陳玉梅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳玉梅的職稱是董事長, 持有股份數是500000, 公司名稱是味源投資股份有限公司, 統一編號是83903124.
董監事資料集 資料集的 陳玉梅 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳玉梅 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 味源投資股份有限公司 | 統一編號: 83903124 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 味源投資股份有限公司 | 統一編號: 83903124 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 味源投資股份有限公司 | 統一編號: 83903124 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 味源投資股份有限公司 | 統一編號: 83903124 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 味源投資股份有限公司 | 統一編號: 83903124 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 味源投資股份有限公司 | 統一編號: 83903124 |
[ 搜尋所有相關: 陳玉梅 @ 董監事資料集 ]
無其他 味源投資 資料。
[ 搜尋所有 味源投資 ... ]
根據姓名 陳玉梅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳玉梅 ...) | (中華民國)陳玉梅 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳玉梅 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳玉梅 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳玉梅 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 姓名: 陳玉梅 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-23313015 | 臺北市萬華區康定路206號7樓之5 @ 地政士開業資料 |
| 姓名: 陳玉梅 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-8872640 | 彰化縣北斗鎮中山路2段287巷54號1樓 @ 地政士開業資料 |
| OID: 2.16.886.110.90003.105954 | 電話: 02-23123065 | 地址: 臺北市萬華區康定路206號7樓之5 | DN: o=陳玉梅地政士事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 地址: 合江街130巷17號1樓 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 本社區在日據時期的台北古地圖內原隸屬於--下埤頭 是台北城北方臨基隆河的水尾低窪帶 大部分栽種水稻與蔬? 行政區過去原屬下埤頭里 後來人口增加 分出松花里 台北市改制院轄市區里調整後 續分出江山里與江... | 經度座標: 121.538304 | 緯度座標: 25.0595905 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
(中華民國)陳玉梅 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳玉梅 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/06/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳玉梅 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳玉梅 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 陳玉梅 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-23313015 | 臺北市萬華區康定路206號7樓之5 @ 地政士開業資料 |
姓名: 陳玉梅 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-8872640 | 彰化縣北斗鎮中山路2段287巷54號1樓 @ 地政士開業資料 |
OID: 2.16.886.110.90003.105954 | 電話: 02-23123065 | 地址: 臺北市萬華區康定路206號7樓之5 | DN: o=陳玉梅地政士事務所,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
地址: 合江街130巷17號1樓 | 縣市: 臺北市 | 主類別: 社區 | 簡介: 本社區在日據時期的台北古地圖內原隸屬於--下埤頭 是台北城北方臨基隆河的水尾低窪帶 大部分栽種水稻與蔬? 行政區過去原屬下埤頭里 後來人口增加 分出松花里 台北市改制院轄市區里調整後 續分出江山里與江... | 經度座標: 121.538304 | 緯度座標: 25.0595905 @ 經緯度查詢附近文化設施資料 |
[ 搜尋所有 陳玉梅 ... ]
名稱 味源投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 味源投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
味源投資股份有限公司 臺中市大里區大里里大里街7巷16弄87號1樓 | 陳玉梅 | 83903124 | 核准設立 |
味源投資股份有限公司 登記地址: 臺中市大里區大里里大里街7巷16弄87號1樓 | 負責人: 陳玉梅 | 統編: 83903124 | 核准設立 |
姓名 陳玉梅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳玉梅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉梅號 雲林縣斗六市公有第二零售市場獸肉類五九號 | 陳玉梅 | 64831121 | 撤銷 - 獨資 |
玉梅古早味 苗栗縣苗栗市勝利里中正路1075號 | 陳玉梅 | 92330268 | 核准設立 - 獨資 |
玉梅咖啡商行 臺中市北屯區水景里東山路一段189之18號1樓 | 陳玉梅 | 45839158 | 歇業 - 獨資 |
崧梅影音社 新北市中和區中正路18號 | 陳玉梅 | 10552868 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118155183) |
新心科技有限公司 桃園市楊梅區永平里新農街二段253號2樓 | 陳玉梅 | 25066106 | 解散 (核准解散日期: 2020-05-25) |
倩梅 金門縣金湖鎮山外里南雄3號(限建築物第壹層使用) | 陳玉梅 | 92960238 | 核准設立 - 獨資 |
萬年青草行 高雄市新興區玉衡里玉竹2街22號 | 陳玉梅 | 76390112 | 核准設立 - 獨資 |
世玉工程行 高雄市楠梓區朝明路110之3號9樓 | 陳玉梅 | 93232259 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260806700) |
玉梅號 登記地址: 雲林縣斗六市公有第二零售市場獸肉類五九號 | 負責人: 陳玉梅 | 統編: 64831121 | 撤銷 - 獨資 |
玉梅古早味 登記地址: 苗栗縣苗栗市勝利里中正路1075號 | 負責人: 陳玉梅 | 統編: 92330268 | 核准設立 - 獨資 |
玉梅咖啡商行 登記地址: 臺中市北屯區水景里東山路一段189之18號1樓 | 負責人: 陳玉梅 | 統編: 45839158 | 歇業 - 獨資 |
崧梅影音社 登記地址: 新北市中和區中正路18號 | 負責人: 陳玉梅 | 統編: 10552868 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118155183) |
新心科技有限公司 登記地址: 桃園市楊梅區永平里新農街二段253號2樓 | 負責人: 陳玉梅 | 統編: 25066106 | 解散 (核准解散日期: 2020-05-25) |
倩梅 登記地址: 金門縣金湖鎮山外里南雄3號(限建築物第壹層使用) | 負責人: 陳玉梅 | 統編: 92960238 | 核准設立 - 獨資 |
萬年青草行 登記地址: 高雄市新興區玉衡里玉竹2街22號 | 負責人: 陳玉梅 | 統編: 76390112 | 核准設立 - 獨資 |
世玉工程行 登記地址: 高雄市楠梓區朝明路110之3號9樓 | 負責人: 陳玉梅 | 統編: 93232259 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11260806700) |
[ 查詢所有 陳玉梅 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
|