吳偉如
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳偉如的職稱是監察人, 持有股份數是50000, 公司名稱是耕者文化股份有限公司, 統一編號是83795862.
無其他 耕者文化 資料。
[ 搜尋所有 耕者文化 ... ]
根據姓名 吳偉如 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 吳偉如 ...) | | 活動起始日期: 2024/09/22 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/09/22 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)郭章傑;(中華民國)吳偉如 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)郭章傑;(中華民國)吳偉如 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/22 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/09/22 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)郭章傑;(中華民國)吳偉如 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)郭章傑;(中華民國)吳偉如 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 吳偉如 ... ]
名稱 耕者文化 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 耕者文化)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
耕者文化股份有限公司 新竹縣新埔鎮義民路2段491巷80弄230號 | 林怡君 | 83795862 | 解散 (核准解散日期: 2023-02-14) |
耕者文化股份有限公司 登記地址: 新竹縣新埔鎮義民路2段491巷80弄230號 | 負責人: 林怡君 | 統編: 83795862 | 解散 (核准解散日期: 2023-02-14) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 飛太普實業股份有限公司 | 台灣電廣有限公司 | 統一編號: 16821708 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 夢萊茵婚紗攝影有限公司 | 統一編號: 16827512 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16830994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16830994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8637789 | 所代表法人: 香港商 Alpha Magnus Investment | 野村證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16831831 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 香港商浩騰媒體有限公司 | 浩騰媒體股份有限公司 | 統一編號: 16832894 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9841729 | 所代表法人: 美商Linde Inc. | 中普氣體材料股份有限公司 | 統一編號: 16836337 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 223166847 | 所代表法人: 艾克爾國際科技股份有限公司 | 艾克爾先進科技股份有限公司 | 統一編號: 16847968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 223166847 | 所代表法人: 艾克爾國際科技股份有限公司 | 艾克爾先進科技股份有限公司 | 統一編號: 16847968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 允成興實業有限公司 | 統一編號: 16856797 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶瑞光電股份有限公司 | 統一編號: 16858612 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶瑞光電股份有限公司 | 統一編號: 16858612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3760750 | 所代表法人: | 德機印刷有限公司 | 統一編號: 16863093 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 永正新有限公司 | 統一編號: 16863256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 洋鼎股份有限公司 | 統一編號: 16866675 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 飛太普實業股份有限公司 | 台灣電廣有限公司 | 統一編號: 16821708 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 夢萊茵婚紗攝影有限公司 | 統一編號: 16827512 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16830994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16830994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8637789 | 所代表法人: 香港商 Alpha Magnus Investment | 野村證券投資信託股份有限公司 | 統一編號: 16831831 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: 香港商浩騰媒體有限公司 | 浩騰媒體股份有限公司 | 統一編號: 16832894 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9841729 | 所代表法人: 美商Linde Inc. | 中普氣體材料股份有限公司 | 統一編號: 16836337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 223166847 | 所代表法人: 艾克爾國際科技股份有限公司 | 艾克爾先進科技股份有限公司 | 統一編號: 16847968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 223166847 | 所代表法人: 艾克爾國際科技股份有限公司 | 艾克爾先進科技股份有限公司 | 統一編號: 16847968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 允成興實業有限公司 | 統一編號: 16856797 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶瑞光電股份有限公司 | 統一編號: 16858612 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 晶瑞光電股份有限公司 | 統一編號: 16858612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3760750 | 所代表法人: | 德機印刷有限公司 | 統一編號: 16863093 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 永正新有限公司 | 統一編號: 16863256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 洋鼎股份有限公司 | 統一編號: 16866675 |
|