魏玉英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名魏玉英的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是宇白有限公司, 統一編號是83777766.
根據名稱 宇白 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 宇白 ...) | 開放時間: 全天 | | 電話: 886-836-56531 | 地址: 連江縣北竿白沙港 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: 全天 | | 電話: 886-836-56531 | 地址: 連江縣北竿白沙港 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 開放時間: 08:00–11:30;14:00–17:30 | | 電話: 886-7-6908985 | 地址: 高雄市852茄萣區文化路47號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1899000 | 所代表法人: 宏宇富蘭克林投資股份有限公司 | 台灣茂矽電子股份有限公司 | 統一編號: 22099110 @ 董監事資料集 |
| 主事務所所在地: 114 臺北市內湖區新湖二路329號5樓 | 董事長: 白介宇 | 設立許可日期: 1998/8/17 | 主要活動地區: 北、中、南、東 | 主要業務: 一、贊助或舉辦教育、文化、藝術團體講座及其相關活動。 二、贊助專案學術研究、講座及出版。 三、舉辦、贊助大專院校研究生論文競賽。 四、舉辦或協助推動學術研究發展活動。 五、其他有關符合設立宗旨之相關公... @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| 電話: (06)9931268 | 理事長及主要人員: 張宏宇 | 手機號碼: | 白沙鄉講美村141-1號 講美國小 @ 澎湖縣現有自由職業團體組織概況 |
開放時間: 全天 | | 電話: 886-836-56531 | 地址: 連江縣北竿白沙港 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: 全天 | | 電話: 886-836-56531 | 地址: 連江縣北竿白沙港 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)詹宗富、劉小評、陳明受、陳瑞諭、陳金旺、康嘉良、張振興、許旭倫、吳偉丞、周妙文、邱中均;(中華民國)李仁嵋、蘇秉康、廖國華、蔡主恩、楊博戎、楊丞寓、陳冠宇、張璽元、黃佩儀、張永昇、張宣茵;... | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
開放時間: 08:00–11:30;14:00–17:30 | | 電話: 886-7-6908985 | 地址: 高雄市852茄萣區文化路47號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1899000 | 所代表法人: 宏宇富蘭克林投資股份有限公司 | 台灣茂矽電子股份有限公司 | 統一編號: 22099110 @ 董監事資料集 |
主事務所所在地: 114 臺北市內湖區新湖二路329號5樓 | 董事長: 白介宇 | 設立許可日期: 1998/8/17 | 主要活動地區: 北、中、南、東 | 主要業務: 一、贊助或舉辦教育、文化、藝術團體講座及其相關活動。 二、贊助專案學術研究、講座及出版。 三、舉辦、贊助大專院校研究生論文競賽。 四、舉辦或協助推動學術研究發展活動。 五、其他有關符合設立宗旨之相關公... @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
電話: (06)9931268 | 理事長及主要人員: 張宏宇 | 手機號碼: | 白沙鄉講美村141-1號 講美國小 @ 澎湖縣現有自由職業團體組織概況 |
[ 搜尋所有 宇白 ... ]
根據姓名 魏玉英 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 魏玉英 ...) | 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 桃園市中壢區後寮段五七五之二地號等一筆 | 營利事業統一編號: 86223584 | 管制編號: H43F2038 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 長葳紙製品有限公司 | 統一編號: 22088423 @ 董監事資料集 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 桃園市中壢區後寮段五七五之二地號等一筆 | 營利事業統一編號: 86223584 | 管制編號: H43F2038 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 長葳紙製品有限公司 | 統一編號: 22088423 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 魏玉英 ... ]
名稱 宇白 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 宇白)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
寰宇白金股份有限公司 嘉義市東區太平里民權路108號2樓 | 邱國杰 | 42604333 | 解散 (核准解散日期: 2021-07-27) |
宇白有限公司 桃園市龍潭區聖德里聖亭路八德段349巷6弄25號(1樓) | 魏玉英 | 83777766 | 核准設立 |
宇白自動化科技有限公司 桃園市新屋區中山西路一段86號 | 魏玉嬌 | 90155089 | 核准設立 |
黑宇白手作坊 臺北市大同區西寧北路75號 | 羅宇均 | 42292296 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056015719) |
寰宇白金股份有限公司 登記地址: 嘉義市東區太平里民權路108號2樓 | 負責人: 邱國杰 | 統編: 42604333 | 解散 (核准解散日期: 2021-07-27) |
宇白有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區聖德里聖亭路八德段349巷6弄25號(1樓) | 負責人: 魏玉英 | 統編: 83777766 | 核准設立 |
宇白自動化科技有限公司 登記地址: 桃園市新屋區中山西路一段86號 | 負責人: 魏玉嬌 | 統編: 90155089 | 核准設立 |
黑宇白手作坊 登記地址: 臺北市大同區西寧北路75號 | 負責人: 羅宇均 | 統編: 42292296 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056015719) |
姓名 魏玉英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 魏玉英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雲門商行 臺北市中山區長春路186號1樓 | 魏玉英 | 05713392 | 歇業 - 獨資 |
長葳紙製品有限公司 臺中市南屯區楓樹里楓和路558號1樓 | 魏玉英 | 22088423 | 核准設立 |
恆洲企業有限公司 新北市三重區重陽路1段60巷86號 | 魏玉英 | 27625886 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-18) |
莎順髮式 新竹縣竹北市竹北里博愛街480號1樓 | 魏玉英 | 77997171 | 核准設立 - 獨資 |
福裕商行 高雄市路竹區竹東里中山路1263號 | 魏玉英 | 88731537 | 歇業 - 獨資 |
雲門商行 登記地址: 臺北市中山區長春路186號1樓 | 負責人: 魏玉英 | 統編: 05713392 | 歇業 - 獨資 |
長葳紙製品有限公司 登記地址: 臺中市南屯區楓樹里楓和路558號1樓 | 負責人: 魏玉英 | 統編: 22088423 | 核准設立 |
恆洲企業有限公司 登記地址: 新北市三重區重陽路1段60巷86號 | 負責人: 魏玉英 | 統編: 27625886 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-18) |
莎順髮式 登記地址: 新竹縣竹北市竹北里博愛街480號1樓 | 負責人: 魏玉英 | 統編: 77997171 | 核准設立 - 獨資 |
福裕商行 登記地址: 高雄市路竹區竹東里中山路1263號 | 負責人: 魏玉英 | 統編: 88731537 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
|