陳亮妤
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳亮妤的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是利維有限公司, 統一編號是84292804.
根據名稱 利維 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 利維 ...) | 資料集識別碼: 8379 | 詮釋資料更新時間: 2023-04-25 07:52:55 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: BIG5;BIG5 | 提供機關: 財政部統計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 採廣義的特殊貿易制度,按主要國家(地區)別分。 出口貨物以離岸價格(F.O.B.)計算,以最終之運銷地為準;進口貨物以起岸價格(C.I.F.)計算,按原產國(地區)別分列。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 15392 | 詮釋資料更新時間: 2023-12-18 17:47:07 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: BIG5;BIG5 | 提供機關: 財政部統計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 採一般貿易制度,按主要國家(地區)別分。 出口貨物以離岸價格(F.O.B.)計算,以最終之運銷地為準;進口貨物以起岸價格(C.I.F.)計算,按原產國(地區)別分列。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| (中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| | 活動起始日期: 2020/08/31 | 活動結束日期: 2020/09/02 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 警報疾病: 黃熱病 | 區域描述: 玻利維亞 | 警報標題: 國際重要疫情資訊 | 嚴重程度: | 發訊者名稱: 疾病管制署 | 描述: 據報導,南美洲玻利維亞公布該國近十年來首例黃熱病病例,個案為一名丹麥27歲男性旅客,無疫苗接種史,至該國西部旅遊,個案送往智利治療,現病況穩定。 @ 國際重要疫情資訊 |
| 警報疾病: 漢他病毒症候群 | 區域描述: 阿根廷,玻利維亞,智利,巴拿馬共和國 | 警報標題: 國際重要疫情資訊 | 嚴重程度: | 發訊者名稱: 疾病管制署 | 描述: 南美洲多國疫情更新:
巴拿馬洛斯桑托斯省今年截至4/17累計報告8例病例,當地官員呼籲居民及遊客加強預防。
阿根廷邱布特省4/21新增報告1例死亡病例,為57歲男性,可能於安第斯山脈地區感染,該... @ 國際重要疫情資訊 |
資料集識別碼: 8379 | 詮釋資料更新時間: 2023-04-25 07:52:55 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: BIG5;BIG5 | 提供機關: 財政部統計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 採廣義的特殊貿易制度,按主要國家(地區)別分。 出口貨物以離岸價格(F.O.B.)計算,以最終之運銷地為準;進口貨物以起岸價格(C.I.F.)計算,按原產國(地區)別分列。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 15392 | 詮釋資料更新時間: 2023-12-18 17:47:07 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: BIG5;BIG5 | 提供機關: 財政部統計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 採一般貿易制度,按主要國家(地區)別分。 出口貨物以離岸價格(F.O.B.)計算,以最終之運銷地為準;進口貨物以起岸價格(C.I.F.)計算,按原產國(地區)別分列。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
(中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)Chords Studio | 活動起始日期: 2024/08/20 | 活動結束日期: 2024/08/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 活動起始日期: 2020/08/31 | 活動結束日期: 2020/09/02 @ 新住民主題區藝文活動 |
警報疾病: 黃熱病 | 區域描述: 玻利維亞 | 警報標題: 國際重要疫情資訊 | 嚴重程度: | 發訊者名稱: 疾病管制署 | 描述: 據報導,南美洲玻利維亞公布該國近十年來首例黃熱病病例,個案為一名丹麥27歲男性旅客,無疫苗接種史,至該國西部旅遊,個案送往智利治療,現病況穩定。 @ 國際重要疫情資訊 |
警報疾病: 漢他病毒症候群 | 區域描述: 阿根廷,玻利維亞,智利,巴拿馬共和國 | 警報標題: 國際重要疫情資訊 | 嚴重程度: | 發訊者名稱: 疾病管制署 | 描述: 南美洲多國疫情更新:
巴拿馬洛斯桑托斯省今年截至4/17累計報告8例病例,當地官員呼籲居民及遊客加強預防。
阿根廷邱布特省4/21新增報告1例死亡病例,為57歲男性,可能於安第斯山脈地區感染,該... @ 國際重要疫情資訊 |
[ 搜尋所有 利維 ... ]
根據姓名 陳亮妤 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳亮妤 ...) | 作者: 陳亮妤, 臺北市政府毒品危害防制中心總編輯 | 出版機構: 臺北市毒防中心 | 版次: | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 210 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7144-62-6 (平裝, 210面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永垣實業股份有限公司 | 統一編號: 16157225 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 象頭埔企業股份有限公司 | 統一編號: 22641937 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: 永福投資股份有限公司 | 永和煤業股份有限公司 | 統一編號: 27015809 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 79250 | 所代表法人: | 寶龍開發股份有限公司 | 統一編號: 27959588 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 生元開發股份有限公司 | 統一編號: 52806870 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新禧企業股份有限公司 | 統一編號: 52870387 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 瀚宇拍賣有限公司 | 統一編號: 55662003 @ 董監事資料集 |
