王錦鴻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王錦鴻的職稱是監察人, 持有股份數是300000, 公司名稱是福樂家股份有限公司, 統一編號是84088599.
根據名稱 福樂家 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 福樂家 ...) | OID: 2.16.886.119.90026.102625 | 電話: 02-28052039 | 地址: 新北市淡水區崁頂五路301-309號 | DN: o=福樂家社區管理委員會,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 大廈門牌地址: 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路301~309號 | 淡水區 | 使用執照號碼: 104淡使字第00191號 | 核准備查日: 20180205 @ 公寓大廈管理組織報備清冊 |
OID: 2.16.886.119.90026.102625 | 電話: 02-28052039 | 地址: 新北市淡水區崁頂五路301-309號 | DN: o=福樂家社區管理委員會,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
大廈門牌地址: 新北市淡水區崁頂里13鄰崁頂五路301~309號 | 淡水區 | 使用執照號碼: 104淡使字第00191號 | 核准備查日: 20180205 @ 公寓大廈管理組織報備清冊 |
[ 搜尋所有 福樂家 ... ]
根據姓名 王錦鴻 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 王錦鴻 ...) | (中華民國)陳啟川;(中華民國)邱顯原;(中華民國)廖春美;(中華民國)邱素文;(中華民國)張菱讌;(中華民國)賴正惟;(中華民國)樊定中;(中華民國)賴美蓉;(中華民國)黃武炎;(中華民國)鄭連清;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳啟川;(中華民國)邱顯原;(中華民國)廖春美;(中華民國)邱素文;(中華民國)張菱讌;(中華民國)賴正惟;(中華民國)樊定中;(中華民國)賴美蓉;(中華民國)黃武炎;(中華民國)鄭連清;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 管理人電話: 04-7585375 | 預計收容村里: 下犁村、頂犁村、德興村 | 適用災害類別: 水災,震災,土石流,海嘯 | 彰化縣線西鄉 | 頂犁村 | 頂犁路158-1號 @ 避難收容處所點位檔 |
| | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 翊新電腦有限公司 | 統一編號: 28381753 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 葛雷詩企業有限公司 | 到職日期: 0761201 | 統一編號: 22579785 @ 公司登記經理人資料集 |
(中華民國)陳啟川;(中華民國)邱顯原;(中華民國)廖春美;(中華民國)邱素文;(中華民國)張菱讌;(中華民國)賴正惟;(中華民國)樊定中;(中華民國)賴美蓉;(中華民國)黃武炎;(中華民國)鄭連清;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳啟川;(中華民國)邱顯原;(中華民國)廖春美;(中華民國)邱素文;(中華民國)張菱讌;(中華民國)賴正惟;(中華民國)樊定中;(中華民國)賴美蓉;(中華民國)黃武炎;(中華民國)鄭連清;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/06/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
管理人電話: 04-7585375 | 預計收容村里: 下犁村、頂犁村、德興村 | 適用災害類別: 水災,震災,土石流,海嘯 | 彰化縣線西鄉 | 頂犁村 | 頂犁路158-1號 @ 避難收容處所點位檔 |
| 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 翊新電腦有限公司 | 統一編號: 28381753 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 葛雷詩企業有限公司 | 到職日期: 0761201 | 統一編號: 22579785 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 王錦鴻 ... ]
名稱 福樂家 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 福樂家)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
福樂家具行 新北市新莊區雙鳳路73巷3之1號13樓 | 吳明傑 | 41056175 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035238949) |
福樂家針織生活館 彰化縣花壇鄉灣雅村三芬路355巷18號 | 陳信佑 | 45808660 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110818708) |
福樂家生活資訊百貨館 臺中市南區積善里五權南路738號1樓 | 張侺柃 | 88644180 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110880592) |
福樂家禮品行 桃園市桃園區汴洲里春日路1242號(1樓) | 蘇永禮 | 09944775 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
