張仁義
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張仁義的職稱是監察人, 持有股份數是300, 公司名稱是村盟股份有限公司, 統一編號是84200713.
董監事資料集 資料集的 張仁義 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 張仁義 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 村盟股份有限公司 | 統一編號: 84200713 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 村盟股份有限公司 | 統一編號: 84200713 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 村盟股份有限公司 | 統一編號: 84200713 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 村盟股份有限公司 | 統一編號: 84200713 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 村盟股份有限公司 | 統一編號: 84200713 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 村盟股份有限公司 | 統一編號: 84200713 |
[ 搜尋所有相關: 張仁義 @ 董監事資料集 ]
| 臺中市烏日區五光里五光路二五六號 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業,29機械設備製造業 | 登記編號: 99642137 | 統一編號: 84200713 |
臺中市烏日區五光里五光路二五六號 | 符合之產業類別: 25金屬製品製造業,29機械設備製造業 | 登記編號: 99642137 | 統一編號: 84200713 |
[ 搜尋所有相關: 張仁義 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
| 主要產品: 293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 84200713 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市烏日區五光里五光路二五六號 |
主要產品: 293通用機械設備、251金屬刀具、手工具及模具、259其他金屬製品 | 統一編號: 84200713 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市烏日區五光里五光路二五六號 |
[ 搜尋所有相關: 張仁義 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 村盟 資料。
[ 搜尋所有 村盟 ... ]
根據姓名 張仁義 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張仁義 ...) | 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8764539#215 | 機構負責人姓名: 張仁義 | 機構代碼: 2F1800001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里中美路53號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2018/12/01 | 機構電話: 03-8764539#375 | 機構負責人姓名: 張仁義 | 機構代碼: B11800018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳信里中正路一段2號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8764539#215 | 機構負責人姓名: 張仁義 | 機構代碼: 2F1800001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里中美路53號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2018/12/01 | 機構電話: 03-8764539#375 | 機構負責人姓名: 張仁義 | 機構代碼: B11800018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳信里中正路一段2號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8764539#215 | 機構負責人姓名: 張仁義 | 機構代碼: 2F1800001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里中美路53號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2018/12/01 | 機構電話: 03-8764539#375 | 機構負責人姓名: 張仁義 | 機構代碼: B11800018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳信里中正路一段2號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8764539#215 | 機構負責人姓名: 張仁義 | 機構代碼: 2F1800001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里中美路53號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 049-2990833 | 機構負責人姓名: 張仁義 | 機構代碼: 2U1000001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 南投縣埔里鎮蜈蚣里榮光路1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8764539#215 | 機構負責人姓名: 張仁義 | 機構代碼: 2F1800001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里中美路53號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2018/12/01 | 機構電話: 03-8764539#375 | 機構負責人姓名: 張仁義 | 機構代碼: B11800018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳信里中正路一段2號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8764539#215 | 機構負責人姓名: 張仁義 | 機構代碼: 2F1800001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里中美路53號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2018/12/01 | 機構電話: 03-8764539#375 | 機構負責人姓名: 張仁義 | 機構代碼: B11800018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳信里中正路一段2號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-8764539#215 | 機構負責人姓名: 張仁義 | 機構代碼: 2F1800001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里中美路53號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2018/12/01 | 機構電話: 03-8764539#375 | 機構負責人姓名: 張仁義 | 機構代碼: B11800018 | 機構種類: B1 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳信里中正路一段2號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-8764539#215 | 機構負責人姓名: 張仁義 | 機構代碼: 2F1800001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 花蓮縣鳳林鎮鳳智里中美路53號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 049-2990833 | 機構負責人姓名: 張仁義 | 機構代碼: 2U1000001 | 機構種類: 2 | 地址全址: 南投縣埔里鎮蜈蚣里榮光路1號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 張仁義 ... ]
村盟股份有限公司 | 地址: 台中市烏日區五光路256號 | 電話: 04-2336-2772 |
名稱 村盟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 村盟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
村盟股份有限公司 臺中市烏日區五光里五光路256號1樓 | 陳寶惠 | 84200713 | 核准設立 |
村盟股份有限公司 登記地址: 臺中市烏日區五光里五光路256號1樓 | 負責人: 陳寶惠 | 統編: 84200713 | 核准設立 |
姓名 張仁義 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張仁義)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
張仁義自營計程車行 新北市永和區秀朗路2段191巷14弄3號2樓 | 張仁義 | 33995345 | 廢止 (100年03月14日 北縣商甲 字第 1000245192 號) - 獨資 |
張仁義自營計程汽車行 新北市板橋區民生路155號2F | 張仁義 | 34496613 | 歇業 - 獨資 |
仁桀企業社 桃園市八德區瑞泰里介壽路二段四九五號一樓 | 張仁義 | 26100166 | 歇業 - 獨資 |
隆運西餅蛋糕店 新北市三重區中寮街18號 | 張仁義 | 02173610 | 歇業 - 獨資 |
三燕商行 臺南市新市區港墘里崙頂73號1樓 | 張仁義 | 08443204 | 歇業 - 獨資 |
財旺彩券行 新北市土城區員林街8之1號 | 張仁義 | 09915075 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078113059) |
昱友行 臺東縣長濱鄉長濱村長濱十二之四號一樓 | 張仁義 | 17921515 | 核准停業 - 獨資 |
福君專業檳榔店 桃園縣中壢市水尾里新生路560號1樓 | 張仁義 | 80758884 | 核准設立 - 獨資 |
張仁義自營計程車行 登記地址: 新北市永和區秀朗路2段191巷14弄3號2樓 | 負責人: 張仁義 | 統編: 33995345 | 廢止 (100年03月14日 北縣商甲 字第 1000245192 號) - 獨資 |
張仁義自營計程汽車行 登記地址: 新北市板橋區民生路155號2F | 負責人: 張仁義 | 統編: 34496613 | 歇業 - 獨資 |
仁桀企業社 登記地址: 桃園市八德區瑞泰里介壽路二段四九五號一樓 | 負責人: 張仁義 | 統編: 26100166 | 歇業 - 獨資 |
隆運西餅蛋糕店 登記地址: 新北市三重區中寮街18號 | 負責人: 張仁義 | 統編: 02173610 | 歇業 - 獨資 |
三燕商行 登記地址: 臺南市新市區港墘里崙頂73號1樓 | 負責人: 張仁義 | 統編: 08443204 | 歇業 - 獨資 |
財旺彩券行 登記地址: 新北市土城區員林街8之1號 | 負責人: 張仁義 | 統編: 09915075 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078113059) |
昱友行 登記地址: 臺東縣長濱鄉長濱村長濱十二之四號一樓 | 負責人: 張仁義 | 統編: 17921515 | 核准停業 - 獨資 |
福君專業檳榔店 登記地址: 桃園縣中壢市水尾里新生路560號1樓 | 負責人: 張仁義 | 統編: 80758884 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 張仁義 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 永昌通運股份有限公司 | 統一編號: 00080502 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 永徠交通股份有限公司 | 統一編號: 00087006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 立達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00090706 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 正義公證股份有限公司 | 統一編號: 00092704 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 永興船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00092802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11175 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 正達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00093008 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正福煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00094007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6150 | 所代表法人: | 立榮企業股份有限公司 | 統一編號: 00094105 |
|