謝佩珊
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝佩珊的職稱是董事, 持有股份數是4000, 公司名稱是主味貿易股份有限公司, 統一編號是84192967.
董監事資料集 資料集的 謝佩珊 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 謝佩珊 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 主味貿易股份有限公司 | 統一編號: 84192967 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 主味貿易股份有限公司 | 統一編號: 84192967 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 主味貿易股份有限公司 | 統一編號: 84192967 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 主味貿易股份有限公司 | 統一編號: 84192967 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 主味貿易股份有限公司 | 統一編號: 84192967 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 主味貿易股份有限公司 | 統一編號: 84192967 |
[ 搜尋所有相關: 謝佩珊 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 84192967 | 電話號碼: 04-898-2277 | 彰化縣芳苑鄉三成村上林路路上段427號 |
統一編號: 84192967 | 電話號碼: 04-898-2277 | 彰化縣芳苑鄉三成村上林路路上段427號 |
[ 搜尋所有相關: 謝佩珊 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 主味貿易 資料。
[ 搜尋所有 主味貿易 ... ]
根據姓名 謝佩珊 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝佩珊 ...) | 姓名: 謝佩珊 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-4394903 | 桃園市平鎮區新光路二段31巷10弄9號 @ 地政士開業資料 |
| 電話: 03-4394901 | 姓名: 謝佩珊 | 116/05/04 | 事務所地址: 桃園市平鎮區新光路二段31巷10弄9號 @ 桃園市合法地政士開業名冊 |
| 電話: 03-4687353 | 產品: 營養食品開發與配方設計 | 地址: 桃園縣平鎮市新富街112號7樓 | 種類: 廠商自行提供資料 @ 保健食品產業服務網 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8956136 | 機構負責人姓名: 謝佩珊 | 機構代碼: A30900004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣二林鎮斗苑路三段390巷77號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8956136 | 機構負責人姓名: 謝佩珊 | 機構代碼: A30900004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣二林鎮斗苑路三段390巷77號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8956136 | 機構負責人姓名: 謝佩珊 | 機構代碼: A30900004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣二林鎮斗苑路三段390巷77號 @ 長照B據點 |
| 作者: 張家維, 廖翊廷文; 謝佩珊圖 | 出版機構: 點點文創工作室 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/12 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 24 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-94143-7-1 (精裝, 24面, 21X21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-8956136 | 機構負責人姓名: 謝佩珊 | 機構代碼: A30900004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣二林鎮後厝里斗苑路三段390巷77號 @ 長照ABC據點 |
姓名: 謝佩珊 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-4394903 | 桃園市平鎮區新光路二段31巷10弄9號 @ 地政士開業資料 |
電話: 03-4394901 | 姓名: 謝佩珊 | 116/05/04 | 事務所地址: 桃園市平鎮區新光路二段31巷10弄9號 @ 桃園市合法地政士開業名冊 |
電話: 03-4687353 | 產品: 營養食品開發與配方設計 | 地址: 桃園縣平鎮市新富街112號7樓 | 種類: 廠商自行提供資料 @ 保健食品產業服務網 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8956136 | 機構負責人姓名: 謝佩珊 | 機構代碼: A30900004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣二林鎮斗苑路三段390巷77號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8956136 | 機構負責人姓名: 謝佩珊 | 機構代碼: A30900004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣二林鎮斗苑路三段390巷77號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 04-8956136 | 機構負責人姓名: 謝佩珊 | 機構代碼: A30900004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣二林鎮斗苑路三段390巷77號 @ 長照B據點 |
作者: 張家維, 廖翊廷文; 謝佩珊圖 | 出版機構: 點點文創工作室 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 108/12 | 適讀對象: 兒童(6-12) | 頁數: 24 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-94143-7-1 (精裝, 24面, 21X21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-8956136 | 機構負責人姓名: 謝佩珊 | 機構代碼: A30900004 | 機構種類: A3 | 地址全址: 彰化縣二林鎮後厝里斗苑路三段390巷77號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 謝佩珊 ... ]
主味貿易股份有限公司 | 地址: 台中市大里區永大路418巷17號 | 電話: 04-2406-9171 |
名稱 主味貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 主味貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
主味貿易股份有限公司 彰化縣芳苑鄉三成村上林路路上段427號 | 洪美華 | 84192967 | 核准設立 |
主味貿易股份有限公司 登記地址: 彰化縣芳苑鄉三成村上林路路上段427號 | 負責人: 洪美華 | 統編: 84192967 | 核准設立 |
姓名 謝佩珊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 謝佩珊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
菓寶社 新北市板橋區裕民街76巷13號 | 謝佩珊 | 02432855 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108152647) |
注目單寧時尚工作室 新北市三重區信義街9號4樓(現場僅供辦公室使用) | 謝佩珊 | 10068274 | 歇業 - 合夥 |
凡平企業社 高雄市三民區大福街85號7樓 | 謝佩珊 | 21330920 | 歇業 - 獨資 |
潔克精品手工清潔 高雄市鳳山區正義里五甲二路131號 | 謝佩珊 | 25728577 | 歇業 - 獨資 |
廣豪體育用品社 高雄市楠梓區右昌街370號1樓 | 謝佩珊 | 25978672 | 歇業 - 獨資 |
芳昇企業行 高雄市三民區金陵街27巷2弄1號1樓 | 謝佩珊 | 26014325 | 核准設立 - 獨資 |
愛妮思商行 臺南市南區新興里健康路2段63號1樓 | 謝佩珊 | 26426608 | 歇業 - 獨資 |
士豪體育用品社 高雄市岡山區岡山路354號1樓 | 謝佩珊 | 26482306 | 廢止 (102年06月06日 字第 10232441300 號) - 獨資 |
菓寶社 登記地址: 新北市板橋區裕民街76巷13號 | 負責人: 謝佩珊 | 統編: 02432855 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108152647) |
注目單寧時尚工作室 登記地址: 新北市三重區信義街9號4樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 謝佩珊 | 統編: 10068274 | 歇業 - 合夥 |
凡平企業社 登記地址: 高雄市三民區大福街85號7樓 | 負責人: 謝佩珊 | 統編: 21330920 | 歇業 - 獨資 |
潔克精品手工清潔 登記地址: 高雄市鳳山區正義里五甲二路131號 | 負責人: 謝佩珊 | 統編: 25728577 | 歇業 - 獨資 |
廣豪體育用品社 登記地址: 高雄市楠梓區右昌街370號1樓 | 負責人: 謝佩珊 | 統編: 25978672 | 歇業 - 獨資 |
芳昇企業行 登記地址: 高雄市三民區金陵街27巷2弄1號1樓 | 負責人: 謝佩珊 | 統編: 26014325 | 核准設立 - 獨資 |
愛妮思商行 登記地址: 臺南市南區新興里健康路2段63號1樓 | 負責人: 謝佩珊 | 統編: 26426608 | 歇業 - 獨資 |
士豪體育用品社 登記地址: 高雄市岡山區岡山路354號1樓 | 負責人: 謝佩珊 | 統編: 26482306 | 廢止 (102年06月06日 字第 10232441300 號) - 獨資 |
[ 查詢所有 謝佩珊 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9600 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 銓勝通運股份有限公司 | 統一編號: 00281206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2238 | 所代表法人: | 基隆大世界戲院事業股份有限公司 | 統一編號: 00282508 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
|