梁秀玉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名梁秀玉的職稱是監察人, 持有股份數是178, 公司名稱是綠思股份有限公司, 統一編號是84511250.
董監事資料集 資料集的 梁秀玉 相關資料
(以下顯示 5 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 梁秀玉 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 綠思股份有限公司 | 統一編號: 84511250 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 綠思股份有限公司 | 統一編號: 84511250 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 綠思股份有限公司 | 統一編號: 84511250 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 87 | 所代表法人: | 綠思股份有限公司 | 統一編號: 84511250 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 238 | 所代表法人: | 綠思股份有限公司 | 統一編號: 84511250 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 綠思股份有限公司 | 統一編號: 84511250 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 綠思股份有限公司 | 統一編號: 84511250 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 綠思股份有限公司 | 統一編號: 84511250 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 87 | 所代表法人: | 綠思股份有限公司 | 統一編號: 84511250 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 238 | 所代表法人: | 綠思股份有限公司 | 統一編號: 84511250 |
[ 搜尋所有相關: 梁秀玉 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 84511250 | 電話號碼: 03-8311982 | 花蓮縣花蓮市國盛里國聯4路65號4樓之2 |
統一編號: 84511250 | 電話號碼: 03-8311982 | 花蓮縣花蓮市國盛里國聯4路65號4樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 梁秀玉 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 梁秀玉 ...) | 食品業者登錄字號: U-184511250-00001-5 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 84511250 | 花蓮縣花蓮市國聯里國聯4路65號4樓之2 |
| 食品業者登錄字號: U-184511250-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 84511250 | 花蓮縣花蓮市國盛里國聯4路65號4樓之2 |
食品業者登錄字號: U-184511250-00001-5 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 84511250 | 花蓮縣花蓮市國聯里國聯4路65號4樓之2 |
食品業者登錄字號: U-184511250-00000-4 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 84511250 | 花蓮縣花蓮市國盛里國聯4路65號4樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 梁秀玉 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 綠思 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 綠思 ...) | 統一編號: 90524865 | 電話號碼: 0902193980 | 新北市中和區景平路182號15樓之5 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 91086028 | 電話號碼: 02-26981558 | 新北市汐止區新台五路1段79號15樓之13 @ 出進口廠商登記資料 |
| 食品業者登錄字號: A-200178738-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台北市萬華區莒光路119號2樓 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: A-200178738-00001-4 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台北市中正區中華路二段315巷5弄 @ 食品業者登錄資料集 |
| 電話: 03-8311982 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 花蓮縣花蓮市國聯四路65號四樓之2 @ 醫療器材商資料集 |
統一編號: 90524865 | 電話號碼: 0902193980 | 新北市中和區景平路182號15樓之5 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 91086028 | 電話號碼: 02-26981558 | 新北市汐止區新台五路1段79號15樓之13 @ 出進口廠商登記資料 |
食品業者登錄字號: A-200178738-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台北市萬華區莒光路119號2樓 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: A-200178738-00001-4 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台北市中正區中華路二段315巷5弄 @ 食品業者登錄資料集 |
電話: 03-8311982 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 花蓮縣花蓮市國聯四路65號四樓之2 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 綠思 ... ]
根據姓名 梁秀玉 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 梁秀玉 ...) | (中華民國)梁秀玉 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)梁秀玉 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 8564099 | 地址鄉鎮市區: 花蓮市 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 梁秀玉 @ 藥局基本資料 |
