黃金華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃金華的職稱是董事, 持有股份數是9000000, 公司名稱是金華建材有限公司, 統一編號是84537688.
無其他 金華建材 資料。
[ 搜尋所有 金華建材 ... ]
根據姓名 黃金華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃金華 ...) | 開始時間: 2023-03-03T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-04-10T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 六六藝集聯展時間|3月3日起至4月10日地點|金門縣烈嶼鄉文化館2樓六六藝集聯展,於3月3日上午10:00烈嶼鄉文化館舉行聯展開幕茶會,六六藝集由民國六十六年畢業於臺藝大前身的藝專美術科夜間部同窗組成... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 團體會址: 臺北市內湖區金豐街62號4樓 | 成立日期: 1050320 | 理事長: 黃金華 @ 全國性人民團體名冊 |
| 電話: 065839446 | 驗證狀態: 終止 | 產品品項: 根莖菜、大漿果、小漿果、核果、梨果、咖啡、其他 | 證書效期: 2018/06/23 | 臺南市楠西區灣丘里香蕉山38之21號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 電話: 065755024 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 大漿果、小漿果、核果、梨果、咖啡、其他 | 證書效期: 2027/06/23 | 臺南市楠西區灣丘里香蕉山38之21號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 慶美廣告事業股份有限公司 | 統一編號: 16898178 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: 香港商巨詮科技資訊(香港)股份有限公司 ATECK CORPORATION (H.K.) LIMITED | 甲格資訊股份有限公司 | 統一編號: 23902895 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 鴻利興業股份有限公司 | 統一編號: 55865231 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2600 | 所代表法人: | 亘盈實業股份有限公司 | 統一編號: 75955344 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2023-03-03T08:00:00+08:00 | 結束時間: 2023-04-10T17:30:00+08:00 | 電話: 886-8-2318823 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 六六藝集聯展時間|3月3日起至4月10日地點|金門縣烈嶼鄉文化館2樓六六藝集聯展,於3月3日上午10:00烈嶼鄉文化館舉行聯展開幕茶會,六六藝集由民國六十六年畢業於臺藝大前身的藝專美術科夜間部同窗組成... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
團體會址: 臺北市內湖區金豐街62號4樓 | 成立日期: 1050320 | 理事長: 黃金華 @ 全國性人民團體名冊 |
電話: 065839446 | 驗證狀態: 終止 | 產品品項: 根莖菜、大漿果、小漿果、核果、梨果、咖啡、其他 | 證書效期: 2018/06/23 | 臺南市楠西區灣丘里香蕉山38之21號 @ 臺灣有機農業資訊 |
電話: 065755024 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 大漿果、小漿果、核果、梨果、咖啡、其他 | 證書效期: 2027/06/23 | 臺南市楠西區灣丘里香蕉山38之21號 @ 臺灣有機農業資訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 慶美廣告事業股份有限公司 | 統一編號: 16898178 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: 香港商巨詮科技資訊(香港)股份有限公司 ATECK CORPORATION (H.K.) LIMITED | 甲格資訊股份有限公司 | 統一編號: 23902895 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 鴻利興業股份有限公司 | 統一編號: 55865231 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2600 | 所代表法人: | 亘盈實業股份有限公司 | 統一編號: 75955344 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃金華 ... ]
名稱 金華建材 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 金華建材)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金華建材有限公司 臺南市安南區安豐6街70巷7號 | 黃金華 | 84537688 | 核准設立 |
金華建材行 臺北市士林區北平路26號 | 謝錦容 | 05052441 | 撤銷 - 獨資 |
金華建材有限公司 登記地址: 臺南市安南區安豐6街70巷7號 | 負責人: 黃金華 | 統編: 84537688 | 核准設立 |
金華建材行 登記地址: 臺北市士林區北平路26號 | 負責人: 謝錦容 | 統編: 05052441 | 撤銷 - 獨資 |
姓名 黃金華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 黃金華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃金華自營計程車行 新北市土城區公舘路189巷36弄7號2樓 | 黃金華 | 34590032 | 廢止 (100年01月04日 北縣商聯甲 字第 1000007406 號) - 獨資 |
黃金廚房 新北市中和區中正路458號 | 黃金華 | 85139770 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088122089) |
金華土木包工業 臺南市後壁區頂安里頂寮105之64號1樓 | 黃金華 | 93827391 | 歇業 - 獨資 |
嘉華企業社 臺南市歸仁區後市里國光街71號1樓 | 黃金華 | 20352050 | 核准設立 - 獨資 |
星世紀行 臺南市東區崇學里中華東路3段268之2號1樓 | 黃金華 | 17590352 | 歇業 - 獨資 |
陳家蝦仁肉圓店 雲林縣斗六市仁愛里中華路一三四號 | 黃金華 | 19360285 | 歇業 - 獨資 |
華健商行 新北市新莊區泰順街111號1樓 | 黃金華 | 83993899 | 核准設立 - 獨資 |
黃金華自營計程車行 登記地址: 新北市土城區公舘路189巷36弄7號2樓 | 負責人: 黃金華 | 統編: 34590032 | 廢止 (100年01月04日 北縣商聯甲 字第 1000007406 號) - 獨資 |
黃金廚房 登記地址: 新北市中和區中正路458號 | 負責人: 黃金華 | 統編: 85139770 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1088122089) |
金華土木包工業 登記地址: 臺南市後壁區頂安里頂寮105之64號1樓 | 負責人: 黃金華 | 統編: 93827391 | 歇業 - 獨資 |
嘉華企業社 登記地址: 臺南市歸仁區後市里國光街71號1樓 | 負責人: 黃金華 | 統編: 20352050 | 核准設立 - 獨資 |
星世紀行 登記地址: 臺南市東區崇學里中華東路3段268之2號1樓 | 負責人: 黃金華 | 統編: 17590352 | 歇業 - 獨資 |
陳家蝦仁肉圓店 登記地址: 雲林縣斗六市仁愛里中華路一三四號 | 負責人: 黃金華 | 統編: 19360285 | 歇業 - 獨資 |
華健商行 登記地址: 新北市新莊區泰順街111號1樓 | 負責人: 黃金華 | 統編: 83993899 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃金華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
|