趙玉瑩
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名趙玉瑩的職稱是董事長, 持有股份數是30000, 公司名稱是聯合文學出版社股份有限公司, 統一編號是84491402.
董監事資料集 資料集的 趙玉瑩 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 趙玉瑩 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 聯合文學出版社股份有限公司 | 統一編號: 84491402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合文學出版社股份有限公司 | 統一編號: 84491402 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合文學出版社股份有限公司 | 統一編號: 84491402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 聯合文學出版社股份有限公司 | 統一編號: 84491402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合文學出版社股份有限公司 | 統一編號: 84491402 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合文學出版社股份有限公司 | 統一編號: 84491402 |
[ 搜尋所有相關: 趙玉瑩 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 84491402 | 電話號碼: 02-27666759 | 臺北市信義區基隆路1段178號10樓 |
統一編號: 84491402 | 電話號碼: 02-27666759 | 臺北市信義區基隆路1段178號10樓 |
[ 搜尋所有相關: 趙玉瑩 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 聯合文學出版社 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 聯合文學出版社 ...) | (中華民國)白先勇 | 活動起始日期: 2024/03/27 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)白先勇 | 活動起始日期: 2024/03/27 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳昌明/蘇偉貞 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳昌明/蘇偉貞 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)聯合文學雜誌;(中華民國)林陸傑 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/05/20 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| (中華民國)聯合文學雜誌;(中華民國)林陸傑 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/05/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市政府文化局 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/07/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市政府文化局 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/07/15 @ 新住民主題區藝文活動 |
(中華民國)白先勇 | 活動起始日期: 2024/03/27 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)白先勇 | 活動起始日期: 2024/03/27 | 活動結束日期: 2024/03/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳昌明/蘇偉貞 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳昌明/蘇偉貞 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)聯合文學雜誌;(中華民國)林陸傑 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/05/20 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
(中華民國)聯合文學雜誌;(中華民國)林陸傑 | 活動起始日期: 2024/04/26 | 活動結束日期: 2024/05/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市政府文化局 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/07/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市政府文化局 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/07/15 @ 新住民主題區藝文活動 |
[ 搜尋所有 聯合文學出版社 ... ]
根據姓名 趙玉瑩 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 趙玉瑩 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寶玉投資股份有限公司 | 統一編號: 53913477 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 沛盛實業股份有限公司 | 城泰投資股份有限公司 | 統一編號: 27358558 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20161227 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20170224 | 處分字號: 北市勞動字第10542854100號 | 違反法規內容: 出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 寶玉投資股份有限公司 | 統一編號: 53913477 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 沛盛實業股份有限公司 | 城泰投資股份有限公司 | 統一編號: 27358558 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20161227 | 罰鍰金額: | 公告日期: 20170224 | 處分字號: 北市勞動字第10542854100號 | 違反法規內容: 出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
[ 搜尋所有 趙玉瑩 ... ]
名稱 聯合文學出版社 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 聯合文學出版社)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
聯合文學出版社股份有限公司 臺北市信義區基隆路1段178號10樓 | 趙玉瑩 | 84491402 | 核准設立 |
聯合文學出版社 臺北市大安區忠孝東路4段561號6樓 | 王張寶琴 | 01549792 | 歇業 - 獨資 |
聯合文學出版社股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段178號10樓 | 負責人: 趙玉瑩 | 統編: 84491402 | 核准設立 |
聯合文學出版社 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段561號6樓 | 負責人: 王張寶琴 | 統編: 01549792 | 歇業 - 獨資 |
姓名 趙玉瑩 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 趙玉瑩)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
瑩曦工作室 臺北市北投區中央北路4段515巷32號3樓 | 趙玉瑩 | 76465289 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124112602) |
瑩曦工作室 登記地址: 臺北市北投區中央北路4段515巷32號3樓 | 負責人: 趙玉瑩 | 統編: 76465289 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1124112602) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 青山有限公司 | 統一編號: 00146074 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
|