陳秀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳秀的職稱是監察人, 持有股份數是132, 公司名稱是欣展空調股份有限公司, 統一編號是84098153.
無其他 欣展空調 資料。
[ 搜尋所有 欣展空調 ... ]
根據姓名 陳秀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳秀 ...) | 開始時間: 2023-04-01T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-06-30T17:45:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 山與海的鳴奏曲,陳秀竹陳秀端文學展展期|4月1日至6月30 09:00-17:00(周四休館)展地|睿友文學館文學花朵,開在初夏。姐妹皆作家皆博士,山與海的鳴奏曲,陳秀竹陳秀端文學展,112年4月2日... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;(中華民國)范秀盈;(中華民國)葉惠喜;... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;(中華民國)范秀盈;(中華民國)葉惠喜;... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
開始時間: 2023-04-01T09:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-06-30T17:45:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 山與海的鳴奏曲,陳秀竹陳秀端文學展展期|4月1日至6月30 09:00-17:00(周四休館)展地|睿友文學館文學花朵,開在初夏。姐妹皆作家皆博士,山與海的鳴奏曲,陳秀竹陳秀端文學展,112年4月2日... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)黃麗如;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;(中華民國)范秀盈;(中華民國)葉惠喜;... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;(中華民國)范秀盈;(中華民國)葉惠喜;... | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)李素榮;(中華民國)孫路得;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)范秀盈;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃美芳;(中華民國)張美君;(中華民國)梁台玲;(中華民國)周紫蓉;(中華民國)林素裡;(中華民國)林月娥;(中華民國)楊秀貞;(中華民國)陳玲月;(中華民國)孫若薇;(中華民國)熊筱薇;... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 陳秀 ... ]
名稱 欣展空調 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 欣展空調)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
欣展空調企業社 桃園市中壢區新街里延平路261號7樓 | 徐欣男 | 95106881 | 核准設立 - 獨資 |
欣展空調股份有限公司 雲林縣虎尾鎮芳草里埔尾一號 | | 84098153 | 廢止 (文號: 2010-11-12 經授中字 第0993417094號) |
欣展空調企業社 登記地址: 桃園市中壢區新街里延平路261號7樓 | 負責人: 徐欣男 | 統編: 95106881 | 核准設立 - 獨資 |
欣展空調股份有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮芳草里埔尾一號 | 統編: 84098153 | 廢止 (文號: 2010-11-12 經授中字 第0993417094號) |
姓名 陳秀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳秀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳秀玲美容名店 臺中市豐原區社皮里西勢四街25號1樓 | 陳秀玲 | 20306248 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1110873628) |
陳秀玉美容室 新北市永和區永和路1段40號10樓之2 | 陳秀玉 | 37868361 | 核准設立 - 獨資 |
陳秀商店 金門縣金湖鎮新湖里環島南路塔后段1巷17號 | 陳秀雲 | 37953774 | 核准設立 - 獨資 |
李陳秀企業社 新北市蘆洲區長興路138號6樓 | 李陳秀 | 37986352 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098119043) |
陳秀珍弘爺漢堡 高雄市前鎮區中華五路1455號 | 陳秀珍 | 47637875 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10562090800) |
陳秀玲工作室 臺中市豐原區社皮里西勢四街25號1樓 | 陳秀玲 | 88528247 | 核准設立 - 獨資 |
陳秀涵音樂工作室 高雄市新興區復興二路356號13樓之2 | 陳秀涵 | 93228918 | 核准設立 - 獨資 |
秀朗五金行 新北市永和區秀朗路2段145號1樓 | 陳秀珠 | 33680696 | 核准設立 - 獨資 |
陳秀玲美容名店 登記地址: 臺中市豐原區社皮里西勢四街25號1樓 | 負責人: 陳秀玲 | 統編: 20306248 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1110873628) |
陳秀玉美容室 登記地址: 新北市永和區永和路1段40號10樓之2 | 負責人: 陳秀玉 | 統編: 37868361 | 核准設立 - 獨資 |
陳秀商店 登記地址: 金門縣金湖鎮新湖里環島南路塔后段1巷17號 | 負責人: 陳秀雲 | 統編: 37953774 | 核准設立 - 獨資 |
李陳秀企業社 登記地址: 新北市蘆洲區長興路138號6樓 | 負責人: 李陳秀 | 統編: 37986352 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098119043) |
陳秀珍弘爺漢堡 登記地址: 高雄市前鎮區中華五路1455號 | 負責人: 陳秀珍 | 統編: 47637875 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10562090800) |
陳秀玲工作室 登記地址: 臺中市豐原區社皮里西勢四街25號1樓 | 負責人: 陳秀玲 | 統編: 88528247 | 核准設立 - 獨資 |
陳秀涵音樂工作室 登記地址: 高雄市新興區復興二路356號13樓之2 | 負責人: 陳秀涵 | 統編: 93228918 | 核准設立 - 獨資 |
秀朗五金行 登記地址: 新北市永和區秀朗路2段145號1樓 | 負責人: 陳秀珠 | 統編: 33680696 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳秀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
|