福樂家有限公司 新北市淡水區中正東路2段119號 | | 83421148 | 核准設立 |
福樂家實業有限公司 彰化縣和美鎮山犁里愛華路三二八號 | | 16705742 | 廢止 (097年03月21日 經授中字 第0973473303號) |
福樂家大廈管理委員會 臺北市南港區南港里興中路12巷23號 | | 81590998 | |
福樂家股份有限公司 臺北市中山區民權東路1段58巷14號1樓 | | 84088599 | 廢止 (文號: 2004-7-2 府建商字 第09313408100號) |
福樂家具行 登記地址: 新北市新莊區雙鳳路73巷3之1號13樓 | 負責人: 吳明傑 | 統編: 41056175 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035238949) |
福樂家針織生活館 登記地址: 彰化縣花壇鄉灣雅村三芬路355巷18號 | 負責人: 陳信佑 | 統編: 45808660 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110818708) |
福樂家生活資訊百貨館 登記地址: 臺中市南區積善里五權南路738號1樓 | 負責人: 張侺柃 | 統編: 88644180 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110880592) |
福樂家禮品行 登記地址: 桃園市桃園區汴洲里春日路1242號(1樓) | 負責人: 蘇永禮 | 統編: 09944775 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
福樂家有限公司 登記地址: 新北市淡水區中正東路2段119號 | 統編: 83421148 | 核准設立 |
福樂家實業有限公司 登記地址: 彰化縣和美鎮山犁里愛華路三二八號 | 統編: 16705742 | 廢止 (097年03月21日 經授中字 第0973473303號) |
福樂家大廈管理委員會 登記地址: 臺北市南港區南港里興中路12巷23號 | 統編: 81590998 |
福樂家股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路1段58巷14號1樓 | 統編: 84088599 | 廢止 (文號: 2004-7-2 府建商字 第09313408100號) |
[ 查詢所有 福樂家 ... ]
姓名 王錦鴻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王錦鴻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
王錦鴻自營計程車行 新北市中和區民利街9巷2弄6號 | 王錦鴻 | 34734299 | 核准設立 - 獨資 |
鴻懿水利工程 新北市新店區永安街56巷26號5樓 | 王錦鴻 | 50651180 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055248410) |
皇岑科技有限公司 新北市樹林區福興街27號 | 王錦鴻 | 27998061 | 解散 (核准解散日期: 2015-10-07) |
翊新電腦有限公司 新北市樹林區福興街27號2樓 | 王錦鴻 | 28381753 | 核准設立 |
金金旺彩券行 臺中市西區吉龍里美村路一段779號1樓 | 王錦鴻 | 39834677 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108620054) |
紅不讓彩券行 臺中市西區吉龍里美村路一段779號1樓 | 王錦鴻 | 45656328 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030704064) |
榮昇商號 花蓮縣鳳林鎮森榮里七十六號 | 王錦鴻 | 94353603 | 歇業 - 獨資 |
榮昇商號 花蓮縣鳳林鎮森榮里七六號 | 王錦鴻 | 94749872 | 歇業 - 獨資 |
王錦鴻自營計程車行 登記地址: 新北市中和區民利街9巷2弄6號 | 負責人: 王錦鴻 | 統編: 34734299 | 核准設立 - 獨資 |
鴻懿水利工程 登記地址: 新北市新店區永安街56巷26號5樓 | 負責人: 王錦鴻 | 統編: 50651180 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055248410) |
皇岑科技有限公司 登記地址: 新北市樹林區福興街27號 | 負責人: 王錦鴻 | 統編: 27998061 | 解散 (核准解散日期: 2015-10-07) |
翊新電腦有限公司 登記地址: 新北市樹林區福興街27號2樓 | 負責人: 王錦鴻 | 統編: 28381753 | 核准設立 |
金金旺彩券行 登記地址: 臺中市西區吉龍里美村路一段779號1樓 | 負責人: 王錦鴻 | 統編: 39834677 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108620054) |
紅不讓彩券行 登記地址: 臺中市西區吉龍里美村路一段779號1樓 | 負責人: 王錦鴻 | 統編: 45656328 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030704064) |
榮昇商號 登記地址: 花蓮縣鳳林鎮森榮里七十六號 | 負責人: 王錦鴻 | 統編: 94353603 | 歇業 - 獨資 |
榮昇商號 登記地址: 花蓮縣鳳林鎮森榮里七六號 | 負責人: 王錦鴻 | 統編: 94749872 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 王錦鴻 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
|