張婷雅
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張婷雅的職稱是董事, 持有股份數是3300, 公司名稱是象昌工業股份有限公司, 統一編號是84199743.
董監事資料集 資料集的 張婷雅 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張婷雅 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 象昌工業股份有限公司 | 統一編號: 84199743 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 象昌工業股份有限公司 | 統一編號: 84199743 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3300 | 所代表法人: | 象昌工業股份有限公司 | 統一編號: 84199743 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 象昌工業股份有限公司 | 統一編號: 84199743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 象昌工業股份有限公司 | 統一編號: 84199743 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3300 | 所代表法人: | 象昌工業股份有限公司 | 統一編號: 84199743 |
[ 搜尋所有相關: 張婷雅 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 象昌工業股份有限公司 | 到職日期: 0990126 | 統一編號: 84199743 |
公司名稱: 象昌工業股份有限公司 | 到職日期: 0990126 | 統一編號: 84199743 |
[ 搜尋所有相關: 張婷雅 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 84199743 | 電話號碼: 04-25693186 | 臺中市大雅區上楓里鳳鳴路1之3號 |
統一編號: 84199743 | 電話號碼: 04-25693186 | 臺中市大雅區上楓里鳳鳴路1之3號 |
[ 搜尋所有相關: 張婷雅 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「臺中市工廠廠商名冊」中搜尋所有相關於 張婷雅 ...) | 臺中市大雅區上楓里民生路三段121號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業,25金屬製品製造業 | 登記編號: 99637387 | 統一編號: 84199743 |
| 臺中市大雅區上楓里鳳鳴路1之3號 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業,29機械設備製造業 | 登記編號: 99701393 | 統一編號: 84199743 |
臺中市大雅區上楓里民生路三段121號 | 符合之產業類別: 29機械設備製造業,25金屬製品製造業 | 登記編號: 99637387 | 統一編號: 84199743 |
臺中市大雅區上楓里鳳鳴路1之3號 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業,29機械設備製造業 | 登記編號: 99701393 | 統一編號: 84199743 |
[ 搜尋所有相關: 張婷雅 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
登記工廠名錄 資料集的 張婷雅 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 張婷雅 ...) | 主要產品: 293通用機械設備、259其他金屬製品 | 統一編號: 84199743 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大雅區上楓里民生路三段121號 |
| 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 84199743 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大雅區上楓里鳳鳴路1之3號 |
主要產品: 293通用機械設備、259其他金屬製品 | 統一編號: 84199743 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大雅區上楓里民生路三段121號 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 84199743 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市大雅區上楓里鳳鳴路1之3號 |
[ 搜尋所有相關: 張婷雅 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 象昌工業 資料。
[ 搜尋所有 象昌工業 ... ]
根據姓名 張婷雅 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張婷雅 ...) | 連絡電話: 0963233001 | 東萬壽路34號9樓 | 廠商序號: C20231128004 @ 寵物食品業者資料 |
| 連絡電話: 0963233001 | 東萬壽路34號9樓 | 廠商序號: C20231101009 @ 寵物食品業者資料 |
| (中華民國)王念貽、李映蓉、吳羽柔、吳思蓉、張ㄩ安、張婷雅、聶蕙雲 | 活動起始日期: 2024/02/26 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)王念貽、李映蓉、吳羽柔、吳思蓉、張ㄩ安、張婷雅、聶蕙雲 | 活動起始日期: 2024/02/26 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 連絡電話: 0963-233-001 | 德陽村4鄰溫泉路1之1號 | 廠商序號: C2021090000027 @ 寵物食品業者資料 |
| (不分國籍)廖修平 | 活動起始日期: 2024/04/22 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (不分國籍)廖修平 | 活動起始日期: 2024/04/22 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 合佑貿易有限公司 | 統一編號: 61306806 @ 董監事資料集 |
連絡電話: 0963233001 | 東萬壽路34號9樓 | 廠商序號: C20231128004 @ 寵物食品業者資料 |
連絡電話: 0963233001 | 東萬壽路34號9樓 | 廠商序號: C20231101009 @ 寵物食品業者資料 |
(中華民國)王念貽、李映蓉、吳羽柔、吳思蓉、張ㄩ安、張婷雅、聶蕙雲 | 活動起始日期: 2024/02/26 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)王念貽、李映蓉、吳羽柔、吳思蓉、張ㄩ安、張婷雅、聶蕙雲 | 活動起始日期: 2024/02/26 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
連絡電話: 0963-233-001 | 德陽村4鄰溫泉路1之1號 | 廠商序號: C2021090000027 @ 寵物食品業者資料 |
(不分國籍)廖修平 | 活動起始日期: 2024/04/22 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(不分國籍)廖修平 | 活動起始日期: 2024/04/22 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 合佑貿易有限公司 | 統一編號: 61306806 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 張婷雅 ... ]
名稱 象昌工業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 象昌工業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
象昌工業股份有限公司 臺中市大雅區上楓里鳳鳴路1之3號 | 呂育樑 | 84199743 | 核准設立 |
象昌工業股份有限公司 登記地址: 臺中市大雅區上楓里鳳鳴路1之3號 | 負責人: 呂育樑 | 統編: 84199743 | 核准設立 |
姓名 張婷雅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 張婷雅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
食弎張企業社 宜蘭縣羅東鎮漢民里民權路179號 | 張婷雅 | 92497506 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
合佑貿易有限公司 臺中市東區福智街5號1樓 | 張婷雅 | 61306806 | 核准設立 |
朵頤創意有限公司 臺北市中正區杭州南路1段27號9樓 | 張婷雅 | 83000913 | 核准設立 |
東六企業社 臺北市北投區東華街2段96號 | 張婷雅 | 93144256 | 核准設立 - 獨資 |
食弎張企業社 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮漢民里民權路179號 | 負責人: 張婷雅 | 統編: 92497506 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
合佑貿易有限公司 登記地址: 臺中市東區福智街5號1樓 | 負責人: 張婷雅 | 統編: 61306806 | 核准設立 |
朵頤創意有限公司 登記地址: 臺北市中正區杭州南路1段27號9樓 | 負責人: 張婷雅 | 統編: 83000913 | 核准設立 |
東六企業社 登記地址: 臺北市北投區東華街2段96號 | 負責人: 張婷雅 | 統編: 93144256 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
|