楊淑珍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊淑珍的職稱是監察人, 持有股份數是60, 公司名稱是千映股份有限公司, 統一編號是84507164.
根據名稱 千映 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 千映 ...) | 作者: 新久千映作; 李逸凡譯 | 出版機構: 尖端 | 版次: 1版 | 預訂出版日: 109/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 162 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-10-9020-7 (平裝, 162面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 新久千映作; 李逸凡譯 | 出版機構: 尖端 | 版次: 1版 | 預訂出版日: 109/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 178 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-10-9021-4 (平裝, 178面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 新久千映作; 李逸凡譯 | 出版機構: 尖端 | 版次: 1版 | 預訂出版日: 109/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 162 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-10-9020-7 (平裝, 162面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 新久千映作; 李逸凡譯 | 出版機構: 尖端 | 版次: 1版 | 預訂出版日: 109/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 178 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-10-9021-4 (平裝, 178面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 千映 ... ]
根據姓名 楊淑珍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊淑珍 ...) | 姓名: 蔡楊淑珍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 05-3796122 | 嘉義縣朴子市開元路232號 @ 地政士開業資料 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6297990 | 機構負責人姓名: 楊淑珍 | 機構代碼: B11500025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市岡山區岡山路69號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6297990 | 機構負責人姓名: 楊淑珍 | 機構代碼: B11500025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市岡山區岡山路69號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6297990 | 機構負責人姓名: 楊淑珍 | 機構代碼: B11500025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市岡山區岡山路69號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2021/01/31 | 機構電話: 07-6297990 | 機構負責人姓名: 楊淑珍 | 機構代碼: B11500025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市岡山區岡山路69號 @ 長照ABC據點 |
| 作者: 徐軍蘭, 楊淑珍, 王正方著 | 出版機構: 大鼎書局 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 94 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-99384-4-0 (平裝, NT$300, 94面, 29公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 主要產品: 259其他金屬製品、313自行車及其零件 | 統一編號: 22078760 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣秀水鄉安東村枋林巷28-2號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180323 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 07-6297990 | 機構負責人姓名: 楊淑珍 | 機構代碼: B11500025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市岡山區岡山路69號 @ 長照ABC據點 |
姓名: 蔡楊淑珍 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 05-3796122 | 嘉義縣朴子市開元路232號 @ 地政士開業資料 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6297990 | 機構負責人姓名: 楊淑珍 | 機構代碼: B11500025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市岡山區岡山路69號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6297990 | 機構負責人姓名: 楊淑珍 | 機構代碼: B11500025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市岡山區岡山路69號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-6297990 | 機構負責人姓名: 楊淑珍 | 機構代碼: B11500025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市岡山區岡山路69號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2021/01/31 | 機構電話: 07-6297990 | 機構負責人姓名: 楊淑珍 | 機構代碼: B11500025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市岡山區岡山路69號 @ 長照ABC據點 |
作者: 徐軍蘭, 楊淑珍, 王正方著 | 出版機構: 大鼎書局 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 94 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-99384-4-0 (平裝, NT$300, 94面, 29公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
主要產品: 259其他金屬製品、313自行車及其零件 | 統一編號: 22078760 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣秀水鄉安東村枋林巷28-2號1樓 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20180323 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 07-6297990 | 機構負責人姓名: 楊淑珍 | 機構代碼: B11500025 | 機構種類: B1 | 地址全址: 高雄市岡山區岡山路69號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 楊淑珍 ... ]
千映通訊行 | 地址: 台北市松山區八德路三段108號2樓 | 電話: 02-2577-0606 |
名稱 千映 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 千映)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
千映餐飲店 臺中市西區中興里向上北路189巷3號1樓 | 賴進益 | 45662573 | 歇業 - 獨資 |
千映股份有限公司 新北市樹林區龍興街三二巷二十之一號 | | 84507164 | 解散 (095年10月24日 經授中字 第0953303211號) |
千映餐飲店 登記地址: 臺中市西區中興里向上北路189巷3號1樓 | 負責人: 賴進益 | 統編: 45662573 | 歇業 - 獨資 |
千映股份有限公司 登記地址: 新北市樹林區龍興街三二巷二十之一號 | 統編: 84507164 | 解散 (095年10月24日 經授中字 第0953303211號) |
姓名 楊淑珍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊淑珍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
楊奕商行 臺南市仁德區仁德里文華路3段189巷92弄39號1樓 | 楊淑珍 | 85646754 | 核准設立 - 獨資 |
鍑珍國際有限公司 桃園市中壢區林森里清泉路3號2樓 | 楊淑珍 | 53987081 | 解散 (核准解散日期: 2016-01-07) |
貴珍服裝社 臺南市南區新興里健康路2段53巷3號1樓 | 何楊淑珍 | 88887411 | 歇業 - 獨資 |
阿真肉脯店 臺北市文山區木新街310巷4號木新市場第62號攤 | 楊淑珍 | 01710388 | 核准設立 - 獨資 |
丸富木業廠 臺中市潭子區大富里大富路三段59號 | 楊淑珍 | 05758242 | 核准停業 - 獨資 |
巧的髮廊 高雄市前鎮區鎮榮里鎮榮街33號1樓 | 楊淑珍 | 06714996 | 核准設立 - 獨資 |
勝利廣告事業社 高雄市新興區德生里復興2路304號 | 張楊淑珍 | 06788217 | 歇業 - 獨資 |
佳鈺服飾店 彰化縣溪湖鎮大竹里平和街150號 | 楊淑珍 | 09315939 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040819358) |
楊奕商行 登記地址: 臺南市仁德區仁德里文華路3段189巷92弄39號1樓 | 負責人: 楊淑珍 | 統編: 85646754 | 核准設立 - 獨資 |
鍑珍國際有限公司 登記地址: 桃園市中壢區林森里清泉路3號2樓 | 負責人: 楊淑珍 | 統編: 53987081 | 解散 (核准解散日期: 2016-01-07) |
貴珍服裝社 登記地址: 臺南市南區新興里健康路2段53巷3號1樓 | 負責人: 何楊淑珍 | 統編: 88887411 | 歇業 - 獨資 |
阿真肉脯店 登記地址: 臺北市文山區木新街310巷4號木新市場第62號攤 | 負責人: 楊淑珍 | 統編: 01710388 | 核准設立 - 獨資 |
丸富木業廠 登記地址: 臺中市潭子區大富里大富路三段59號 | 負責人: 楊淑珍 | 統編: 05758242 | 核准停業 - 獨資 |
巧的髮廊 登記地址: 高雄市前鎮區鎮榮里鎮榮街33號1樓 | 負責人: 楊淑珍 | 統編: 06714996 | 核准設立 - 獨資 |
勝利廣告事業社 登記地址: 高雄市新興區德生里復興2路304號 | 負責人: 張楊淑珍 | 統編: 06788217 | 歇業 - 獨資 |
佳鈺服飾店 登記地址: 彰化縣溪湖鎮大竹里平和街150號 | 負責人: 楊淑珍 | 統編: 09315939 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1040819358) |
[ 查詢所有 楊淑珍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 87500 | 所代表法人: | 新環遊交通股份有限公司 | 統一編號: 00398705 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 208336 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 111111 | 所代表法人: | 榮發興業股份有限公司 | 統一編號: 00402546 |
|