李承諭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李承諭的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是萬前有限公司, 統一編號是84134329.
根據名稱 萬前 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 萬前 ...) | 聯絡方式: 02-2592-2681 #314 | 是否收費: N | 活動地點: 大同區承德路三段 287 號 1F(digiBlock C 數位創新基地) | 開始日期: 20220711 | 結束日期: 20220720 | 發起單位: 財團法人資訊工業策進會 江小姐#314、張小姐 #323 | 主辦單位: 經濟部工業局 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| (中華民國)何采柔 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)何采柔 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 貝里斯商艾虎網路科技有限公司 | 統一編號: 24811205 @ 董監事資料集 |
聯絡方式: 02-2592-2681 #314 | 是否收費: N | 活動地點: 大同區承德路三段 287 號 1F(digiBlock C 數位創新基地) | 開始日期: 20220711 | 結束日期: 20220720 | 發起單位: 財團法人資訊工業策進會 江小姐#314、張小姐 #323 | 主辦單位: 經濟部工業局 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
(中華民國)何采柔 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)何采柔 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 訴訟代理人及非訴訟代理人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 貝里斯商艾虎網路科技有限公司 | 統一編號: 24811205 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 萬前 ... ]
根據姓名 李承諭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李承諭 ...) | 公司統編: 59145880 | 高雄市岡山區大成街66號2樓 | 設立核准日期: 20161107 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 電話: 02-55920888 | 許可證起始日: 20130624 | 許可證終止日: 20150623 | 負責人姓名: 李承諭 | 機構地址: 新北市板橋區民生路3段321號2樓之3 | 終止營業日期: 20131017 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 電話: 04-36029007 | 許可證起始日: 20240324 | 許可證終止日: 20260323 | 負責人姓名: 李承諭 | 機構地址: 臺中市西屯區天水東街35號2樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
| 統一編號: 54241358 | 廠商地址: 臺中市西區土庫里五權西六街166巷10號4樓之8 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 1090601 | 採購單位: 南投縣政府 | 採購案: 1線屠宰線防漏防濺改善 | 根據: 2 借用或冒用他人名義或證件投標者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1110316 00:00 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 1140315 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
| 負責人姓名: 李承諭 | 統一編號: 90011099 | 所在地: 臺中市神岡區社口里中山路652巷3號 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 720250 | 所代表法人: | 祥立投資股份有限公司 | 統一編號: 16316504 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 商億財務管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 23438644 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翔鷹保全股份有限公司 | 統一編號: 42800193 @ 董監事資料集 |
公司統編: 59145880 | 高雄市岡山區大成街66號2樓 | 設立核准日期: 20161107 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
電話: 02-55920888 | 許可證起始日: 20130624 | 許可證終止日: 20150623 | 負責人姓名: 李承諭 | 機構地址: 新北市板橋區民生路3段321號2樓之3 | 終止營業日期: 20131017 @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
電話: 04-36029007 | 許可證起始日: 20240324 | 許可證終止日: 20260323 | 負責人姓名: 李承諭 | 機構地址: 臺中市西屯區天水東街35號2樓 | 終止營業日期: @ 跨國人力仲介公司許可名冊 |
統一編號: 54241358 | 廠商地址: 臺中市西區土庫里五權西六街166巷10號4樓之8 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: 1090601 | 採購單位: 南投縣政府 | 採購案: 1線屠宰線防漏防濺改善 | 根據: 2 借用或冒用他人名義或證件投標者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 1110316 00:00 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 1140315 23:59 @ 拒絕往來廠商公告 |
負責人姓名: 李承諭 | 統一編號: 90011099 | 所在地: 臺中市神岡區社口里中山路652巷3號 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 720250 | 所代表法人: | 祥立投資股份有限公司 | 統一編號: 16316504 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 商億財務管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 23438644 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 翔鷹保全股份有限公司 | 統一編號: 42800193 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李承諭 ... ]
萬前企業有限公司 | 地址: 台中市神岡區神洲路35巷5號 | 電話: 04-2515-3650 |
名稱 萬前 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 萬前)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
萬前有限公司 臺北市大安區安和路2段7號8樓之1 | 李承諭 | 84134329 | 核准設立 |
萬前機械工程有限公司 臺北市信義區基隆路2段149之49號3樓之3 | | 84761094 | 撤銷 (089年10月17日 建商二字 第89392910號) |
萬前企業有限公司 臺中市神岡區豐洲里神洲路35巷5號 | | 96988285 | 解散 (文號: 2012-7-6 經授中字 第1013223557號) |
萬前有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路2段7號8樓之1 | 負責人: 李承諭 | 統編: 84134329 | 核准設立 |
萬前機械工程有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段149之49號3樓之3 | 統編: 84761094 | 撤銷 (089年10月17日 建商二字 第89392910號) |
萬前企業有限公司 登記地址: 臺中市神岡區豐洲里神洲路35巷5號 | 統編: 96988285 | 解散 (文號: 2012-7-6 經授中字 第1013223557號) |
姓名 李承諭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李承諭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
萬碩國際有限公司 桃園市龜山區山峯路165號15樓 | 李承諭 | 94168451 | 核准設立 |
竑喨工程行 新北市土城區中央路3段220號(現場僅供辦公室使用) | 李承諭 | 31408334 | 核准設立 - 獨資 |
銘浲企業社 彰化縣秀水鄉安溪村平安一街8號1樓 | 李承諭 | 45629907 | 廢止 - 獨資 |
高鼎人力資源管理顧問有限公司新北分公司 新北市板橋區民生路三段321號2樓之3 | 李承諭 | 53496228 | 廢止 |
萬盛國際顧問有限公司 臺中市西屯區天水東街35號2樓 | 李承諭 | 54303327 | 核准設立 |
三霖有限公司 新北市新店區玫瑰路51巷16之1號4樓 | 李承諭 | 54873207 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-10) |
宏宇自動化有限公司 桃園市中壢區中北路二段386之2號(1樓) | 李承諭 | 69706045 | 核准設立 |
木子臭臭鍋店 臺中市潭子區福仁里環中東路一段7號 | 李承諭 | 72362190 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080871486) |
萬碩國際有限公司 登記地址: 桃園市龜山區山峯路165號15樓 | 負責人: 李承諭 | 統編: 94168451 | 核准設立 |
竑喨工程行 登記地址: 新北市土城區中央路3段220號(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 李承諭 | 統編: 31408334 | 核准設立 - 獨資 |
銘浲企業社 登記地址: 彰化縣秀水鄉安溪村平安一街8號1樓 | 負責人: 李承諭 | 統編: 45629907 | 廢止 - 獨資 |
高鼎人力資源管理顧問有限公司新北分公司 登記地址: 新北市板橋區民生路三段321號2樓之3 | 負責人: 李承諭 | 統編: 53496228 | 廢止 |
萬盛國際顧問有限公司 登記地址: 臺中市西屯區天水東街35號2樓 | 負責人: 李承諭 | 統編: 54303327 | 核准設立 |
三霖有限公司 登記地址: 新北市新店區玫瑰路51巷16之1號4樓 | 負責人: 李承諭 | 統編: 54873207 | 解散 (核准解散日期: 2018-12-10) |
宏宇自動化有限公司 登記地址: 桃園市中壢區中北路二段386之2號(1樓) | 負責人: 李承諭 | 統編: 69706045 | 核准設立 |
木子臭臭鍋店 登記地址: 臺中市潭子區福仁里環中東路一段7號 | 負責人: 李承諭 | 統編: 72362190 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080871486) |
[ 查詢所有 李承諭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
|