張美珍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張美珍的職稱是監察人, 持有股份數是500, 公司名稱是協輇國際股份有限公司, 統一編號是84355574.
無其他 協輇國際 資料。
[ 搜尋所有 協輇國際 ... ]
根據姓名 張美珍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張美珍 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 信美國際實業股份有限公司 | 統一編號: 53986554 @ 董監事資料集 |
| 食品業者登錄字號: J-200100889-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新竹縣竹北市仁義路129號仁義臨攤11號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: J-200100889-00001-5 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 新竹縣竹北市仁義路129號仁義臨攤11號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 主要產品: 233水泥及其製品 | 統一編號: 16257147 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣田中鎮梅州里斗中路1段311號 @ 登記工廠名錄 |
| 電話: 08-7916461 | 地址: 屏東縣高樹鄉新豐村和興村3-2號 | 主祀神祇: 南無藥師佛 | 教別: 佛教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理委員會制 | 負責人: 張美珍 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25271180轉1194 | 機構負責人姓名: 張美珍 | 機構代碼: B10800082 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區南陽里安康路100-3號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 04-25271180轉1194 | 機構負責人姓名: 張美珍 | 機構代碼: B10800082 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區南陽里安康路100-6號2樓A室 @ 長照ABC據點 |
| 聯絡電話: 06-5903570 | 聯絡人: 張美珍 | 聯絡地址: | 標章編號: 7989 | 商店編號: R000439 @ 綠色商店基本資料 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 信美國際實業股份有限公司 | 統一編號: 53986554 @ 董監事資料集 |
食品業者登錄字號: J-200100889-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 新竹縣竹北市仁義路129號仁義臨攤11號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: J-200100889-00001-5 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 新竹縣竹北市仁義路129號仁義臨攤11號 @ 食品業者登錄資料集 |
主要產品: 233水泥及其製品 | 統一編號: 16257147 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣田中鎮梅州里斗中路1段311號 @ 登記工廠名錄 |
電話: 08-7916461 | 地址: 屏東縣高樹鄉新豐村和興村3-2號 | 主祀神祇: 南無藥師佛 | 教別: 佛教 | 建別: 適用監督寺廟條例寺廟 | 組織型態: 管理委員會制 | 負責人: 張美珍 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-25271180轉1194 | 機構負責人姓名: 張美珍 | 機構代碼: B10800082 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區南陽里安康路100-3號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 04-25271180轉1194 | 機構負責人姓名: 張美珍 | 機構代碼: B10800082 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市豐原區南陽里安康路100-6號2樓A室 @ 長照ABC據點 |
聯絡電話: 06-5903570 | 聯絡人: 張美珍 | 聯絡地址: | 標章編號: 7989 | 商店編號: R000439 @ 綠色商店基本資料 |
[ 搜尋所有 張美珍 ... ]
名稱 協輇國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 協輇國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
協輇國際股份有限公司 臺中市潭子區福仁里復興路一段2號6樓 | 范振家 | 84355574 | 解散 (核准解散日期: 2016-06-13) |
協輇國際股份有限公司 登記地址: 臺中市潭子區福仁里復興路一段2號6樓 | 負責人: 范振家 | 統編: 84355574 | 解散 (核准解散日期: 2016-06-13) |
姓名 張美珍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張美珍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美珍髮廊 新北市中和區忠孝街2之14號1樓 | 張美珍 | 66913323 | 核准設立 - 獨資 |
珍品商行 金門縣金寧鄉安美村西堡5之6號2樓 | 張美珍 | 31612716 | 核准設立 - 獨資 |
佳珍企業社 臺中市潭子區東寶里大富路一段12之3號一樓 | 張美珍 | 38838540 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040670344) |
銀妃髮廊 新北市中和區華福街21號1樓 | 張美珍 | 02248268 | 核准設立 - 獨資 |
安德髮型 新竹縣竹北市十興里縣政九路195號1樓 | 張美珍 | 14828608 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050301975) |
信美國際實業股份有限公司 南投縣南投市平和里南陽路65-1號1樓 | 張美珍 | 53986554 | 核准設立 |
儀美商行 臺中市西區公正里中美街267號一樓 | 張美珍 | 87641360 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
昱象企業股份有限公司 臺中市神岡區豐洲里豐洲路二六五號一樓 | 張美珍 | 97340954 | 解散 (核准解散日期: 2020-02-20) |
美珍髮廊 登記地址: 新北市中和區忠孝街2之14號1樓 | 負責人: 張美珍 | 統編: 66913323 | 核准設立 - 獨資 |
珍品商行 登記地址: 金門縣金寧鄉安美村西堡5之6號2樓 | 負責人: 張美珍 | 統編: 31612716 | 核准設立 - 獨資 |
佳珍企業社 登記地址: 臺中市潭子區東寶里大富路一段12之3號一樓 | 負責人: 張美珍 | 統編: 38838540 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040670344) |
銀妃髮廊 登記地址: 新北市中和區華福街21號1樓 | 負責人: 張美珍 | 統編: 02248268 | 核准設立 - 獨資 |
安德髮型 登記地址: 新竹縣竹北市十興里縣政九路195號1樓 | 負責人: 張美珍 | 統編: 14828608 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050301975) |
信美國際實業股份有限公司 登記地址: 南投縣南投市平和里南陽路65-1號1樓 | 負責人: 張美珍 | 統編: 53986554 | 核准設立 |
儀美商行 登記地址: 臺中市西區公正里中美街267號一樓 | 負責人: 張美珍 | 統編: 87641360 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
昱象企業股份有限公司 登記地址: 臺中市神岡區豐洲里豐洲路二六五號一樓 | 負責人: 張美珍 | 統編: 97340954 | 解散 (核准解散日期: 2020-02-20) |
[ 查詢所有 張美珍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安順報關有限公司 | 統一編號: 00666434 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安順報關有限公司 | 統一編號: 00666434 |
|