陳順元
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳順元的職稱是董事, 持有股份數是150, 公司名稱是中銓企業股份有限公司, 統一編號是84090194.
董監事資料集 資料集的 陳順元 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳順元 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1820 | 所代表法人: | 中銓企業股份有限公司 | 統一編號: 84090194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 中銓企業股份有限公司 | 統一編號: 84090194 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1430 | 所代表法人: | 中銓企業股份有限公司 | 統一編號: 84090194 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1820 | 所代表法人: | 中銓企業股份有限公司 | 統一編號: 84090194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 中銓企業股份有限公司 | 統一編號: 84090194 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1430 | 所代表法人: | 中銓企業股份有限公司 | 統一編號: 84090194 |
[ 搜尋所有相關: 陳順元 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 中銓企業股份有限公司 | 到職日期: 0840417 | 統一編號: 84090194 |
公司名稱: 中銓企業股份有限公司 | 到職日期: 0840417 | 統一編號: 84090194 |
[ 搜尋所有相關: 陳順元 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 84090194 | 電話號碼: 06-2556573-5 | 臺南市安南區溪心里仁安六街九十號 |
統一編號: 84090194 | 電話號碼: 06-2556573-5 | 臺南市安南區溪心里仁安六街九十號 |
[ 搜尋所有相關: 陳順元 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 中銓企業 資料。
[ 搜尋所有 中銓企業 ... ]
根據姓名 陳順元 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳順元 ...) | (中華民國)陳順元;(中華民國)温桂花;(中華民國)陳詠芯;(中華民國)吳志偉;(中華民國)陳方方 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳順元;(中華民國)温桂花;(中華民國)陳詠芯;(中華民國)吳志偉;(中華民國)陳方方 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳順元;(中華民國)温桂花;(中華民國)陳詠芯 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳順元;(中華民國)温桂花;(中華民國)陳詠芯 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳順元;(中華民國)吳志偉 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳順元;(中華民國)吳志偉 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳順元;(中華民國)吳志偉 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳順元;(中華民國)吳志偉 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳順元;(中華民國)温桂花;(中華民國)陳詠芯;(中華民國)吳志偉;(中華民國)陳方方 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳順元;(中華民國)温桂花;(中華民國)陳詠芯;(中華民國)吳志偉;(中華民國)陳方方 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳順元;(中華民國)温桂花;(中華民國)陳詠芯 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳順元;(中華民國)温桂花;(中華民國)陳詠芯 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳順元;(中華民國)吳志偉 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳順元;(中華民國)吳志偉 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳順元;(中華民國)吳志偉 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳順元;(中華民國)吳志偉 | 活動起始日期: 2024/06/15 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳順元 ... ]
中銓企業股份有限公司 | 地址: 台南市安南區智安四街98巷66號 | 電話: 06-255-6573 |
中銓企業有限公司 | 地址: 台南市安南區仁安六街90號 | 電話: 06-246-4362 |
名稱 中銓企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 中銓企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
中銓企業股份有限公司 臺南市安南區溪心里仁安六街九十號 | 楊美卿 | 84090194 | 核准設立 |
中銓企業社 新北市蘆洲區中山一路212號1樓 | 卓昆鼎 | 99755872 | 歇業 - 獨資 |
中銓企業股份有限公司 登記地址: 臺南市安南區溪心里仁安六街九十號 | 負責人: 楊美卿 | 統編: 84090194 | 核准設立 |
中銓企業社 登記地址: 新北市蘆洲區中山一路212號1樓 | 負責人: 卓昆鼎 | 統編: 99755872 | 歇業 - 獨資 |
姓名 陳順元 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 陳順元)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
順元企業社 臺東縣臺東市建國里臨海路一段179號 | 陳順元 | 08953732 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090224367) |
順元洗衣店 高雄市三民區寶獅里義華路36號 | 陳順元 | 76382703 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461501400) |
順元企業社 登記地址: 臺東縣臺東市建國里臨海路一段179號 | 負責人: 陳順元 | 統編: 08953732 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090224367) |
順元洗衣店 登記地址: 高雄市三民區寶獅里義華路36號 | 負責人: 陳順元 | 統編: 76382703 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10461501400) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 顏氏有限公司 | 統一編號: 00468357 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1525 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 豐裕貿易股份有限公司 | 統一編號: 00472401 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 寶山眼鏡有限公司 | 統一編號: 00476841 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
|