任主值
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名任主值的職稱是董事, 持有股份數是3154, 公司名稱是聖豐交通事業股份有限公司, 統一編號是84255189.
董監事資料集 資料集的 任主值 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 任主值 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3385 | 所代表法人: | 聖豐交通事業股份有限公司 | 統一編號: 84255189 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 聖豐交通事業股份有限公司 | 統一編號: 84255189 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6615 | 所代表法人: | 聖豐交通事業股份有限公司 | 統一編號: 84255189 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3385 | 所代表法人: | 聖豐交通事業股份有限公司 | 統一編號: 84255189 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 聖豐交通事業股份有限公司 | 統一編號: 84255189 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6615 | 所代表法人: | 聖豐交通事業股份有限公司 | 統一編號: 84255189 |
[ 搜尋所有相關: 任主值 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 84255189 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 84255189 ...) | 違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 聖豐交通事業股份有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 苗栗縣 | 裁處時間: 2023-10-31 | 違反時間: 2023-08-15 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 聖豐交通事業股份有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 苗栗縣 | 裁處時間: 2024-04-18 | 違反時間: 2024-03-08 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 聖豐交通事業股份有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 苗栗縣 | 裁處時間: 2023-10-31 | 違反時間: 2023-08-15 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 聖豐交通事業股份有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 苗栗縣 | 裁處時間: 2024-04-18 | 違反時間: 2024-03-08 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 84255189 ... ]
無其他 聖豐交通事業 資料。
[ 搜尋所有 聖豐交通事業 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 贊羣交通股份有限公司 | 統一編號: 69357840 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 贊羣交通股份有限公司 | 統一編號: 69357840 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 任主值 ... ]
名稱 聖豐交通事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 聖豐交通事業)
聖豐交通事業股份有限公司 登記地址: 高雄市岡山區聖森路132號1樓 | 負責人: 任陳美鳳 | 統編: 84255189 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 華東報關有限公司 | 統一編號: 00294743 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 開南通運股份有限公司 | 統一編號: 00295073 |
|