖城-桃園... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 邑啟有限公司 | 統一編號: 96783419 @ 董監事資料集 |
| 作者: 郭一蘺, 柯承妘, 李欣庭, 張良瑀, 鄭于潔, 陳彥璋編輯 | 出版機構: 員林高中 | 版次: | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 144 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267540008 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 活動起始日期: 2019/10/23 | 活動結束日期: 2019/10/23 @ 新住民主題區藝文活動 |
開始時間: 2023-10-28T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-11-12T23:59:59+08:00 | 電話: 886-3-3322101 | 地點: 詳見官網 | 地址: 桃園市320中壢區銀河廣場 | 參與者: | 收費: | 描述: ★活動詳情請洽本府經濟發展局商業發展科(03-3322101#5121) 啡嚐搗蛋-萬聖節專場■活動時間:10/28(六)-10/29(日) 12:00-22:00■活動地點:2023桃園萬聖城-桃園... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 邑啟有限公司 | 統一編號: 96783419 @ 董監事資料集 |
作者: 郭一蘺, 柯承妘, 李欣庭, 張良瑀, 鄭于潔, 陳彥璋編輯 | 出版機構: 員林高中 | 版次: | 預訂出版日: 2024-08-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 144 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267540008 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 李欣庭 ... ]
名稱 永鴻商務 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 永鴻商務)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永鴻商務有限公司 臺北市中山區南京東路2段150號10樓 | 李欣庭 | 83693611 | 核准設立 |
永鴻商務有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段150號10樓 | 負責人: 李欣庭 | 統編: 83693611 | 核准設立 |
姓名 李欣庭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 李欣庭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
超琪美髮材料行 高雄市苓雅區日中里興中1路220號 | 李欣庭 | 18441845 | 歇業 - 獨資 |
永倫工程行 新北市三重區光陽里中華路20巷30號一樓 | 李欣庭 | 41390468 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045241235) |
無人之境商行 臺中市北區錦祥里育祥街22號1樓 | 李欣庭 | 80071699 | 核准設立 - 獨資 |
邑啟有限公司 新北市板橋區三民路2段33號14樓 | 李欣庭 | 96783419 | 核准設立 |
超琪美髮材料行 登記地址: 高雄市苓雅區日中里興中1路220號 | 負責人: 李欣庭 | 統編: 18441845 | 歇業 - 獨資 |
永倫工程行 登記地址: 新北市三重區光陽里中華路20巷30號一樓 | 負責人: 李欣庭 | 統編: 41390468 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045241235) |
無人之境商行 登記地址: 臺中市北區錦祥里育祥街22號1樓 | 負責人: 李欣庭 | 統編: 80071699 | 核准設立 - 獨資 |
邑啟有限公司 登記地址: 新北市板橋區三民路2段33號14樓 | 負責人: 李欣庭 | 統編: 96783419 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
|