陳美雀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳美雀的職稱是監察人, 持有股份數是150000, 公司名稱是都營實業股份有限公司, 統一編號是84536111.
無其他 都營實業 資料。
[ 搜尋所有 都營實業 ... ]
根據姓名 陳美雀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳美雀 ...) | 電話: 03-4732272 | 姓名: 陳美雀 | 115/04/23 | 事務所地址: 桃園市觀音區三民路114號 @ 桃園市合法地政士開業名冊 |
| 事務所名稱: 陳美雀記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市前鎮區中山二路1號14樓之2 | 登錄字號: 財高國稅登字第980218號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 姓名: 陳美雀 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-4732267 | 桃園市觀音區三民路114號 @ 地政士開業資料 |
| OID: 2.16.886.110.90029.100765 | 電話: 07-8217628 | 地址: 高雄市前鎮區中山二路1號14樓之2 | DN: o=陳美雀記帳及報稅代理人事務所,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9911430 | 機構負責人姓名: 陳美雀 | 機構代碼: B12000011 | 機構種類: B1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉吉貝村8-13號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9911430 | 機構負責人姓名: 陳美雀 | 機構代碼: B12000011 | 機構種類: B1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉吉貝村8-13號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9911430 | 機構負責人姓名: 陳美雀 | 機構代碼: B12000011 | 機構種類: B1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉吉貝村8-13號 @ 長照B據點 |
| 電話: 0 0 0 | 地址鄉鎮市區: 竹山鎮 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: N | 負責人姓名: 陳美雀 @ 藥局基本資料 |
電話: 03-4732272 | 姓名: 陳美雀 | 115/04/23 | 事務所地址: 桃園市觀音區三民路114號 @ 桃園市合法地政士開業名冊 |
事務所名稱: 陳美雀記帳及報稅代理人事務所 | 執業地址: 高雄市前鎮區中山二路1號14樓之2 | 登錄字號: 財高國稅登字第980218號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
姓名: 陳美雀 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-4732267 | 桃園市觀音區三民路114號 @ 地政士開業資料 |
OID: 2.16.886.110.90029.100765 | 電話: 07-8217628 | 地址: 高雄市前鎮區中山二路1號14樓之2 | DN: o=陳美雀記帳及報稅代理人事務所,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9911430 | 機構負責人姓名: 陳美雀 | 機構代碼: B12000011 | 機構種類: B1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉吉貝村8-13號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9911430 | 機構負責人姓名: 陳美雀 | 機構代碼: B12000011 | 機構種類: B1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉吉貝村8-13號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-9911430 | 機構負責人姓名: 陳美雀 | 機構代碼: B12000011 | 機構種類: B1 | 地址全址: 澎湖縣白沙鄉吉貝村8-13號 @ 長照B據點 |
電話: 0 0 0 | 地址鄉鎮市區: 竹山鎮 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: N | 負責人姓名: 陳美雀 @ 藥局基本資料 |
[ 搜尋所有 陳美雀 ... ]
名稱 都營實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 都營實業)
都營實業股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區民族路三○○號一樓 | 統編: 84536111 | 解散 (087年10月21日 建三戊字 第087246595號) |
都營實業股份有限公司中和分公司 登記地址: 新北市中和區枋寮街七號 | 負責人: 何莊淑貞 | 統編: 84598827 | 核准設立 |
都營實業股份有限公司秀朗分公司 登記地址: 新北市永和區得和路三一一號 | 負責人: 何莊淑貞 | 統編: 97418690 | 核准設立 |
姓名 陳美雀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳美雀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
華樵有限公司 臺中市北屯區昌平東五路197號1樓 | 陳美雀 | 42877360 | 核准設立 |
全安藥局 南投縣竹山鎮頂橫路四之一二號 | 陳美雀 | 06151341 | 核准設立 - 獨資 |
力口迪購物中心 高雄市鳳山區文山里鳳松路165之1號 | 陳美雀 | 08513828 | 歇業 - 獨資 |
聖享豐有限公司 臺南市新市區大社里大社78-18號1樓 | 陳美雀 | 12778574 | 核准設立 |
鴻緣企業社 高雄市前鎮區興東里民權2路380號14樓之2 | 陳美雀 | 19233042 | 歇業 - 獨資 |
金御行實業有限公司 臺中市南屯區大同里大墩三街11號2樓 | 陳美雀 | 23378863 | 解散 (核准解散日期: 2023-01-07) |
精英國際地產有限公司 臺北市大安區東豐街64之1號 | 陳美雀 | 24949996 | 解散 (核准解散日期: 2016-01-13) |
福安工坊 臺南市東區崇信里崇信街8號1樓 | 陳美雀 | 26438371 | 歇業 - 獨資 |
華樵有限公司 登記地址: 臺中市北屯區昌平東五路197號1樓 | 負責人: 陳美雀 | 統編: 42877360 | 核准設立 |
全安藥局 登記地址: 南投縣竹山鎮頂橫路四之一二號 | 負責人: 陳美雀 | 統編: 06151341 | 核准設立 - 獨資 |
力口迪購物中心 登記地址: 高雄市鳳山區文山里鳳松路165之1號 | 負責人: 陳美雀 | 統編: 08513828 | 歇業 - 獨資 |
聖享豐有限公司 登記地址: 臺南市新市區大社里大社78-18號1樓 | 負責人: 陳美雀 | 統編: 12778574 | 核准設立 |
鴻緣企業社 登記地址: 高雄市前鎮區興東里民權2路380號14樓之2 | 負責人: 陳美雀 | 統編: 19233042 | 歇業 - 獨資 |
金御行實業有限公司 登記地址: 臺中市南屯區大同里大墩三街11號2樓 | 負責人: 陳美雀 | 統編: 23378863 | 解散 (核准解散日期: 2023-01-07) |
精英國際地產有限公司 登記地址: 臺北市大安區東豐街64之1號 | 負責人: 陳美雀 | 統編: 24949996 | 解散 (核准解散日期: 2016-01-13) |
福安工坊 登記地址: 臺南市東區崇信里崇信街8號1樓 | 負責人: 陳美雀 | 統編: 26438371 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳美雀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 雨港交通股份有限公司 | 統一編號: 00182108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8335 | 所代表法人: | 金裕德貿易股份有限公司 | 統一編號: 00184302 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39000 | 所代表法人: | 協興隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00193409 |
|