巫兆文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名巫兆文的職稱是董事, 持有股份數是3000000, 公司名稱是梧棲行旅有限公司, 統一編號是83753321.
根據名稱 梧棲行旅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 梧棲行旅 ...) | (中華民國)梧棲行旅 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)梧棲行旅 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)臺中市藝術家學會 | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)臺中市藝術家學會 | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 886-4-26570857 | 地址: 臺中市梧棲區大仁路2段291巷10號 | 級別: | 服務資訊: 餐廳,無線網路,停車場,,,,洗衣服務,自行車租借,,,自行車友善旅宿 | 停車資訊: 車位:小客車0輛、機車0輛、大客車0輛 | 描述: 位於臺中市的旅館 @ 旅館民宿 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: 886-4-26570857 | 地址: 臺中市梧棲區大仁路2段291巷10號 | 級別: | 服務資訊: 餐廳,無線網路,停車場,,,,洗衣服務,自行車租借,,,自行車友善旅宿 | 停車資訊: 車位:小客車0輛、機車0輛、大客車0輛 | 描述: 位於臺中市的旅館 @ 旅館民宿 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)王旭川、梁春月、游秀蘭、楊鎮守、林桂香、張麗嬌 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)王旭川、梁春月、游秀蘭、楊鎮守、林桂香、張麗嬌 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)梧棲行旅 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)梧棲行旅 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)臺中市藝術家學會 | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)臺中市藝術家學會 | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/10/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 886-4-26570857 | 地址: 臺中市梧棲區大仁路2段291巷10號 | 級別: | 服務資訊: 餐廳,無線網路,停車場,,,,洗衣服務,自行車租借,,,自行車友善旅宿 | 停車資訊: 車位:小客車0輛、機車0輛、大客車0輛 | 描述: 位於臺中市的旅館 @ 旅館民宿 - 觀光資訊資料庫 |
電話: 886-4-26570857 | 地址: 臺中市梧棲區大仁路2段291巷10號 | 級別: | 服務資訊: 餐廳,無線網路,停車場,,,,洗衣服務,自行車租借,,,自行車友善旅宿 | 停車資訊: 車位:小客車0輛、機車0輛、大客車0輛 | 描述: 位於臺中市的旅館 @ 旅館民宿 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)王旭川、梁春月、游秀蘭、楊鎮守、林桂香、張麗嬌 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)王旭川、梁春月、游秀蘭、楊鎮守、林桂香、張麗嬌 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 梧棲行旅 ... ]
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 仁文開發股份有限公司 | 統一編號: 94242163 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 仁文開發股份有限公司 | 統一編號: 94242163 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 巫兆文 ... ]
名稱 梧棲行旅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 梧棲行旅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
梧棲行旅有限公司 臺中市梧棲區頂寮里大仁路二段291巷10號 | 巫兆文 | 83753321 | 核准設立 |
梧棲行旅有限公司 登記地址: 臺中市梧棲區頂寮里大仁路二段291巷10號 | 負責人: 巫兆文 | 統編: 83753321 | 核准設立 |
姓名 巫兆文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 巫兆文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
文揚展演有限公司 臺中市龍井區龍津里中央路一段167號2樓 | 巫兆文 | 42683391 | 解散 (核准解散日期: 2017-02-20) |
愛力根汽車旅館 臺中市梧棲區南簡里港埠路2段450號 | 巫兆文 | 17383620 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090870534) |
文揚展演有限公司 登記地址: 臺中市龍井區龍津里中央路一段167號2樓 | 負責人: 巫兆文 | 統編: 42683391 | 解散 (核准解散日期: 2017-02-20) |
愛力根汽車旅館 登記地址: 臺中市梧棲區南簡里港埠路2段450號 | 負責人: 巫兆文 | 統編: 17383620 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090870534) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
|