賴素玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴素玲的職稱是監察人, 持有股份數是460, 公司名稱是利富交通股份有限公司, 統一編號是84442640.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 利富交通股份有限公司 | 統一編號: 84442640 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 利富交通股份有限公司 | 統一編號: 84442640 |
[ 搜尋所有相關: 賴素玲 @ 董監事資料集 ]
無其他 利富交通 資料。
[ 搜尋所有 利富交通 ... ]
根據姓名 賴素玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 賴素玲 ...) | (中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2510 | 所代表法人: | 利偉運輸股份有限公司 | 統一編號: 81138407 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 利盈汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 88738335 @ 董監事資料集 |
(中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2510 | 所代表法人: | 利偉運輸股份有限公司 | 統一編號: 81138407 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 利盈汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 88738335 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 賴素玲 ... ]
名稱 利富交通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 利富交通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
利富交通股份有限公司 高雄市鳳山區八德路二段279號3樓 | 賴憲昌 | 84442640 | 核准設立 |
利富交通股份有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區八德路二段279號3樓 | 負責人: 賴憲昌 | 統編: 84442640 | 核准設立 |
姓名 賴素玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 賴素玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鈞鼎行 宜蘭縣羅東鎮大新里站前路12號一樓 | 賴素玲 | 30342193 | 核准設立 - 獨資 |
微酵食品行 臺中市潭子區潭陽里潭興路二段421號 | 賴素玲 | 80060671 | 核准設立 - 獨資 |
宏吉電器行 桃園縣桃園市豐林里建國路181號1樓 | 賴素玲 | 87715720 | 核准設立 - 獨資 |
鈞鼎行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮大新里站前路12號一樓 | 負責人: 賴素玲 | 統編: 30342193 | 核准設立 - 獨資 |
微酵食品行 登記地址: 臺中市潭子區潭陽里潭興路二段421號 | 負責人: 賴素玲 | 統編: 80060671 | 核准設立 - 獨資 |
宏吉電器行 登記地址: 桃園縣桃園市豐林里建國路181號1樓 | 負責人: 賴素玲 | 統編: 87715720 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
|