陳志遠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳志遠的職稱是董事, 持有股份數是4500000, 公司名稱是煒業中央投資有限公司, 統一編號是83714496.
無其他 煒業中央投資 資料。
[ 搜尋所有 煒業中央投資 ... ]
根據姓名 陳志遠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳志遠 ...) | Friday Quintet爵士星期五重奏 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| Friday Quintet爵士星期五重奏 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| Friday Quintet爵士星期五重奏 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 事務所所在地: 台中市霧峰區育德街51巷33號 | 建築師姓名: 陳志遠 | 開業證號: 建開證字第N000778號 @ 建築師開業登記資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 馨遠國際有限公司 | 統一編號: 80254053 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 遠升科技有限公司 | 到職日期: 0971002 | 統一編號: 24246200 @ 公司登記經理人資料集 |
| 開始時間: 2019-10-26T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2019-10-27T23:59:59+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 詩乘著歌隨風撩動稻穗稻浪波波襲來浪裡,有禾風的思念…七〇年代末,校園民歌席捲華語樂壇;齊豫以美國民謠歌手Joan Baez的歌曲橫掃兩大唱片公司比賽演唱冠軍,就此發跡,隔年(1979年)... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2019/10/26 | 結束時間: 2019/10/27 | 電話: 886-8-9326141 | 臺東縣 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 詩乘著歌隨風撩動稻穗稻浪波波襲來浪裡,有禾風的思念…七〇年代末,校園民歌席捲華語樂壇;齊豫以美國民謠歌手Joan Baez的歌曲橫掃兩大唱片公司比賽演唱冠軍,就此發跡,隔年(1979年)... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
Friday Quintet爵士星期五重奏 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
Friday Quintet爵士星期五重奏 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
Friday Quintet爵士星期五重奏 | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
事務所所在地: 台中市霧峰區育德街51巷33號 | 建築師姓名: 陳志遠 | 開業證號: 建開證字第N000778號 @ 建築師開業登記資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 馨遠國際有限公司 | 統一編號: 80254053 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 遠升科技有限公司 | 到職日期: 0971002 | 統一編號: 24246200 @ 公司登記經理人資料集 |
開始時間: 2019-10-26T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2019-10-27T23:59:59+08:00 | 電話: 886-8-9326141 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 詩乘著歌隨風撩動稻穗稻浪波波襲來浪裡,有禾風的思念…七〇年代末,校園民歌席捲華語樂壇;齊豫以美國民謠歌手Joan Baez的歌曲橫掃兩大唱片公司比賽演唱冠軍,就此發跡,隔年(1979年)... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2019/10/26 | 結束時間: 2019/10/27 | 電話: 886-8-9326141 | 臺東縣 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 詩乘著歌隨風撩動稻穗稻浪波波襲來浪裡,有禾風的思念…七〇年代末,校園民歌席捲華語樂壇;齊豫以美國民謠歌手Joan Baez的歌曲橫掃兩大唱片公司比賽演唱冠軍,就此發跡,隔年(1979年)... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
[ 搜尋所有 陳志遠 ... ]
名稱 煒業中央投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 煒業中央投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
煒業中央投資有限公司 新北市永和區永平路288號(1樓) | 陳志遠 | 83714496 | 核准設立 |
煒業中央投資有限公司 登記地址: 新北市永和區永平路288號(1樓) | 負責人: 陳志遠 | 統編: 83714496 | 核准設立 |
姓名 陳志遠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳志遠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
遠志企業社 桃園縣桃園市三民里壽山路202號7樓之1 | 陳志遠 | 26626583 | 核准設立 - 獨資 |
志遠商店 金門縣金城鎮東門里模範街35號 | 陳志遠 | 31774681 | 核准設立 - 獨資 |
志遠娃娃商行 桃園市八德區瑞發里介壽路2段1099號1樓 | 陳志遠 | 72736536 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089004449) |
志遠車業 高雄市前鎮區武營路47巷46號 | 陳志遠 | 82735281 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860932500) |
志遠漁行 苗栗縣頭份鎮下興里4鄰水源路223號 | 陳志遠 | 25209202 | 歇業 - 獨資 |
志遠娃娃商行 新北市新莊區新泰路345號(1樓) | 陳志遠 | 50654594 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068129131) |
銘遠商行 臺中市豐原區西湳里三豐路一段365號1樓 | 陳志遠 | 40704005 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1080864089) |
馨遠國際有限公司 臺中市北區賴村里五常街261巷13號 | 陳志遠 | 80254053 | 核准設立 |
遠志企業社 登記地址: 桃園縣桃園市三民里壽山路202號7樓之1 | 負責人: 陳志遠 | 統編: 26626583 | 核准設立 - 獨資 |
志遠商店 登記地址: 金門縣金城鎮東門里模範街35號 | 負責人: 陳志遠 | 統編: 31774681 | 核准設立 - 獨資 |
志遠娃娃商行 登記地址: 桃園市八德區瑞發里介壽路2段1099號1樓 | 負責人: 陳志遠 | 統編: 72736536 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089004449) |
志遠車業 登記地址: 高雄市前鎮區武營路47巷46號 | 負責人: 陳志遠 | 統編: 82735281 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10860932500) |
志遠漁行 登記地址: 苗栗縣頭份鎮下興里4鄰水源路223號 | 負責人: 陳志遠 | 統編: 25209202 | 歇業 - 獨資 |
志遠娃娃商行 登記地址: 新北市新莊區新泰路345號(1樓) | 負責人: 陳志遠 | 統編: 50654594 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068129131) |
銘遠商行 登記地址: 臺中市豐原區西湳里三豐路一段365號1樓 | 負責人: 陳志遠 | 統編: 40704005 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1080864089) |
馨遠國際有限公司 登記地址: 臺中市北區賴村里五常街261巷13號 | 負責人: 陳志遠 | 統編: 80254053 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳志遠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
|