林耀舜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林耀舜的職稱是董事, 持有股份數是420000, 公司名稱是廣長有限公司, 統一編號是83770546.
| 統一編號: 83770546 | 電話號碼: 0905230188 | 雲林縣斗六市公正里凱旋街58號5樓 |
統一編號: 83770546 | 電話號碼: 0905230188 | 雲林縣斗六市公正里凱旋街58號5樓 |
[ 搜尋所有相關: 林耀舜 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 食品業者登錄字號: P-183770546-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 83770546 | 雲林縣斗六市公正里凱旋街58號5樓 |
食品業者登錄字號: P-183770546-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 83770546 | 雲林縣斗六市公正里凱旋街58號5樓 |
[ 搜尋所有相關: 林耀舜 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 廣長 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廣長 ...) | (中華民國)宋光清;(中華民國)梁兆豐;(中華民國)李季鴻 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)宋光清;(中華民國)梁兆豐;(中華民國)李季鴻 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)宋光清;(中華民國)梁兆豐;(中華民國)李季鴻 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| (中華民國)宋光清;(中華民國)梁兆豐;(中華民國)李季鴻 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)潘宗賢;(中華民國)陳一夫;(中華民國)陳怡婷 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: 報名填寫表單:https://forms.gle/m6huSZLQZ594sgkB7 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)潘宗賢;(中華民國)陳一夫;(中華民國)陳怡婷 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: 報名填寫表單:https://forms.gle/m6huSZLQZ594sgkB7 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)潘宗賢;(中華民國)陳一夫;(中華民國)陳怡婷 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: 報名填寫表單:https://forms.gle/m6huSZLQZ594sgkB7 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)法曼長笛室內樂團 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)宋光清;(中華民國)梁兆豐;(中華民國)李季鴻 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)宋光清;(中華民國)梁兆豐;(中華民國)李季鴻 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)宋光清;(中華民國)梁兆豐;(中華民國)李季鴻 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
(中華民國)宋光清;(中華民國)梁兆豐;(中華民國)李季鴻 | 活動起始日期: 2024/10/20 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)潘宗賢;(中華民國)陳一夫;(中華民國)陳怡婷 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: 報名填寫表單:https://forms.gle/m6huSZLQZ594sgkB7 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)潘宗賢;(中華民國)陳一夫;(中華民國)陳怡婷 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: 報名填寫表單:https://forms.gle/m6huSZLQZ594sgkB7 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)潘宗賢;(中華民國)陳一夫;(中華民國)陳怡婷 | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: 報名填寫表單:https://forms.gle/m6huSZLQZ594sgkB7 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)法曼長笛室內樂團 | 活動起始日期: 2024/05/05 | 活動結束日期: 2024/05/05 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
[ 搜尋所有 廣長 ... ]
無其他 林耀舜 資料。
[ 搜尋所有 林耀舜 ... ]
廣長春藥房 | 地址: 台南市永康區中山南路1092號 | 電話: 06-232-6949 |
廣長視覺結婚企劃設計工作室 | 地址: 台南市南區福吉一街37號 | 電話: 06-222-7920 |
廣長國際股份有限公司 | 地址: 台中市南屯區東興路二段98號5樓 | 電話: 04-2475-6671 |
廣長工業有限公司 | 地址: 新北市五股區中興路一段1巷12弄40號1樓 | 電話: 02-2984-2396 |
名稱 廣長 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 廣長)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
廣長青投資有限公司 桃園市平鎮區廣德街238巷18號6樓 | 張淑貞 | 42756252 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-22) |
廣長春中藥房 臺南市永康區永康里中山南路1092號1樓 | 許志誠 | 14357199 | 核准設立 - 獨資 |
廣長工業有限公司 新北市土城區明德路1段240巷26弄2號 | 曾淑珠 | 22682789 | 核准設立 |
廣長青新生活事業有限公司 臺北市大安區和平東路3段308巷15弄31號 | 張珺貽 | 27534318 | 核准設立 |
廣長商行 臺北市大安區臨江街65號 | 高大勇 | 31948418 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104109400) |
廣長通企業社 臺南市歸仁區大廟里保大路3段366巷20號 | 陳振華 | 37556775 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100053550) |
廣長欣投資有限公司 桃園市平鎮區快速路三段999巷21號 | 余羿臻 | 45115689 | 核准設立 |
廣長興建設有限公司 臺北市中山區龍江路147號7樓之1 | 黃勝正 | 53565723 | 核准設立 |
廣長青投資有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區廣德街238巷18號6樓 | 負責人: 張淑貞 | 統編: 42756252 | 解散 (核准解散日期: 2024-07-22) |
廣長春中藥房 登記地址: 臺南市永康區永康里中山南路1092號1樓 | 負責人: 許志誠 | 統編: 14357199 | 核准設立 - 獨資 |
廣長工業有限公司 登記地址: 新北市土城區明德路1段240巷26弄2號 | 負責人: 曾淑珠 | 統編: 22682789 | 核准設立 |
廣長青新生活事業有限公司 登記地址: 臺北市大安區和平東路3段308巷15弄31號 | 負責人: 張珺貽 | 統編: 27534318 | 核准設立 |
廣長商行 登記地址: 臺北市大安區臨江街65號 | 負責人: 高大勇 | 統編: 31948418 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1104109400) |
廣長通企業社 登記地址: 臺南市歸仁區大廟里保大路3段366巷20號 | 負責人: 陳振華 | 統編: 37556775 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100053550) |
廣長欣投資有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區快速路三段999巷21號 | 負責人: 余羿臻 | 統編: 45115689 | 核准設立 |
廣長興建設有限公司 登記地址: 臺北市中山區龍江路147號7樓之1 | 負責人: 黃勝正 | 統編: 53565723 | 核准設立 |
[ 查詢所有 廣長 ... ]
姓名 林耀舜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 林耀舜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
廣長有限公司 雲林縣斗六市公正里凱旋街58號5樓 | 林耀舜 | 83770546 | 核准設立 |
廣長有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市公正里凱旋街58號5樓 | 負責人: 林耀舜 | 統編: 83770546 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
|