吳文進
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳文進的職稱是董事長, 持有股份數是750000, 公司名稱是德佑建設股份有限公司, 統一編號是83702576.
董監事資料集 資料集的 吳文進 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳文進 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 德佑建設股份有限公司 | 統一編號: 83702576 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 德佑建設股份有限公司 | 統一編號: 83702576 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 德佑建設股份有限公司 | 統一編號: 83702576 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 德佑建設股份有限公司 | 統一編號: 83702576 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 德佑建設股份有限公司 | 統一編號: 83702576 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 德佑建設股份有限公司 | 統一編號: 83702576 |
[ 搜尋所有相關: 吳文進 @ 董監事資料集 ]
根據姓名 吳文進 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳文進 ...) | OID: 2.16.886.110.90006.100088 | 電話: 03-6562197 | 地址: 新竹市北區文雅里城北街137巷1弄23號 | DN: o=吳文進建築師事務所,l=新竹市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 事務所所在地: 新竹市 文雅里城北街137巷1弄23號 | 建築師姓名: 吳文進 | 開業證號: 建開證字第J000009號 @ 建築師開業登記資訊 |
| (中華民國)郭桂玲/吳文進/鄭清和/向淑儀 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/07/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)郭桂玲/吳文進/鄭清和/向淑儀 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/07/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院光電所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 新型 | 計畫名稱: 光通訊與光電元組件關鍵性技術發展四年計畫 | 專利發明人: 朱慕道, 吳文進, 張淵仁, 陳穎志, 李俊興, 陳智禮 | 證書號碼: 215129 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| (中華民國)社團法人臺灣學甲十三庄文史工作協會、學甲展藝創作工坊、學甲數位機會中心 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: -- @ 展覽資訊 |
| (中華民國)社團法人臺灣學甲十三庄文史工作協會、學甲展藝創作工坊、學甲數位機會中心 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 進益興業有限公司 | 統一編號: 42803240 @ 董監事資料集 |
OID: 2.16.886.110.90006.100088 | 電話: 03-6562197 | 地址: 新竹市北區文雅里城北街137巷1弄23號 | DN: o=吳文進建築師事務所,l=新竹市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
事務所所在地: 新竹市 文雅里城北街137巷1弄23號 | 建築師姓名: 吳文進 | 開業證號: 建開證字第J000009號 @ 建築師開業登記資訊 |
(中華民國)郭桂玲/吳文進/鄭清和/向淑儀 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/07/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)郭桂玲/吳文進/鄭清和/向淑儀 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/07/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 工研院光電所 | 產出年度: 93 | 專利性質: 新型 | 計畫名稱: 光通訊與光電元組件關鍵性技術發展四年計畫 | 專利發明人: 朱慕道, 吳文進, 張淵仁, 陳穎志, 李俊興, 陳智禮 | 證書號碼: 215129 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
(中華民國)社團法人臺灣學甲十三庄文史工作協會、學甲展藝創作工坊、學甲數位機會中心 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: -- @ 展覽資訊 |
(中華民國)社團法人臺灣學甲十三庄文史工作協會、學甲展藝創作工坊、學甲數位機會中心 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/10 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 進益興業有限公司 | 統一編號: 42803240 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳文進 ... ]
名稱 德佑建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 德佑建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
德佑建設股份有限公司 新北市新莊區中正路649號9樓 | 吳文進 | 83702576 | 核准設立 |
德佑建設股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區中正路649號9樓 | 負責人: 吳文進 | 統編: 83702576 | 核准設立 |
姓名 吳文進 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳文進)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳文進自營計程車行 彰化縣彰化市南美里崙美路240巷33號 | 吳文進 | 06015584 | 核准設立 - 獨資 |
阿進美食館 高雄市鼓山區華豐里華榮路310號1樓 | 吳文進 | 21357785 | 核准設立 - 獨資 |
進益興業有限公司 高雄市仁武區竹東路121號 | 吳文進 | 42803240 | 核准設立 |
進興商店 彰化縣員林市林厝里山腳路12號 | 吳文進 | 60239246 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110820877) |
進益工業社 高雄市三民區孝順街5巷14號 | 吳文進 | 83704949 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10662083100) |
進發殯儀社 新北市泰山區全興路?07巷27號?0樓 | 吳文進 | 02147629 | 核准設立 - 獨資 |
允振企業股份有限公司 高雄市仁武區竹門巷10號 | 吳文進 | 23412166 | 核准設立 |
進化史寵物用品店 臺北市大安區基隆路2段134之1號1樓 | 吳文進 | 80992951 | 撤銷 - 獨資 |
吳文進自營計程車行 登記地址: 彰化縣彰化市南美里崙美路240巷33號 | 負責人: 吳文進 | 統編: 06015584 | 核准設立 - 獨資 |
阿進美食館 登記地址: 高雄市鼓山區華豐里華榮路310號1樓 | 負責人: 吳文進 | 統編: 21357785 | 核准設立 - 獨資 |
進益興業有限公司 登記地址: 高雄市仁武區竹東路121號 | 負責人: 吳文進 | 統編: 42803240 | 核准設立 |
進興商店 登記地址: 彰化縣員林市林厝里山腳路12號 | 負責人: 吳文進 | 統編: 60239246 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110820877) |
進益工業社 登記地址: 高雄市三民區孝順街5巷14號 | 負責人: 吳文進 | 統編: 83704949 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10662083100) |
進發殯儀社 登記地址: 新北市泰山區全興路?07巷27號?0樓 | 負責人: 吳文進 | 統編: 02147629 | 核准設立 - 獨資 |
允振企業股份有限公司 登記地址: 高雄市仁武區竹門巷10號 | 負責人: 吳文進 | 統編: 23412166 | 核准設立 |
進化史寵物用品店 登記地址: 臺北市大安區基隆路2段134之1號1樓 | 負責人: 吳文進 | 統編: 80992951 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳文進 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
|