顏甘霖
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名顏甘霖的職稱是董事, 持有股份數是35002481, 所代表法人是中國電器股份有限公司, 公司名稱是威力盟電子股份有限公司, 統一編號是84309994.
董監事資料集 資料集的 顏甘霖 相關資料
(以下顯示 8 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 顏甘霖 ...) | 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 威力盟電子股份有限公司 | 統一編號: 84309994 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15254239 | 所代表法人: 康利投資股份有限公司 | 威力盟電子股份有限公司 | 統一編號: 84309994 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 威力盟電子股份有限公司 | 統一編號: 84309994 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 威力盟電子股份有限公司 | 統一編號: 84309994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1247400 | 所代表法人: 中華開發創業投資股份有限公司 | 威力盟電子股份有限公司 | 統一編號: 84309994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 127200 | 所代表法人: | 威力盟電子股份有限公司 | 統一編號: 84309994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 威力盟電子股份有限公司 | 統一編號: 84309994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35002481 | 所代表法人: 中國電器股份有限公司 | 威力盟電子股份有限公司 | 統一編號: 84309994 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 威力盟電子股份有限公司 | 統一編號: 84309994 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15254239 | 所代表法人: 康利投資股份有限公司 | 威力盟電子股份有限公司 | 統一編號: 84309994 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 威力盟電子股份有限公司 | 統一編號: 84309994 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 威力盟電子股份有限公司 | 統一編號: 84309994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1247400 | 所代表法人: 中華開發創業投資股份有限公司 | 威力盟電子股份有限公司 | 統一編號: 84309994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 127200 | 所代表法人: | 威力盟電子股份有限公司 | 統一編號: 84309994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 威力盟電子股份有限公司 | 統一編號: 84309994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35002481 | 所代表法人: 中國電器股份有限公司 | 威力盟電子股份有限公司 | 統一編號: 84309994 |
[ 搜尋所有相關: 顏甘霖 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 威力盟電子股份有限公司 | 到職日期: 1010215 | 統一編號: 84309994 |
公司名稱: 威力盟電子股份有限公司 | 到職日期: 1010215 | 統一編號: 84309994 |
[ 搜尋所有相關: 顏甘霖 @ 公司登記經理人資料集 ]
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄」中搜尋所有相關於 顏甘霖 ...) | 大陸業別: 電燈泡及燈管製造業 | 大陸事業地址: 蘇州市 | 國內投資人: 威力盟電子股份有限公司(消滅) |
| 大陸業別: 電子設備及其零組件批發業 | 大陸事業地址: 蘇州市 | 國內投資人: 威力盟電子股份有限公司(消滅) |
| 大陸業別: 電燈泡及燈管製造業 | 大陸事業地址: 江蘇省蘇州市吳江市經濟技術開發區 | 國內投資人: 威力盟電子股份有限公司(消滅) |
| 大陸業別: 電燈泡及燈管製造業 | 大陸事業地址: 蘇州市 | 國內投資人: 威力盟電子股份有限公司(消滅) |
| 大陸業別: 其他光電材料及元件製造業 | 大陸事業地址: 福建省 | 國內投資人: 威力盟電子股份有限公司(消滅) |
大陸業別: 電燈泡及燈管製造業 | 大陸事業地址: 蘇州市 | 國內投資人: 威力盟電子股份有限公司(消滅) |
大陸業別: 電子設備及其零組件批發業 | 大陸事業地址: 蘇州市 | 國內投資人: 威力盟電子股份有限公司(消滅) |
大陸業別: 電燈泡及燈管製造業 | 大陸事業地址: 江蘇省蘇州市吳江市經濟技術開發區 | 國內投資人: 威力盟電子股份有限公司(消滅) |
大陸業別: 電燈泡及燈管製造業 | 大陸事業地址: 蘇州市 | 國內投資人: 威力盟電子股份有限公司(消滅) |
大陸業別: 其他光電材料及元件製造業 | 大陸事業地址: 福建省 | 國內投資人: 威力盟電子股份有限公司(消滅) |
[ 搜尋所有相關: 顏甘霖 @ 上市櫃公司赴中國大陸投資事業名錄 ]
| 國別: 香港 | 對外投資事業名稱(英文): WELLYBOND OPTRONICS (H.K) LIMITED | 核准日期: 20110524 | 業別: 未分類其他金融中介業 | 主要營業項目: 一般投資 | 統一編號: 84309994 | 對外事業地址: 新竹縣湖口鄉中興村光復北路20-1號 | 國外電話: 852-28542268 | 國內地址: 新竹縣湖口鄉中興村光復北路20-1號 | 國內電話: 03-5977182 |
國別: 香港 | 對外投資事業名稱(英文): WELLYBOND OPTRONICS (H.K) LIMITED | 核准日期: 20110524 | 業別: 未分類其他金融中介業 | 主要營業項目: 一般投資 | 統一編號: 84309994 | 對外事業地址: 新竹縣湖口鄉中興村光復北路20-1號 | 國外電話: 852-28542268 | 國內地址: 新竹縣湖口鄉中興村光復北路20-1號 | 國內電話: 03-5977182 |
[ 搜尋所有相關: 顏甘霖 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 ]
根據識別碼 84309994 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 84309994 ...)
