王淑娟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王淑娟的職稱是監察人, 持有股份數是1000, 公司名稱是上馳資訊股份有限公司, 統一編號是84479907.
無其他 上馳資訊 資料。
[ 搜尋所有 上馳資訊 ... ]
根據姓名 王淑娟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王淑娟 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/17 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/08/17 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/08/14 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/12/14 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 @ 文化部研習課程 |
[ 搜尋所有 王淑娟 ... ]
名稱 上馳資訊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 上馳資訊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
上馳資訊股份有限公司 臺北市信義區基隆路1段155號5樓之9 | | 84479907 | 廢止 (098年04月27日 府產業商字 第09837151800號) |
上馳資訊股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段155號5樓之9 | 統編: 84479907 | 廢止 (098年04月27日 府產業商字 第09837151800號) |
姓名 王淑娟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王淑娟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
玉娟理髮店 臺東縣海端鄉海端村初來路二十九號 | 王淑娟 | 37731181 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100004019) |
娟之坊花藝設計室 臺北市中山區合江街188巷3號1樓 | 王淑娟 | 01629036 | 歇業 - 獨資 |
大王食堂 臺北市信義區忠孝東路5段71巷12弄7號1樓 | 王淑娟 | 31872043 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064214178) |
檳榔王農產專售店 臺南市中西區民族路3段124號1樓 | 王淑娟 | 56987129 | 歇業 - 獨資 |
本洲商行 臺北市北投區中央北路2段215號1樓 | 王淑娟 | 01371824 | 歇業 - 獨資 |
河間堂光學眼鏡行 臺北市松山區八德路3段12巷53弄1號1樓 | 王淑娟 | 01589463 | 歇業 - 獨資 |
嘉琦百貨行 臺北市大安區安和路34號1樓 | 王淑娟 | 01750971 | 歇業 - 獨資 |
百祥工業社 新北市新莊區新樹路575號 | 王淑娟 | 02123788 | 核准設立 - 獨資 |
玉娟理髮店 登記地址: 臺東縣海端鄉海端村初來路二十九號 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 37731181 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100004019) |
娟之坊花藝設計室 登記地址: 臺北市中山區合江街188巷3號1樓 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 01629036 | 歇業 - 獨資 |
大王食堂 登記地址: 臺北市信義區忠孝東路5段71巷12弄7號1樓 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 31872043 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1064214178) |
檳榔王農產專售店 登記地址: 臺南市中西區民族路3段124號1樓 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 56987129 | 歇業 - 獨資 |
本洲商行 登記地址: 臺北市北投區中央北路2段215號1樓 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 01371824 | 歇業 - 獨資 |
河間堂光學眼鏡行 登記地址: 臺北市松山區八德路3段12巷53弄1號1樓 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 01589463 | 歇業 - 獨資 |
嘉琦百貨行 登記地址: 臺北市大安區安和路34號1樓 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 01750971 | 歇業 - 獨資 |
百祥工業社 登記地址: 新北市新莊區新樹路575號 | 負責人: 王淑娟 | 統編: 02123788 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 王淑娟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 大東電業廠股份有限公司 | 統一編號: 18523000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 160633 | 所代表法人: | 大東電業廠股份有限公司 | 統一編號: 18523000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 745269 | 所代表法人: | 大東電業廠股份有限公司 | 統一編號: 18523000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 大東電業廠股份有限公司 | 統一編號: 18523000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 甘霖建設股份有限公司 | 霖鋼工程股份有限公司 | 統一編號: 18556705 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中國電視事業股份有限公司 | 統一編號: 18556774 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25469160 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣欣客運股份有限公司 | 統一編號: 18739212 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: 佳盈投資股份有限公司 | 建盈股份有限公司 | 統一編號: 18791960 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: 佳盈投資股份有限公司 | 建盈股份有限公司 | 統一編號: 18791960 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 近代交通股份有限公司 | 統一編號: 18903206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 近代交通股份有限公司 | 統一編號: 18903206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1796459 | 所代表法人: | 順天堂藥廠股份有限公司 | 統一編號: 18916906 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1041250 | 所代表法人: 班友投資股份有限公司 | 順天堂藥廠股份有限公司 | 統一編號: 18916906 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 開成企業有限公司 | 統一編號: 18949012 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 荷蘭商亞拉哥國股份有限公司(ATLAS COPCO INTERNATIONAAL B.V.) | 阿特拉斯科普柯股份有限公司 | 統一編號: 19026705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 大東電業廠股份有限公司 | 統一編號: 18523000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 160633 | 所代表法人: | 大東電業廠股份有限公司 | 統一編號: 18523000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 745269 | 所代表法人: | 大東電業廠股份有限公司 | 統一編號: 18523000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 大東電業廠股份有限公司 | 統一編號: 18523000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: 甘霖建設股份有限公司 | 霖鋼工程股份有限公司 | 統一編號: 18556705 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 中國電視事業股份有限公司 | 統一編號: 18556774 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25469160 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣欣客運股份有限公司 | 統一編號: 18739212 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: 佳盈投資股份有限公司 | 建盈股份有限公司 | 統一編號: 18791960 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: 佳盈投資股份有限公司 | 建盈股份有限公司 | 統一編號: 18791960 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 近代交通股份有限公司 | 統一編號: 18903206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 近代交通股份有限公司 | 統一編號: 18903206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1796459 | 所代表法人: | 順天堂藥廠股份有限公司 | 統一編號: 18916906 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1041250 | 所代表法人: 班友投資股份有限公司 | 順天堂藥廠股份有限公司 | 統一編號: 18916906 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 開成企業有限公司 | 統一編號: 18949012 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 荷蘭商亞拉哥國股份有限公司(ATLAS COPCO INTERNATIONAAL B.V.) | 阿特拉斯科普柯股份有限公司 | 統一編號: 19026705 |
|