王寶琇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王寶琇的職稱是董事長, 持有股份數是4300, 公司名稱是千齡股份有限公司, 統一編號是84369325.
董監事資料集 資料集的 王寶琇 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王寶琇 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 千齡股份有限公司 | 統一編號: 84369325 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 千齡股份有限公司 | 統一編號: 84369325 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 千齡股份有限公司 | 統一編號: 84369325 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 千齡股份有限公司 | 統一編號: 84369325 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 千齡股份有限公司 | 統一編號: 84369325 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 千齡股份有限公司 | 統一編號: 84369325 |
[ 搜尋所有相關: 王寶琇 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 84369325 | 電話號碼: 02-26097066 | 桃園市桃園區永安路1210號1樓 |
統一編號: 84369325 | 電話號碼: 02-26097066 | 桃園市桃園區永安路1210號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 王寶琇 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 千齡 資料。
[ 搜尋所有 千齡 ... ]
根據姓名 王寶琇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王寶琇 ...) | 統一編號: 12634731 | 工廠負責人姓名: 王寶琇 | 工廠地址: 臺南市善化區小新里小新營97之20號 | 主要產品: 259其他金屬製品 @ 臨時工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29990737 | 機構負責人姓名: 王寶琇 | 機構代碼: Z10200014 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市三重區重新路五段635之2號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29990737 | 機構負責人姓名: 王寶琇 | 機構代碼: Z10200014 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市三重區重新路五段635之2號1-3樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29990737 | 機構負責人姓名: 王寶琇 | 機構代碼: Z10200014 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市三重區重新路五段635之2號1-3樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-29990737 | 機構負責人姓名: 王寶琇 | 機構代碼: A10200344 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市三重區重新路五段635之2號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: 02-29990737 | 機構負責人姓名: 王寶琇 | 機構代碼: A10200344 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市三重區重新路五段635之2號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-29990737 | 機構負責人姓名: 王寶琇 | 機構代碼: A10200344 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市三重區中興里重新路五段635之2號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
| 連絡電話: (02)29990737 | 地址: 重新路5段635之2號、635之2號2樓、635之2號3樓 | 養護床位: 46 | 安養床位: 0 | 長照床位: 0 | 失智床位: 0 | 聯絡人: 王寶琇 @ 新北市老人福利機構 |
統一編號: 12634731 | 工廠負責人姓名: 王寶琇 | 工廠地址: 臺南市善化區小新里小新營97之20號 | 主要產品: 259其他金屬製品 @ 臨時工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29990737 | 機構負責人姓名: 王寶琇 | 機構代碼: Z10200014 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市三重區重新路五段635之2號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29990737 | 機構負責人姓名: 王寶琇 | 機構代碼: Z10200014 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市三重區重新路五段635之2號1-3樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-29990737 | 機構負責人姓名: 王寶琇 | 機構代碼: Z10200014 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市三重區重新路五段635之2號1-3樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-29990737 | 機構負責人姓名: 王寶琇 | 機構代碼: A10200344 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市三重區重新路五段635之2號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: 02-29990737 | 機構負責人姓名: 王寶琇 | 機構代碼: A10200344 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市三重區重新路五段635之2號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-29990737 | 機構負責人姓名: 王寶琇 | 機構代碼: A10200344 | 機構種類: A1 | 地址全址: 新北市三重區中興里重新路五段635之2號1-3樓 @ 長照ABC據點 |
連絡電話: (02)29990737 | 地址: 重新路5段635之2號、635之2號2樓、635之2號3樓 | 養護床位: 46 | 安養床位: 0 | 長照床位: 0 | 失智床位: 0 | 聯絡人: 王寶琇 @ 新北市老人福利機構 |
[ 搜尋所有 王寶琇 ... ]
名稱 千齡 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 千齡)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
千齡美容坊 高雄市鳳山區中和里中信街六十號(限一樓) | 邱惠君 | 77006235 | 核准設立 - 獨資 |
千齡資訊服務有限公司 臺北市中山區農安街164號1樓 | | 22339174 | 撤銷 (089年12月06日 建商二字 第89395566號) |
千齡企業社 新北市板橋區建國街46號 | 游坤隆 | 30358407 | 歇業 - 獨資 |
千齡工程行 新北市新莊區五權一路7號8樓之3 | 黃禧照 | 34763370 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035249450) |
千齡裝潢寢飾有限公司 臺北市中山區農安街245號2樓 | | 35902737 | 解散 (文號: 2001-3-26 建商二字 第90268253號) |
千齡股份有限公司 桃園市桃園區永安路1210號1樓 | 王寶琇 | 84369325 | 核准設立 |
千齡資訊服務有限公司資料空白 臺北市中山區中山區長安東路2段169號︹之10︺1樓 | | 84494962 | 核准設立 |
千齡行 臺北市北投區實踐路27號1樓 | 陳景村 | 98915014 | 歇業 - 獨資 |
千齡美容坊 登記地址: 高雄市鳳山區中和里中信街六十號(限一樓) | 負責人: 邱惠君 | 統編: 77006235 | 核准設立 - 獨資 |
千齡資訊服務有限公司 登記地址: 臺北市中山區農安街164號1樓 | 統編: 22339174 | 撤銷 (089年12月06日 建商二字 第89395566號) |
千齡企業社 登記地址: 新北市板橋區建國街46號 | 負責人: 游坤隆 | 統編: 30358407 | 歇業 - 獨資 |
千齡工程行 登記地址: 新北市新莊區五權一路7號8樓之3 | 負責人: 黃禧照 | 統編: 34763370 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035249450) |
千齡裝潢寢飾有限公司 登記地址: 臺北市中山區農安街245號2樓 | 統編: 35902737 | 解散 (文號: 2001-3-26 建商二字 第90268253號) |
千齡股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區永安路1210號1樓 | 負責人: 王寶琇 | 統編: 84369325 | 核准設立 |
千齡資訊服務有限公司資料空白 登記地址: 臺北市中山區中山區長安東路2段169號︹之10︺1樓 | 統編: 84494962 | 核准設立 |
千齡行 登記地址: 臺北市北投區實踐路27號1樓 | 負責人: 陳景村 | 統編: 98915014 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 千齡 ... ]
姓名 王寶琇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 王寶琇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
豆果咖啡專賣店 高雄市新興區林森2路200號 | 王寶琇 | 08926692 | 歇業 - 獨資 |
港勝企業有限公司 新竹市中山路六四○巷五八二號六樓 | 王寶琇 | 97380081 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-16) |
豆果咖啡專賣店 登記地址: 高雄市新興區林森2路200號 | 負責人: 王寶琇 | 統編: 08926692 | 歇業 - 獨資 |
港勝企業有限公司 登記地址: 新竹市中山路六四○巷五八二號六樓 | 負責人: 王寶琇 | 統編: 97380081 | 解散 (核准解散日期: 2021-04-16) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
|