根據名稱 威力盟電子 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 威力盟電子 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-21 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-02 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-02 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-30 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-21 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-02 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-02 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-30 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
[ 搜尋所有 威力盟電子 ... ]
根據姓名 顏甘霖 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 顏甘霖 ...) | 主事務所所在地: 104 臺北市中山區松江路17號2樓 | 董事長: 顏甘霖 | 設立許可日期: 1996/12/31 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 1.進行拒學症及其他心理衛生研究。 2.舉辦心理諮商之專業訓練、學術講座及網路教學等活動。 3.舉辦有關拒學行為及其他心理健康等教育性講座與課程。 4.獎助及推廣各項相關文教活動。 5.出版及助印本會... @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 億霖股份有限公司 | 統一編號: 12139351 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3760 | 所代表法人: | 裕霖投資股份有限公司 | 統一編號: 12494627 @ 董監事資料集 |
| 國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): APEX SEMICONDUCTOR, INC. | 核准日期: 19970522 | 業別: 電子管製造業 | 主要營業項目: 經營半導體元件之設計、製造、銷售業務。 | 統一編號: 03086001 | 對外事業地址: 臺北市忠孝東路二段九號 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市忠孝東路二段九號 | 國內電話: 02-3914311 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 國別: 越南 | 對外投資事業名稱(英文): TOA LIGHTIN CO., LTD.(V.N.) | 核准日期: 20061101 | 業別: 其他家用電器製造業 | 主要營業項目: 設計.生產太陽能照明的設備與系統設計.生產照明零件.設備與電器設備業務 | 統一編號: 03086001 | 對外事業地址: 臺北市忠孝東路二段九號 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市忠孝東路二段九號 | 國內電話: 02-3914311 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 東新股份有限公司 | 統一編號: 23003198 @ 董監事資料集 |
主事務所所在地: 104 臺北市中山區松江路17號2樓 | 董事長: 顏甘霖 | 設立許可日期: 1996/12/31 | 主要活動地區: 北 | 主要業務: 1.進行拒學症及其他心理衛生研究。 2.舉辦心理諮商之專業訓練、學術講座及網路教學等活動。 3.舉辦有關拒學行為及其他心理健康等教育性講座與課程。 4.獎助及推廣各項相關文教活動。 5.出版及助印本會... @ 教育部主管教育財團法人基本資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 億霖股份有限公司 | 統一編號: 12139351 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3760 | 所代表法人: | 裕霖投資股份有限公司 | 統一編號: 12494627 @ 董監事資料集 |
國別: 美國 | 對外投資事業名稱(英文): APEX SEMICONDUCTOR, INC. | 核准日期: 19970522 | 業別: 電子管製造業 | 主要營業項目: 經營半導體元件之設計、製造、銷售業務。 | 統一編號: 03086001 | 對外事業地址: 臺北市忠孝東路二段九號 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市忠孝東路二段九號 | 國內電話: 02-3914311 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
國別: 越南 | 對外投資事業名稱(英文): TOA LIGHTIN CO., LTD.(V.N.) | 核准日期: 20061101 | 業別: 其他家用電器製造業 | 主要營業項目: 設計.生產太陽能照明的設備與系統設計.生產照明零件.設備與電器設備業務 | 統一編號: 03086001 | 對外事業地址: 臺北市忠孝東路二段九號 | 國外電話: | 國內地址: 臺北市忠孝東路二段九號 | 國內電話: 02-3914311 @ 上市櫃公司對外投資事業名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 東新股份有限公司 | 統一編號: 23003198 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 顏甘霖 ... ]
名稱 威力盟電子 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 威力盟電子)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
威力盟電子股份有限公司 新竹科學工業園區新竹縣湖口鄉中興村光復北路20-1號 | 黃登輝 | 84309994 | 合併解散 (102年02月25日 園商字字 第1020005712號) |
威力盟電子股份有限公司 登記地址: 新竹科學工業園區新竹縣湖口鄉中興村光復北路20-1號 | 負責人: 黃登輝 | 統編: 84309994 | 合併解散 (102年02月25日 園商字字 第1020005712號) |
姓名 顏甘霖 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 顏甘霖)
裕霖投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝東路1段85號12樓之3 | 負責人: 顏甘霖 | 統編: 12494627 | 核准設立 |
大德建設股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路32之1號3樓 | 負責人: 顏甘霖 | 統編: 00031209 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
|