(中華民國)梁秀玉 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)梁秀玉 | 活動起始日期: 2024/04/13 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 8564099 | 地址鄉鎮市區: 花蓮市 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 梁秀玉 @ 藥局基本資料 |
[ 搜尋所有 梁秀玉 ... ]
綠思股份有限公司 | 地址: 花蓮縣花蓮市國聯四路65號4樓之2 | 電話: 03-834-7102 |
綠思股份有限公司 | 地址: 花蓮縣花蓮市國聯四路65號4樓之2 | 電話: 03-831-1982 |
名稱 綠思 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 綠思)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
綠思坊企業社 屏東縣麟洛鄉麟蹄村中山路國中巷1號 | 陳柏蓁 | 81353192 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11043854600) |
綠思股份有限公司 花蓮縣花蓮市國聯里國聯4路65號4樓之2 | 溫天送 | 84511250 | 核准設立 |
綠思坊有限公司 新北市中和區景平路182號15樓之5 | 陳又榕 | 90524865 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-08) |
綠思創新科技股份有限公司 新北市汐止區新台五路1段79號15樓之13 | 許佑正 | 91086028 | 核准設立 |
綠思創意有限公司 臺北市大安區光復南路280巷35-3號 | | 29103223 | 解散 (文號: 2011-9-2 府產業商字 第10087388600號) |
綠思屋咖啡專賣店 臺北市松山區復興北路313弄41號1樓 | 紀淑英 | 78346388 | 歇業 - 獨資 |
綠思果漢堡店 臺北市北投區奇岩里公館路242號1樓 | | 98888179 | |
綠思坊企業社 登記地址: 屏東縣麟洛鄉麟蹄村中山路國中巷1號 | 負責人: 陳柏蓁 | 統編: 81353192 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11043854600) |
綠思股份有限公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市國聯里國聯4路65號4樓之2 | 負責人: 溫天送 | 統編: 84511250 | 核准設立 |
綠思坊有限公司 登記地址: 新北市中和區景平路182號15樓之5 | 負責人: 陳又榕 | 統編: 90524865 | 解散 (核准解散日期: 2024-04-08) |
綠思創新科技股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段79號15樓之13 | 負責人: 許佑正 | 統編: 91086028 | 核准設立 |
綠思創意有限公司 登記地址: 臺北市大安區光復南路280巷35-3號 | 統編: 29103223 | 解散 (文號: 2011-9-2 府產業商字 第10087388600號) |
綠思屋咖啡專賣店 登記地址: 臺北市松山區復興北路313弄41號1樓 | 負責人: 紀淑英 | 統編: 78346388 | 歇業 - 獨資 |
綠思果漢堡店 登記地址: 臺北市北投區奇岩里公館路242號1樓 | 統編: 98888179 |
[ 查詢所有 綠思 ... ]
姓名 梁秀玉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 梁秀玉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宇佑企業社 彰化縣秀水鄉曾厝村曾厝巷三0之二號 | 林梁秀玉 | 13724725 | 核准設立 - 獨資 |
靳儒企業社 桃園縣龍潭鄉三林村民族路204號1樓 | 梁秀玉 | 14384668 | 廢止 - 獨資 |
震昌工業社 高雄市湖內區湖內里正義一路40巷1弄15號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 梁秀玉 | 17398010 | 歇業 - 獨資 |
家傢買生活百貨行 新北市土城區裕民路91號(1樓、2樓) | 陳梁秀玉 | 42240988 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055235085) |
名富電器行 桃園縣中壢市德義里中山東路1段40號1樓 | 梁秀玉 | 45162367 | 核准設立 - 獨資 |
亞柏科技實業社 臺中市大雅區大雅里學府路250巷24號一樓 | 梁秀玉 | 45830712 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080867329) |
明城清潔社 新北市板橋區大觀路2段174巷173弄7號5樓 | 梁秀玉 | 91210461 | 核准設立 - 獨資 |
益康大藥局 花蓮縣花蓮市國富里富國路146號1樓 | 梁秀玉 | 92090582 | 核准設立 - 獨資 |
宇佑企業社 登記地址: 彰化縣秀水鄉曾厝村曾厝巷三0之二號 | 負責人: 林梁秀玉 | 統編: 13724725 | 核准設立 - 獨資 |
靳儒企業社 登記地址: 桃園縣龍潭鄉三林村民族路204號1樓 | 負責人: 梁秀玉 | 統編: 14384668 | 廢止 - 獨資 |
震昌工業社 登記地址: 高雄市湖內區湖內里正義一路40巷1弄15號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 梁秀玉 | 統編: 17398010 | 歇業 - 獨資 |
家傢買生活百貨行 登記地址: 新北市土城區裕民路91號(1樓、2樓) | 負責人: 陳梁秀玉 | 統編: 42240988 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1055235085) |
名富電器行 登記地址: 桃園縣中壢市德義里中山東路1段40號1樓 | 負責人: 梁秀玉 | 統編: 45162367 | 核准設立 - 獨資 |
亞柏科技實業社 登記地址: 臺中市大雅區大雅里學府路250巷24號一樓 | 負責人: 梁秀玉 | 統編: 45830712 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080867329) |
明城清潔社 登記地址: 新北市板橋區大觀路2段174巷173弄7號5樓 | 負責人: 梁秀玉 | 統編: 91210461 | 核准設立 - 獨資 |
益康大藥局 登記地址: 花蓮縣花蓮市國富里富國路146號1樓 | 負責人: 梁秀玉 | 統編: 92090582 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 梁秀玉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5400 | 所代表法人: | 安達汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00121406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 冠怡交通有限公司 | 統一編號: 00123404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 同盛交通股份有限公司 | 統一編號: 00125705 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
|