劉寶鳳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉寶鳳的職稱是董事, 持有股份數是7000000, 公司名稱是今祥企業有限公司, 統一編號是84278161.
無其他 今祥企業 資料。
[ 搜尋所有 今祥企業 ... ]
根據姓名 劉寶鳳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉寶鳳 ...) | 作者: 劉寶鳳 | 關鍵字: 101 夜景 | 描述: 台北101大樓 @ 台灣采風翦影 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
作者: 劉寶鳳 | 關鍵字: 101 夜景 | 描述: 台北101大樓 @ 台灣采風翦影 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 劉寶鳳 ... ]
今祥企業有限公司 | 地址: 台北市松山區民族東路665號1樓 | 電話: 02-2712-3537 |
名稱 今祥企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 今祥企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
今祥企業有限公司 臺北市松山區民族東路671號1樓 | 劉寶鳳 | 84278161 | 核准設立 |
今祥企業有限公司 臺北市中山區民權東路三段21號6樓之4 | | 86142936 | 解散 |
今祥企業有限公司 高雄市新興區七賢一路480號5樓之12 | | 22209257 | 解散 (079年07月30日 建二公字 第04554200號) |
今祥企業有限公司 登記地址: 臺北市松山區民族東路671號1樓 | 負責人: 劉寶鳳 | 統編: 84278161 | 核准設立 |
今祥企業有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路三段21號6樓之4 | 統編: 86142936 | 解散 |
今祥企業有限公司 登記地址: 高雄市新興區七賢一路480號5樓之12 | 統編: 22209257 | 解散 (079年07月30日 建二公字 第04554200號) |
姓名 劉寶鳳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 劉寶鳳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鳳枝理髮廳 新北市瑞芳區侯硐路156號 | 劉寶鳳 | 39201700 | 核准設立 - 獨資 |
寶芏企業社 桃園市桃園區新埔里天祥五街三五之二號四樓 | 劉寶鳳 | 30232105 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129013411) |
正祐企業社 高雄市湖內區中山路1段848巷21弄22號 | 林劉寶鳳 | 07945279 | 核准設立 - 合夥 |
泉富企業社 苗栗縣頭份市蘆竹里4鄰工業路56號 | 劉寶鳳 | 09280501 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1081002322) |
喜樂贊商行 桃園縣龜山鄉文化村復興北路46號1樓 | 陳劉寶鳳 | 09936959 | 歇業 - 獨資 |
宏錡企業社 桃園市觀音區廣福里青埔子47之6號1樓 | 劉寶鳳 | 18171336 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049011697) |
達開企業社 宜蘭縣冬山鄉補城村進福路七0巷二三號四樓 | 劉寶鳳 | 21539006 | 廢止 - 獨資 |
恰克環球教育有限公司 臺北市內湖區大湖山莊街165號 | 劉寶鳳 | 27538905 | 核准設立 |
鳳枝理髮廳 登記地址: 新北市瑞芳區侯硐路156號 | 負責人: 劉寶鳳 | 統編: 39201700 | 核准設立 - 獨資 |
寶芏企業社 登記地址: 桃園市桃園區新埔里天祥五街三五之二號四樓 | 負責人: 劉寶鳳 | 統編: 30232105 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129013411) |
正祐企業社 登記地址: 高雄市湖內區中山路1段848巷21弄22號 | 負責人: 林劉寶鳳 | 統編: 07945279 | 核准設立 - 合夥 |
泉富企業社 登記地址: 苗栗縣頭份市蘆竹里4鄰工業路56號 | 負責人: 劉寶鳳 | 統編: 09280501 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1081002322) |
喜樂贊商行 登記地址: 桃園縣龜山鄉文化村復興北路46號1樓 | 負責人: 陳劉寶鳳 | 統編: 09936959 | 歇業 - 獨資 |
宏錡企業社 登記地址: 桃園市觀音區廣福里青埔子47之6號1樓 | 負責人: 劉寶鳳 | 統編: 18171336 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049011697) |
達開企業社 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉補城村進福路七0巷二三號四樓 | 負責人: 劉寶鳳 | 統編: 21539006 | 廢止 - 獨資 |
恰克環球教育有限公司 登記地址: 臺北市內湖區大湖山莊街165號 | 負責人: 劉寶鳳 | 統編: 27538905 | 核准設立 |
[ 查詢所有 劉寶鳳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
|