張彩鈴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張彩鈴的職稱是董事, 持有股份數是6000000, 公司名稱是奎欣企業有限公司, 統一編號是84216840.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 奎欣企業有限公司 | 統一編號: 84216840 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 奎欣企業有限公司 | 統一編號: 84216840 |
[ 搜尋所有相關: 張彩鈴 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 84216840 | 電話號碼: 03-5564228 | 新竹縣新埔鎮內立里關埔路內立段263號 |
統一編號: 84216840 | 電話號碼: 03-5564228 | 新竹縣新埔鎮內立里關埔路內立段263號 |
[ 搜尋所有相關: 張彩鈴 @ 出進口廠商登記資料 ]
登記工廠名錄 資料集的 張彩鈴 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「登記工廠名錄」中搜尋所有相關於 張彩鈴 ...) | 主要產品: 252金屬結構及建築組件、254金屬加工處理、259其他金屬製品 | 統一編號: 84216840 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣新埔鎮內立里關埔路內立段263號 |
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 84216840 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣竹北市溪州里溪州路346號 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件、254金屬加工處理、259其他金屬製品 | 統一編號: 84216840 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣新埔鎮內立里關埔路內立段263號 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 84216840 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新竹縣竹北市溪州里溪州路346號 |
[ 搜尋所有相關: 張彩鈴 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 奎欣企業 資料。
[ 搜尋所有 奎欣企業 ... ]
根據姓名 張彩鈴 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張彩鈴 ...) | (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 張彩鈴 ... ]
名稱 奎欣企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 奎欣企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
奎欣企業有限公司 新竹縣新埔鎮內立里關埔路內立段263號 | 陳裕 | 84216840 | 核准設立 |
奎欣企業有限公司 登記地址: 新竹縣新埔鎮內立里關埔路內立段263號 | 負責人: 陳裕 | 統編: 84216840 | 核准設立 |
姓名 張彩鈴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 張彩鈴)
磐穩環境科技股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區瑞光路66巷30號2樓 | 負責人: 張彩鈴 | 統編: 86005412 | 核准設立 |
燦霸工業股份有限公司 登記地址: 臺中市大里區中興路一段230巷33弄10號1樓 | 負責人: 許張彩鈴 | 統編: 97567889 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
|