陳文惠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳文惠的職稱是董事, 持有股份數是17500000, 公司名稱是弘榮建設有限公司, 統一編號是84300282.
無其他 弘榮建設 資料。
[ 搜尋所有 弘榮建設 ... ]
根據姓名 陳文惠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳文惠 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/18 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳文惠 ... ]
名稱 弘榮建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 弘榮建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
弘榮建設有限公司 臺北市北投區吉利街33號1樓 | 陳文惠 | 84300282 | 核准設立 |
弘榮建設有限公司 登記地址: 臺北市北投區吉利街33號1樓 | 負責人: 陳文惠 | 統編: 84300282 | 核准設立 |
姓名 陳文惠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳文惠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
惠鴻工程行 新北市三重區忠孝路1段10巷28號 | 陳文惠 | 72869562 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
惠芳藥房 高雄市彌陀區彌靖里育樂巷5-1號 | 陳文惠 | 88280701 | 歇業 - 獨資 |
來來廣告社 高雄市路竹區文北里延平路770號1樓 | 陳文惠 | 18007271 | 核准設立 - 獨資 |
安普蕾修股份有限公司林口分公司 新北市林口區文化三路1段191巷14號 | 陳文惠 | 42840131 | 廢止 |
慕里諾國際股份有限公司林口分公司 新北市林口區文化三路1段191巷14號 | 陳文惠 | 83460090 | 核准設立 |
弘麒行 臺北市大安區泰順街50巷23號1樓 | 陳文惠 | 30944934 | 歇業 - 獨資 |
慕里諾國際股份有限公司 臺北市中山區南京東路2段96號7樓 | 陳文惠 | 50906000 | 核准設立 |
慕里諾餐飲股份有限公司 臺北市中山區南京東路2段96號7樓 | 陳文惠 | 80303097 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-05) |
惠鴻工程行 登記地址: 新北市三重區忠孝路1段10巷28號 | 負責人: 陳文惠 | 統編: 72869562 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
惠芳藥房 登記地址: 高雄市彌陀區彌靖里育樂巷5-1號 | 負責人: 陳文惠 | 統編: 88280701 | 歇業 - 獨資 |
來來廣告社 登記地址: 高雄市路竹區文北里延平路770號1樓 | 負責人: 陳文惠 | 統編: 18007271 | 核准設立 - 獨資 |
安普蕾修股份有限公司林口分公司 登記地址: 新北市林口區文化三路1段191巷14號 | 負責人: 陳文惠 | 統編: 42840131 | 廢止 |
慕里諾國際股份有限公司林口分公司 登記地址: 新北市林口區文化三路1段191巷14號 | 負責人: 陳文惠 | 統編: 83460090 | 核准設立 |
弘麒行 登記地址: 臺北市大安區泰順街50巷23號1樓 | 負責人: 陳文惠 | 統編: 30944934 | 歇業 - 獨資 |
慕里諾國際股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段96號7樓 | 負責人: 陳文惠 | 統編: 50906000 | 核准設立 |
慕里諾餐飲股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路2段96號7樓 | 負責人: 陳文惠 | 統編: 80303097 | 解散 (核准解散日期: 2023-07-05) |
[ 查詢所有 陳文惠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 瑞聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00692046 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 威源漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692067 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
|