莊秀珍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名莊秀珍的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是戀戀不忘有限公司, 統一編號是84126550.
| 統一編號: 84126550 | 電話號碼: 02-25090046 | 臺北市中山區伊通街79號1樓 |
統一編號: 84126550 | 電話號碼: 02-25090046 | 臺北市中山區伊通街79號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 莊秀珍 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 戀戀不忘 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 戀戀不忘 ...) | 開始時間: 2013/6/29 | 結束時間: 2013/6/30 | 電話: 886-3-5518101 | 新竹縣 | 地點: 新竹縣政府文化局演藝廳 | 地址: 新竹縣竹北市縣政九路146號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: ‧主辦單位:屏風表演班‧活動日期:2013-06-29~2013-06-30‧活動時間:6/29(六)-19:30;6/30(日)-14:30‧活動地點:演藝廳‧入場方式:售票‧內容簡介:票價:600... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 食品業者登錄字號: C-200146624-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 74844390 | 基隆市中正區新豐街276-3號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: C-200146624-00001-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 74844390 | 基隆市中正區新豐街276-3號1 @ 食品業者登錄資料集 |
開始時間: 2013/6/29 | 結束時間: 2013/6/30 | 電話: 886-3-5518101 | 新竹縣 | 地點: 新竹縣政府文化局演藝廳 | 地址: 新竹縣竹北市縣政九路146號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: ‧主辦單位:屏風表演班‧活動日期:2013-06-29~2013-06-30‧活動時間:6/29(六)-19:30;6/30(日)-14:30‧活動地點:演藝廳‧入場方式:售票‧內容簡介:票價:600... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
食品業者登錄字號: C-200146624-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 74844390 | 基隆市中正區新豐街276-3號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: C-200146624-00001-5 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 74844390 | 基隆市中正區新豐街276-3號1 @ 食品業者登錄資料集 |
[ 搜尋所有 戀戀不忘 ... ]
根據姓名 莊秀珍 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 莊秀珍 ...) | 電話: 02-26665129 | 地址: 新北市新店區廣興里小坑一路12號 | 主祀神祇: 釋迦牟尼佛 | 教別: 佛教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理人(住持)制 | 負責人: 莊秀珍 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 電話: 02-26665129 | 地址: 新北市新店區廣興里小坑一路12號 | 主祀神祇: 釋迦牟尼佛 | 教別: 佛教 | 負責人: 莊秀珍 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1440 | 所代表法人: | 啟田飼料股份有限公司 | 統一編號: 12365124 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 祥霖企業有限公司 | 統一編號: 14090973 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 欣燕興業有限公司 | 統一編號: 86672110 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 志昶建設股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
電話: 02-26665129 | 地址: 新北市新店區廣興里小坑一路12號 | 主祀神祇: 釋迦牟尼佛 | 教別: 佛教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理人(住持)制 | 負責人: 莊秀珍 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
電話: 02-26665129 | 地址: 新北市新店區廣興里小坑一路12號 | 主祀神祇: 釋迦牟尼佛 | 教別: 佛教 | 負責人: 莊秀珍 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1440 | 所代表法人: | 啟田飼料股份有限公司 | 統一編號: 12365124 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 祥霖企業有限公司 | 統一編號: 14090973 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 欣燕興業有限公司 | 統一編號: 86672110 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 志昶建設股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 莊秀珍 ... ]
名稱 戀戀不忘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 戀戀不忘)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
戀戀不忘小吃店 基隆市中正區新豐街276-3號1樓 | 陳麗羚 | 74844390 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100002791) |
戀戀不忘有限公司 臺北市中山區伊通街79號1樓 | 莊秀珍 | 84126550 | 核准設立 |
戀戀不忘小吃店 新北市土城區裕民路262號 | 傅淑環 | 14643779 | 歇業 - 獨資 |
戀戀不忘小吃店 登記地址: 基隆市中正區新豐街276-3號1樓 | 負責人: 陳麗羚 | 統編: 74844390 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100002791) |
戀戀不忘有限公司 登記地址: 臺北市中山區伊通街79號1樓 | 負責人: 莊秀珍 | 統編: 84126550 | 核准設立 |
戀戀不忘小吃店 登記地址: 新北市土城區裕民路262號 | 負責人: 傅淑環 | 統編: 14643779 | 歇業 - 獨資 |
姓名 莊秀珍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 莊秀珍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
同昇商行 臺南市東區莊敬里莊敬路219巷3之1號2樓(僅供辦公使 | 莊秀珍 | 06425829 | 撤銷 - 獨資 |
藝登工程行 嘉義縣民雄鄉秀林村林子尾47之48號1樓 | 莊秀珍 | 09049433 | 歇業 - 獨資 |
仟詩企業社 臺北市中山區松江路123巷6號1樓 | 莊秀珍 | 01290702 | 歇業 - 獨資 |
皇家冷飲舖 臺南市永康區大橋里中山南路20之20號 | 莊秀珍 | 06602606 | 歇業 - 獨資 |
三聯實業社 臺南市永康區大橋里大橋一街148號 | 莊秀珍 | 06605131 | 歇業 - 獨資 |
新皇君理容院 臺南市永康區大橋里中華路719號 | 莊秀珍 | 08434916 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
祥霖企業有限公司 臺北市中山區遼寧街199巷15號 | 莊秀珍 | 14090973 | 核准設立 |
采瑄美容坊 桃園市桃園區中山里國際路1段1004號1樓 | 莊秀珍 | 14668671 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049006178) |
同昇商行 登記地址: 臺南市東區莊敬里莊敬路219巷3之1號2樓(僅供辦公使 | 負責人: 莊秀珍 | 統編: 06425829 | 撤銷 - 獨資 |
藝登工程行 登記地址: 嘉義縣民雄鄉秀林村林子尾47之48號1樓 | 負責人: 莊秀珍 | 統編: 09049433 | 歇業 - 獨資 |
仟詩企業社 登記地址: 臺北市中山區松江路123巷6號1樓 | 負責人: 莊秀珍 | 統編: 01290702 | 歇業 - 獨資 |
皇家冷飲舖 登記地址: 臺南市永康區大橋里中山南路20之20號 | 負責人: 莊秀珍 | 統編: 06602606 | 歇業 - 獨資 |
三聯實業社 登記地址: 臺南市永康區大橋里大橋一街148號 | 負責人: 莊秀珍 | 統編: 06605131 | 歇業 - 獨資 |
新皇君理容院 登記地址: 臺南市永康區大橋里中華路719號 | 負責人: 莊秀珍 | 統編: 08434916 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
祥霖企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區遼寧街199巷15號 | 負責人: 莊秀珍 | 統編: 14090973 | 核准設立 |
采瑄美容坊 登記地址: 桃園市桃園區中山里國際路1段1004號1樓 | 負責人: 莊秀珍 | 統編: 14668671 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049006178) |
[ 查詢所有 莊秀珍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
|