蕭淑珍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蕭淑珍的職稱是董事長, 持有股份數是900000, 公司名稱是成大國際旅行社股份有限公司, 統一編號是84470265.
董監事資料集 資料集的 蕭淑珍 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蕭淑珍 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 成大國際旅行社股份有限公司 | 統一編號: 84470265 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 成大國際旅行社股份有限公司 | 統一編號: 84470265 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 成大國際旅行社股份有限公司 | 統一編號: 84470265 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 成大國際旅行社股份有限公司 | 統一編號: 84470265 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 成大國際旅行社股份有限公司 | 統一編號: 84470265 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 成大國際旅行社股份有限公司 | 統一編號: 84470265 |
[ 搜尋所有相關: 蕭淑珍 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「公司登記經理人資料集」中搜尋所有相關於 蕭淑珍 ...) | 公司名稱: 成大國際旅行社股份有限公司 | 到職日期: 0840717 | 統一編號: 84470265 |
| 公司名稱: 成大國際旅行社股份有限公司 | 到職日期: 0930402 | 統一編號: 84470265 |
公司名稱: 成大國際旅行社股份有限公司 | 到職日期: 0840717 | 統一編號: 84470265 |
公司名稱: 成大國際旅行社股份有限公司 | 到職日期: 0930402 | 統一編號: 84470265 |
[ 搜尋所有相關: 蕭淑珍 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 電話: 02 25623979 | 公司地址: 臺北市,中山區,長春路137巷6號1樓 | 英文名稱: | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
電話: 02 25623979 | 公司地址: 臺北市,中山區,長春路137巷6號1樓 | 英文名稱: | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
[ 搜尋所有 成大國際旅行社 ... ]
根據姓名 蕭淑珍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蕭淑珍 ...) | 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6665482#215 | 機構負責人姓名: 蕭淑珍 | 機構代碼: BD1500005 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市旗山區南勝里得勝巷2之1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/08/17 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7266096#18 | 機構負責人姓名: 蕭淑珍 | 機構代碼: BD1500015 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市苓雅區正言里中正一路306號11樓之2 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-7266096#18 | 機構負責人姓名: 蕭淑珍 | 機構代碼: BD1500015 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市苓雅區正言里中正一路306號11樓之2 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/10/31 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-25211032 | 機構負責人姓名: 蕭淑珍 | 機構代碼: 2S0100005 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市中山區中山里長安西路5巷2號4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/06/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5923828 | 機構負責人姓名: 蕭淑珍 | 機構代碼: 2S0600005 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣芎林鄉上山村文山路565號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6665482#215 | 機構負責人姓名: 蕭淑珍 | 機構代碼: BD1500005 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市旗山區南勝里得勝巷2之1號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/08/17 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7266096#18 | 機構負責人姓名: 蕭淑珍 | 機構代碼: BD1500015 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市苓雅區正言里中正一路306號11樓之2 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-7266096#18 | 機構負責人姓名: 蕭淑珍 | 機構代碼: BD1500015 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市苓雅區正言里中正一路306號11樓之2 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6665482#215 | 機構負責人姓名: 蕭淑珍 | 機構代碼: BD1500005 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市旗山區南勝里得勝巷2之1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/08/17 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7266096#18 | 機構負責人姓名: 蕭淑珍 | 機構代碼: BD1500015 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市苓雅區正言里中正一路306號11樓之2 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-7266096#18 | 機構負責人姓名: 蕭淑珍 | 機構代碼: BD1500015 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市苓雅區正言里中正一路306號11樓之2 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/10/31 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-25211032 | 機構負責人姓名: 蕭淑珍 | 機構代碼: 2S0100005 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市中山區中山里長安西路5巷2號4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/06/29 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-5923828 | 機構負責人姓名: 蕭淑珍 | 機構代碼: 2S0600005 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新竹縣芎林鄉上山村文山路565號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/05/14 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-6665482#215 | 機構負責人姓名: 蕭淑珍 | 機構代碼: BD1500005 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市旗山區南勝里得勝巷2之1號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/08/17 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7266096#18 | 機構負責人姓名: 蕭淑珍 | 機構代碼: BD1500015 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市苓雅區正言里中正一路306號11樓之2 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 07-7266096#18 | 機構負責人姓名: 蕭淑珍 | 機構代碼: BD1500015 | 機構種類: BD | 地址全址: 高雄市苓雅區正言里中正一路306號11樓之2 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 蕭淑珍 ... ]
名稱 成大國際旅行社 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 成大國際旅行社)
成大國際旅行社股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長春路137巷6號1樓 | 負責人: 蕭淑珍 | 統編: 84470265 | 核准設立 |
姓名 蕭淑珍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蕭淑珍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
珍品草堂 臺北市中山區長春路137巷6號1樓 | 蕭淑珍 | 79866323 | 核准設立 - 獨資 |
富琨藝品社 新北市新莊區瓊泰路33號 | 蕭淑珍 | 14652066 | 核准設立 - 獨資 |
金久久商行 金門縣金寧鄉湖埔村下埔下325號 | 蕭淑珍 | 31775226 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070010053) |
東北冷凍食品有限公司 新竹市建新路58之2號2樓之2 | 蕭淑珍 | 42606557 | 核准設立 |
魁弼珊生醫科技有限公司 臺中市南屯區惠中里文心路一段324號11樓之1 | 蕭淑珍 | 42687039 | 核准設立 |
長青農產行 彰化縣社頭鄉平和村山腳路3段200巷42號1樓 | 蕭淑珍 | 45792479 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050816723) |
鑫大成股份有限公司 金門縣金城鎮北門里民生路16號 | 蕭淑珍 | 53009233 | 核准設立 |
優郵策略行銷有限公司 新北市永和區中和路499之5號 | 蕭淑珍 | 53331063 | 核准設立 |
珍品草堂 登記地址: 臺北市中山區長春路137巷6號1樓 | 負責人: 蕭淑珍 | 統編: 79866323 | 核准設立 - 獨資 |
富琨藝品社 登記地址: 新北市新莊區瓊泰路33號 | 負責人: 蕭淑珍 | 統編: 14652066 | 核准設立 - 獨資 |
金久久商行 登記地址: 金門縣金寧鄉湖埔村下埔下325號 | 負責人: 蕭淑珍 | 統編: 31775226 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070010053) |
東北冷凍食品有限公司 登記地址: 新竹市建新路58之2號2樓之2 | 負責人: 蕭淑珍 | 統編: 42606557 | 核准設立 |
魁弼珊生醫科技有限公司 登記地址: 臺中市南屯區惠中里文心路一段324號11樓之1 | 負責人: 蕭淑珍 | 統編: 42687039 | 核准設立 |
長青農產行 登記地址: 彰化縣社頭鄉平和村山腳路3段200巷42號1樓 | 負責人: 蕭淑珍 | 統編: 45792479 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050816723) |
鑫大成股份有限公司 登記地址: 金門縣金城鎮北門里民生路16號 | 負責人: 蕭淑珍 | 統編: 53009233 | 核准設立 |
優郵策略行銷有限公司 登記地址: 新北市永和區中和路499之5號 | 負責人: 蕭淑珍 | 統編: 53331063 | 核准設立 |
[ 查詢所有 蕭淑珍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
|