陳宛昀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳宛昀的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是萬利興股份有限公司, 統一編號是84315911.
董監事資料集 資料集的 陳宛昀 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳宛昀 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬利興股份有限公司 | 統一編號: 84315911 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 萬利興股份有限公司 | 統一編號: 84315911 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬利興股份有限公司 | 統一編號: 84315911 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬利興股份有限公司 | 統一編號: 84315911 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 萬利興股份有限公司 | 統一編號: 84315911 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬利興股份有限公司 | 統一編號: 84315911 |
[ 搜尋所有相關: 陳宛昀 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 萬利興 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 萬利興 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 萬利興股份有限公司 | 萬年達股份有限公司 | 統一編號: 86902844 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 萬利興股份有限公司 | 萬事發股份有限公司 | 統一編號: 97144762 @ 董監事資料集 |
| 食品業者登錄字號: A-179855992-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 79855992 | 台北市信義區基隆路1段101巷23號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: A-179855992-00001-3 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 79855992 | 台北市信義區基隆路一段101巷23號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 萬利興股份有限公司 | 願財富股份有限公司 | 統一編號: 59169783 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 萬利興股份有限公司 | 萬年達股份有限公司 | 統一編號: 86902844 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 萬利興股份有限公司 | 萬事發股份有限公司 | 統一編號: 97144762 @ 董監事資料集 |
食品業者登錄字號: A-179855992-00000-2 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 79855992 | 台北市信義區基隆路1段101巷23號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: A-179855992-00001-3 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 79855992 | 台北市信義區基隆路一段101巷23號1樓 @ 食品業者登錄資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 萬利興股份有限公司 | 願財富股份有限公司 | 統一編號: 59169783 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 萬利興 ... ]
根據姓名 陳宛昀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳宛昀 ...) | (中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)桃園市立圖書館蘆竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)桃園市立圖書館蘆竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)桃園市立圖書館大竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)桃園市立圖書館大竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)桃園市立圖書館山腳分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)桃園市立圖書館南崁分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)桃園市立圖書館蘆竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)桃園市立圖書館蘆竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)桃園市立圖書館大竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)桃園市立圖書館大竹分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)桃園市立圖書館山腳分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)桃園市立圖書館南崁分館 | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 陳宛昀 ... ]
名稱 萬利興 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 萬利興)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
萬利興號 新北市三峽區介壽路1段247號 | 蘇盟鍵 | 33333508 | 核准設立 - 獨資 |
萬利興國際有限公司 新北市樹林區三福街42巷18號 | 林銘益 | 66305117 | 解散 (核准解散日期: 2019-08-13) |
萬利興企業社 臺北市信義區基隆路1段101巷23號1樓 | 黃宇盛 | 79855992 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104108860) |
萬利興股份有限公司 高雄市苓雅區和平一路87號3樓之2 | 陳宛昀 | 84315911 | 核准設立 |
萬利興商業行 苗栗縣苑裡鎮苑北里二一鄰中山路二四三號 | 盧南棟 | 49780664 | 歇業 - 獨資 |
萬利興業有限公司 新北市永和區仁愛路182號3樓之1 | 黃信翰 | 54696913 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-24) |
萬利興企業有限公司 臺南市南區大同路2段640巷39弄7號 | | 80225972 | 廢止 (文號: 2010-10-7 經授中字 第0993412242號) |
萬利興木業有限公司 彰化縣伸港鄉七嘉村中華路二○五號 | | 89724751 | 撤銷 (文號: 1999-8-27 經88中字 第088095127號) |
萬利興號 登記地址: 新北市三峽區介壽路1段247號 | 負責人: 蘇盟鍵 | 統編: 33333508 | 核准設立 - 獨資 |
萬利興國際有限公司 登記地址: 新北市樹林區三福街42巷18號 | 負責人: 林銘益 | 統編: 66305117 | 解散 (核准解散日期: 2019-08-13) |
萬利興企業社 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段101巷23號1樓 | 負責人: 黃宇盛 | 統編: 79855992 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1104108860) |
萬利興股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號3樓之2 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 84315911 | 核准設立 |
萬利興商業行 登記地址: 苗栗縣苑裡鎮苑北里二一鄰中山路二四三號 | 負責人: 盧南棟 | 統編: 49780664 | 歇業 - 獨資 |
萬利興業有限公司 登記地址: 新北市永和區仁愛路182號3樓之1 | 負責人: 黃信翰 | 統編: 54696913 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-24) |
萬利興企業有限公司 登記地址: 臺南市南區大同路2段640巷39弄7號 | 統編: 80225972 | 廢止 (文號: 2010-10-7 經授中字 第0993412242號) |
萬利興木業有限公司 登記地址: 彰化縣伸港鄉七嘉村中華路二○五號 | 統編: 89724751 | 撤銷 (文號: 1999-8-27 經88中字 第088095127號) |
[ 查詢所有 萬利興 ... ]
姓名 陳宛昀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳宛昀)
萬利發股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 23654635 | 核准設立 |
萬利旺股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 27694139 | 核准設立 |
富利旺股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 42806979 | 核准設立 |
聯通企業股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之1 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 51855704 | 核准設立 |
願財富股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 59169783 | 核准設立 |
達利豐股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 59169854 | 核准設立 |
德田開發股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之2 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 59171129 | 核准設立 |
興田開發股份有限公司 登記地址: 高雄市苓雅區和平一路87號8樓之1 | 負責人: 陳宛昀 | 統編: 59174168 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳宛昀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11000000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 啟睦機械工業有限公司 | 統一編號: 00681370 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
|