作者: 陳亮妤, 臺北市政府毒品危害防制中心總編輯 | 出版機構: 臺北市毒防中心 | 版次: | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 210 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7144-62-6 (平裝, 210面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永垣實業股份有限公司 | 統一編號: 16157225 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 450000 | 所代表法人: | 象頭埔企業股份有限公司 | 統一編號: 22641937 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: 永福投資股份有限公司 | 永和煤業股份有限公司 | 統一編號: 27015809 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 79250 | 所代表法人: | 寶龍開發股份有限公司 | 統一編號: 27959588 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 生元開發股份有限公司 | 統一編號: 52806870 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新禧企業股份有限公司 | 統一編號: 52870387 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 瀚宇拍賣有限公司 | 統一編號: 55662003 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳亮妤 ... ]
名稱 利維 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 利維)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
利維汽車電機行 臺中市西屯區逢甲里上石北五巷25號1樓 | 陳利維 | 87119645 | 核准設立 - 獨資 |
利維商行 彰化縣大村鄉南勢村南一橫巷1號 | 游維政 | 10961483 | 核准設立 - 獨資 |
利維企業社 彰化縣鹿港鎮埔崙里埔腳巷八號 | 尤小維 | 13723492 | 核准設立 - 獨資 |
利維管理顧問有限公司 臺北市中山區中山北路1段11號14樓 | 曾國維 | 52824167 | 核准設立 |
利維企業社 高雄市鳳山區鳳東里鳳東路29號1樓 | 汪碧娥 | 08482352 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062432100) |
天天利維護工程有限公司 新北市板橋區滿翠里民生路3段263巷20號4樓 | 董美鳳 | 12685914 | 核准設立 |
利維國際髮藝設計屋 臺北市松山區南京東路5段250巷3號1樓 | 林文祥 | 21754200 | 核准設立 - 獨資 |
利維機械塗裝有限公司 臺中市沙鹿區南勢里南昌路85巷12號 | 王美媛 | 22940702 | 解散 (核准解散日期: 2019-05-01) |
利維汽車電機行 登記地址: 臺中市西屯區逢甲里上石北五巷25號1樓 | 負責人: 陳利維 | 統編: 87119645 | 核准設立 - 獨資 |
利維商行 登記地址: 彰化縣大村鄉南勢村南一橫巷1號 | 負責人: 游維政 | 統編: 10961483 | 核准設立 - 獨資 |
利維企業社 登記地址: 彰化縣鹿港鎮埔崙里埔腳巷八號 | 負責人: 尤小維 | 統編: 13723492 | 核准設立 - 獨資 |
利維管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路1段11號14樓 | 負責人: 曾國維 | 統編: 52824167 | 核准設立 |
利維企業社 登記地址: 高雄市鳳山區鳳東里鳳東路29號1樓 | 負責人: 汪碧娥 | 統編: 08482352 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11062432100) |
天天利維護工程有限公司 登記地址: 新北市板橋區滿翠里民生路3段263巷20號4樓 | 負責人: 董美鳳 | 統編: 12685914 | 核准設立 |
利維國際髮藝設計屋 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段250巷3號1樓 | 負責人: 林文祥 | 統編: 21754200 | 核准設立 - 獨資 |
利維機械塗裝有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區南勢里南昌路85巷12號 | 負責人: 王美媛 | 統編: 22940702 | 解散 (核准解散日期: 2019-05-01) |
[ 查詢所有 利維 ... ]
姓名 陳亮妤 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳亮妤)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
閃亮宇宙工作室 新北市中和區中山路2段332巷13號12樓 | 陳亮妤 | 91728162 | 核准設立 - 獨資 |
双美號 高雄市橋頭區橋南里成功南路18之2號1樓 | 陳亮妤 | 13331313 | 歇業 - 獨資 |
金盞花咖啡坊 臺北市大同區南京西路316號1樓 | 陳亮妤 | 14338623 | 歇業 - 獨資 |
衣利服裝店 臺南市東區大智里長東街59號1樓 | 陳亮妤 | 14390752 | 歇業 - 獨資 |
鴻瀚企業行 高雄市新興區南港里八德1路216號 | 陳亮妤 | 14841779 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10460621400) |
彩馳服飾店 臺南市安南區州北里安和路5段126號1樓 | 陳亮妤 | 15712251 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1061120752) |
象頭埔企業股份有限公司 臺北市信義區基隆路2段189號13樓之10 | 陳亮妤 | 22641937 | 核准設立 |
旺來豐彬瓦斯有限公司 宜蘭縣冬山鄉順安村永興路一段391號1樓 | 陳亮妤 | 24859832 | 解散 (核准解散日期: 2015-07-13) |
閃亮宇宙工作室 登記地址: 新北市中和區中山路2段332巷13號12樓 | 負責人: 陳亮妤 | 統編: 91728162 | 核准設立 - 獨資 |
双美號 登記地址: 高雄市橋頭區橋南里成功南路18之2號1樓 | 負責人: 陳亮妤 | 統編: 13331313 | 歇業 - 獨資 |
金盞花咖啡坊 登記地址: 臺北市大同區南京西路316號1樓 | 負責人: 陳亮妤 | 統編: 14338623 | 歇業 - 獨資 |
衣利服裝店 登記地址: 臺南市東區大智里長東街59號1樓 | 負責人: 陳亮妤 | 統編: 14390752 | 歇業 - 獨資 |
鴻瀚企業行 登記地址: 高雄市新興區南港里八德1路216號 | 負責人: 陳亮妤 | 統編: 14841779 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10460621400) |
彩馳服飾店 登記地址: 臺南市安南區州北里安和路5段126號1樓 | 負責人: 陳亮妤 | 統編: 15712251 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1061120752) |
象頭埔企業股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段189號13樓之10 | 負責人: 陳亮妤 | 統編: 22641937 | 核准設立 |
旺來豐彬瓦斯有限公司 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉順安村永興路一段391號1樓 | 負責人: 陳亮妤 | 統編: 24859832 | 解散 (核准解散日期: 2015-07-13) |
[ 查詢所有 陳亮妤 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
|