陳靜瑩
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳靜瑩的職稱是監察人, 持有股份數是250, 公司名稱是利以得股份有限公司, 統一編號是84102282.
無其他 利以得 資料。
[ 搜尋所有 利以得 ... ]
根據姓名 陳靜瑩 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳靜瑩 ...) | (中華民國)陳宇嫻;(中華民國)盧佩姬;(中華民國)陳瑩津;(中華民國)商樂家;(中華民國)鄭圓圓;(中華民國)孫薇雅;(中華民國)陳靜瑩;(中華民國)楊慧婷;(中華民國)朱淑芳 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳宇嫻;(中華民國)盧佩姬;(中華民國)陳瑩津;(中華民國)商樂家;(中華民國)鄭圓圓;(中華民國)孫薇雅;(中華民國)陳靜瑩;(中華民國)楊慧婷;(中華民國)朱淑芳 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳宇嫻;(中華民國)陳靜瑩;(中華民國)陳瑩津;(中華民國)商樂家;(中華民國)楊慧婷;(中華民國)孫薇雅;(中華民國)盧佩姬 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳宇嫻;(中華民國)陳靜瑩;(中華民國)陳瑩津;(中華民國)商樂家;(中華民國)楊慧婷;(中華民國)孫薇雅;(中華民國)盧佩姬 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳宇嫻;(中華民國)陳靜瑩;(中華民國)陳瑩津;(中華民國)商樂家;(中華民國)楊慧婷;(中華民國)孫薇雅;(中華民國)盧佩姬 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳宇嫻;(中華民國)陳靜瑩;(中華民國)陳瑩津;(中華民國)商樂家;(中華民國)楊慧婷;(中華民國)孫薇雅;(中華民國)盧佩姬 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)朱淑芳;(中華民國)陳宇嫻;(中華民國)陳靜瑩;(中華民國)陳瑩津;(中華民國)孫薇雅;(中華民國)商樂家;(中華民國)盧佩姬 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)朱淑芳;(中華民國)陳宇嫻;(中華民國)陳靜瑩;(中華民國)陳瑩津;(中華民國)孫薇雅;(中華民國)商樂家;(中華民國)盧佩姬 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳宇嫻;(中華民國)盧佩姬;(中華民國)陳瑩津;(中華民國)商樂家;(中華民國)鄭圓圓;(中華民國)孫薇雅;(中華民國)陳靜瑩;(中華民國)楊慧婷;(中華民國)朱淑芳 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳宇嫻;(中華民國)盧佩姬;(中華民國)陳瑩津;(中華民國)商樂家;(中華民國)鄭圓圓;(中華民國)孫薇雅;(中華民國)陳靜瑩;(中華民國)楊慧婷;(中華民國)朱淑芳 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳宇嫻;(中華民國)陳靜瑩;(中華民國)陳瑩津;(中華民國)商樂家;(中華民國)楊慧婷;(中華民國)孫薇雅;(中華民國)盧佩姬 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳宇嫻;(中華民國)陳靜瑩;(中華民國)陳瑩津;(中華民國)商樂家;(中華民國)楊慧婷;(中華民國)孫薇雅;(中華民國)盧佩姬 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳宇嫻;(中華民國)陳靜瑩;(中華民國)陳瑩津;(中華民國)商樂家;(中華民國)楊慧婷;(中華民國)孫薇雅;(中華民國)盧佩姬 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳宇嫻;(中華民國)陳靜瑩;(中華民國)陳瑩津;(中華民國)商樂家;(中華民國)楊慧婷;(中華民國)孫薇雅;(中華民國)盧佩姬 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)朱淑芳;(中華民國)陳宇嫻;(中華民國)陳靜瑩;(中華民國)陳瑩津;(中華民國)孫薇雅;(中華民國)商樂家;(中華民國)盧佩姬 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)朱淑芳;(中華民國)陳宇嫻;(中華民國)陳靜瑩;(中華民國)陳瑩津;(中華民國)孫薇雅;(中華民國)商樂家;(中華民國)盧佩姬 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 陳靜瑩 ... ]
名稱 利以得 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 利以得)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
利以得股份有限公司 臺北市松山區敦化北路167號10樓E室 | | 84102282 | 撤銷 (文號: 2001-9-5 府建商字 第9006624900號) |
利以得股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區敦化北路167號10樓E室 | 統編: 84102282 | 撤銷 (文號: 2001-9-5 府建商字 第9006624900號) |
姓名 陳靜瑩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳靜瑩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
龍瑩服飾店 新北市板橋區中山路2段212巷4之2號(1樓) | 陳靜瑩 | 21567109 | 核准設立 - 獨資 |
晶瑩手作甜點廚房 臺南市安南區溪墘里海佃路1段8號 | 陳靜瑩 | 40948023 | 核准設立 - 獨資 |
宇瑩企業社 桃園市桃園區長美里中山路162號一樓 | 陳靜瑩 | 82075366 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129009445) |
北鼻鮮品企業社 高雄市苓雅區正大里意誠路7號8樓之2 | 陳靜瑩 | 10202737 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10660591700) |
甦活企業社 高雄市苓雅區意誠路7號8樓之2 | 陳靜瑩 | 10292667 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10660591800) |
品沐國際有限公司 新竹縣竹北市十興里文義街99號2、3樓 | 陳靜瑩 | 28017973 | 核准設立 |
潘朶拉精品服飾店 新北市樹林區日新街60號 | 陳靜瑩 | 30339227 | 歇業 - 獨資 |
金宏企業行 澎湖縣馬公市光復里新村路2號1樓 | 陳靜瑩 | 40810250 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050820721) |
龍瑩服飾店 登記地址: 新北市板橋區中山路2段212巷4之2號(1樓) | 負責人: 陳靜瑩 | 統編: 21567109 | 核准設立 - 獨資 |
晶瑩手作甜點廚房 登記地址: 臺南市安南區溪墘里海佃路1段8號 | 負責人: 陳靜瑩 | 統編: 40948023 | 核准設立 - 獨資 |
宇瑩企業社 登記地址: 桃園市桃園區長美里中山路162號一樓 | 負責人: 陳靜瑩 | 統編: 82075366 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129009445) |
北鼻鮮品企業社 登記地址: 高雄市苓雅區正大里意誠路7號8樓之2 | 負責人: 陳靜瑩 | 統編: 10202737 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10660591700) |
甦活企業社 登記地址: 高雄市苓雅區意誠路7號8樓之2 | 負責人: 陳靜瑩 | 統編: 10292667 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10660591800) |
品沐國際有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市十興里文義街99號2、3樓 | 負責人: 陳靜瑩 | 統編: 28017973 | 核准設立 |
潘朶拉精品服飾店 登記地址: 新北市樹林區日新街60號 | 負責人: 陳靜瑩 | 統編: 30339227 | 歇業 - 獨資 |
金宏企業行 登記地址: 澎湖縣馬公市光復里新村路2號1樓 | 負責人: 陳靜瑩 | 統編: 40810250 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050820721) |
[ 查詢所有 陳靜瑩 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
|