鄭均太
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭均太的職稱是監察人, 持有股份數是15000, 公司名稱是富寬股份有限公司, 統一編號是84463721.
根據名稱 富寬 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 富寬 ...) | | 活動起始日期: 2024/04/12 | 活動結束日期: 2024/06/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/04/12 | 活動結束日期: 2024/06/14 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/06/15 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/09/07 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/04/12 | 活動結束日期: 2024/06/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/12 | 活動結束日期: 2024/06/14 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/06/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/06/15 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/09/07 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/09/06 @ 文化部研習課程 |
[ 搜尋所有 富寬 ... ]
無其他 鄭均太 資料。
[ 搜尋所有 鄭均太 ... ]
名稱 富寬 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 富寬)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富寬投資有限公司 臺南市東區崇明里崇明路806號1樓 | 王重建 | 25182359 | 核准設立 |
富寬城建設有限公司 新北市永和區中和路345號14樓之4 | 游鄭玲珠 | 28488559 | 核准設立 |
富寬小吃店 臺北市大安區延吉街166號 | 陳小琴 | 31903828 | 核准設立 - 獨資 |
商富寬企業社 苗栗縣竹南鎮佳興里1鄰新北街78巷2號1樓 | 吳映紅 | 39870434 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1101004962) |
商富寬企業有限公司 苗栗縣竹南鎮佳興里1鄰新北街78巷2號1樓 | 徐雲信 | 57119957 | 核准設立 |
商富寬企業社 新北市鶯歌區二甲路中心巷13弄6號 | 張正寬 | 37885798 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035239940) |
富寬實業有限公司 臺北市大同區重慶北路2段157號6樓之3 | 吳清港 | 22051235 | 核准設立 |
富寬興業有限公司 臺北市資料空白 | | 22351520 | 解散 (078年09月23日 建一字 第號) |
富寬投資有限公司 登記地址: 臺南市東區崇明里崇明路806號1樓 | 負責人: 王重建 | 統編: 25182359 | 核准設立 |
富寬城建設有限公司 登記地址: 新北市永和區中和路345號14樓之4 | 負責人: 游鄭玲珠 | 統編: 28488559 | 核准設立 |
富寬小吃店 登記地址: 臺北市大安區延吉街166號 | 負責人: 陳小琴 | 統編: 31903828 | 核准設立 - 獨資 |
商富寬企業社 登記地址: 苗栗縣竹南鎮佳興里1鄰新北街78巷2號1樓 | 負責人: 吳映紅 | 統編: 39870434 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1101004962) |
商富寬企業有限公司 登記地址: 苗栗縣竹南鎮佳興里1鄰新北街78巷2號1樓 | 負責人: 徐雲信 | 統編: 57119957 | 核准設立 |
商富寬企業社 登記地址: 新北市鶯歌區二甲路中心巷13弄6號 | 負責人: 張正寬 | 統編: 37885798 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035239940) |
富寬實業有限公司 登記地址: 臺北市大同區重慶北路2段157號6樓之3 | 負責人: 吳清港 | 統編: 22051235 | 核准設立 |
富寬興業有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 22351520 | 解散 (078年09月23日 建一字 第號) |
[ 查詢所有 富寬 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 臺海船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00430108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
|