錢鴻益
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名錢鴻益的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是永盛國際有限公司, 統一編號是83704602.
| 統一編號: 83704602 | 電話號碼: | 桃園市平鎮區龍恩里龍泉一街29巷30號(1樓) |
統一編號: 83704602 | 電話號碼: | 桃園市平鎮區龍恩里龍泉一街29巷30號(1樓) |
[ 搜尋所有相關: 錢鴻益 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 永盛國際 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 永盛國際 ...) | 違反法令: 空氣污染防制法第45條第1項 | 事業名稱: 永盛國際實業有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 嘉義市 | 裁處時間: 2023-01-03 | 違反時間: 2022-12-07 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4566500 | 所代表法人: 威永盛國際投資開發事業有限公司 | 京鑽國際股份有限公司 | 統一編號: 80631731 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4566500 | 所代表法人: 威永盛國際投資開發事業有限公司 | 京鑽國際股份有限公司 | 統一編號: 80631731 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4566500 | 所代表法人: 威永盛國際投資開發事業有限公司 | 京鑽國際股份有限公司 | 統一編號: 80631731 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 永盛國際礦業有限公司 | 統一編號: 89152789 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 新永盛國際科技股份有限公司 | 統一編號: 55053727 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 香港商東澳有限公司 | 永盛國際置業股份有限公司 | 統一編號: 60251923 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 55053727 | 電話號碼: 04-24631587 | 臺中市豐原區東湳里三豐路566巷177弄2號 @ 出進口廠商登記資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第45條第1項 | 事業名稱: 永盛國際實業有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 嘉義市 | 裁處時間: 2023-01-03 | 違反時間: 2022-12-07 @ 列管事業污染源裁處資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4566500 | 所代表法人: 威永盛國際投資開發事業有限公司 | 京鑽國際股份有限公司 | 統一編號: 80631731 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4566500 | 所代表法人: 威永盛國際投資開發事業有限公司 | 京鑽國際股份有限公司 | 統一編號: 80631731 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4566500 | 所代表法人: 威永盛國際投資開發事業有限公司 | 京鑽國際股份有限公司 | 統一編號: 80631731 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 永盛國際礦業有限公司 | 統一編號: 89152789 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 新永盛國際科技股份有限公司 | 統一編號: 55053727 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 香港商東澳有限公司 | 永盛國際置業股份有限公司 | 統一編號: 60251923 @ 董監事資料集 |
統一編號: 55053727 | 電話號碼: 04-24631587 | 臺中市豐原區東湳里三豐路566巷177弄2號 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 永盛國際 ... ]
無其他 錢鴻益 資料。
[ 搜尋所有 錢鴻益 ... ]
名稱 永盛國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 永盛國際)
永盛國際礦業有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中山里中平路98號10樓之2 | 負責人: 林盛越 | 統編: 89152789 | 核准設立 |
永盛國際企業有限公司 登記地址: 新北市中和區大仁街20巷25弄8號 | 負責人: 曾瑞元 | 統編: 29147073 | 核准設立 |
新永盛國際科技股份有限公司 登記地址: 臺中市豐原區東湳里三豐路566巷177弄2號 | 負責人: 謝滄吉 | 統編: 55053727 | 核准設立 |
永盛國際置業股份有限公司 登記地址: 臺中市西區英才路530號20樓之5 | 負責人: 田兆源 | 統編: 60251923 | 核准設立 |
永盛國際建設有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區蘆竹里南崁路二段488巷307號 | 負責人: 崔詠勝 | 統編: 69761588 | 核准設立 |
永盛國際車業有限公司 登記地址: 南投縣草屯鎮富寮里富中路26巷10號一樓 | 負責人: 張家維 | 統編: 83064520 | 解散 (核准解散日期: 2020-09-15) |
永盛國際有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區龍恩里龍泉一街29巷30號(1樓) | 負責人: 錢鴻益 | 統編: 83704602 | 核准設立 |
永盛國際開發建設有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段71之6號7樓 | 負責人: 江紜嘉 | 統編: 90481269 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-24) |
[ 查詢所有 永盛國際 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
|