黃佳雯
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃佳雯的職稱是監察人, 持有股份數是26000, 公司名稱是名亮投資股份有限公司, 統一編號是83713095.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 26000 | 所代表法人: | 名亮投資股份有限公司 | 統一編號: 83713095 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 26000 | 所代表法人: | 名亮投資股份有限公司 | 統一編號: 83713095 |
[ 搜尋所有相關: 黃佳雯 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 名亮投資 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 名亮投資 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 585001 | 所代表法人: | 路易莎職人咖啡股份有限公司 | 統一編號: 54857699 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 名亮投資股份有限公司 | 光焙若股份有限公司 | 統一編號: 82840066 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 585001 | 所代表法人: | 路易莎職人咖啡股份有限公司 | 統一編號: 54857699 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 名亮投資股份有限公司 | 光焙若股份有限公司 | 統一編號: 82840066 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 名亮投資 ... ]
根據姓名 黃佳雯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃佳雯 ...) | 總機電話: 02-8978-1628 | 公司代號: 2758 | 住址: 新北市新莊區建國一路55號 | 成立日期: 20150722 | 路易莎職人咖啡股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/4/13 上午 12:00:00 | 高雄市三民區明誠二路34號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 28624169 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市外埔區永豐里六分路123之7號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 08 16 2017 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/黃佳雯 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 03 17 2017 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-22261881 | 機構負責人姓名: 黃佳雯 | 機構代碼: A30200024 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市中和區中山路2段560號5樓、562號5樓、7樓、7樓之1、8樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-22261881 | 機構負責人姓名: 黃佳雯 | 機構代碼: A30200024 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市中和區中山路2段560號5樓、562號5樓、7樓、7樓之1、8樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-22261881 | 機構負責人姓名: 黃佳雯 | 機構代碼: A30200024 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市中和區中山路2段560號5樓、562號5樓、7樓、7樓之1、8樓 @ 長照B據點 |
| 資料集識別碼: 30774 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-27 16:21:14 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: JSON;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 農業部 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 預算別、機關名稱、補助對象、直轄市或縣市別、計畫名稱、核定日期、核定金額。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
總機電話: 02-8978-1628 | 公司代號: 2758 | 住址: 新北市新莊區建國一路55號 | 成立日期: 20150722 | 路易莎職人咖啡股份有限公司 @ 興櫃公司基本資料 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/4/13 上午 12:00:00 | 高雄市三民區明誠二路34號 @ 合法特定寵物業名單 |
主要產品: 089其他食品 | 統一編號: 28624169 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市外埔區永豐里六分路123之7號1樓 @ 登記工廠名錄 |
查處情形: 未違規結案 | 處分日期: 08 16 2017 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/黃佳雯 | 處分機關: | 違規情節: 廣告內容誇大不實 | 刊播日期: 03 17 2017 12:00AM | 刊播媒體: 蝦皮拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-22261881 | 機構負責人姓名: 黃佳雯 | 機構代碼: A30200024 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市中和區中山路2段560號5樓、562號5樓、7樓、7樓之1、8樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-22261881 | 機構負責人姓名: 黃佳雯 | 機構代碼: A30200024 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市中和區中山路2段560號5樓、562號5樓、7樓、7樓之1、8樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-22261881 | 機構負責人姓名: 黃佳雯 | 機構代碼: A30200024 | 機構種類: A3 | 地址全址: 新北市中和區中山路2段560號5樓、562號5樓、7樓、7樓之1、8樓 @ 長照B據點 |
資料集識別碼: 30774 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-27 16:21:14 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: JSON;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 農業部 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 預算別、機關名稱、補助對象、直轄市或縣市別、計畫名稱、核定日期、核定金額。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
[ 搜尋所有 黃佳雯 ... ]
名稱 名亮投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 名亮投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
名亮投資股份有限公司 新北市板橋區長江路3段12之2號 | 許英正 | 83713095 | 核准設立 |
名亮投資股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區長江路3段12之2號 | 負責人: 許英正 | 統編: 83713095 | 核准設立 |
姓名 黃佳雯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃佳雯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
唯佳室內裝修工程行 彰化縣北斗鎮西德里八德路80巷24號1樓 | 黃佳雯 | 40613075 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1130815627) |
佳芬凱璇有限公司 臺北市文山區木柵路3段63號1、2樓 | 黃佳雯 | 52703950 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-20) |
怡佳時尚坊 新北市板橋區文化路2段182巷3弄57號1樓 | 黃佳雯 | 80936065 | 歇業 - 獨資 |
正一影視社 新北市新店區安康路2段138號1樓 | 黃佳雯 | 02283378 | 歇業 - 獨資 |
一中阿月紅茶冷飲店 臺南市中西區赤嵌里中山路125之50號(B1-6攤位) | 黃佳雯 | 10852696 | 歇業 - 獨資 |
協泰交通企業有限公司 臺南市麻豆區南勢里南勢86之56號1樓 | 黃佳雯 | 16381764 | 核准設立 |
詮茂電器行 新竹縣竹東鎮三重里2鄰三重路47號 | 黃佳雯 | 17327986 | 歇業 - 獨資 |
宏倢土木包工業 臺南市永康區龍埔里八德街55巷17號3樓之2 | 黃佳雯 | 21626439 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080011443) |
唯佳室內裝修工程行 登記地址: 彰化縣北斗鎮西德里八德路80巷24號1樓 | 負責人: 黃佳雯 | 統編: 40613075 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1130815627) |
佳芬凱璇有限公司 登記地址: 臺北市文山區木柵路3段63號1、2樓 | 負責人: 黃佳雯 | 統編: 52703950 | 解散 (核准解散日期: 2020-08-20) |
怡佳時尚坊 登記地址: 新北市板橋區文化路2段182巷3弄57號1樓 | 負責人: 黃佳雯 | 統編: 80936065 | 歇業 - 獨資 |
正一影視社 登記地址: 新北市新店區安康路2段138號1樓 | 負責人: 黃佳雯 | 統編: 02283378 | 歇業 - 獨資 |
一中阿月紅茶冷飲店 登記地址: 臺南市中西區赤嵌里中山路125之50號(B1-6攤位) | 負責人: 黃佳雯 | 統編: 10852696 | 歇業 - 獨資 |
協泰交通企業有限公司 登記地址: 臺南市麻豆區南勢里南勢86之56號1樓 | 負責人: 黃佳雯 | 統編: 16381764 | 核准設立 |
詮茂電器行 登記地址: 新竹縣竹東鎮三重里2鄰三重路47號 | 負責人: 黃佳雯 | 統編: 17327986 | 歇業 - 獨資 |
宏倢土木包工業 登記地址: 臺南市永康區龍埔里八德街55巷17號3樓之2 | 負責人: 黃佳雯 | 統編: 21626439 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080011443) |
[ 查詢所有 黃佳雯 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
|