簡志龍
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名簡志龍的職稱是董事, 持有股份數是700, 公司名稱是昶嘉股份有限公司, 統一編號是84555284.
董監事資料集 資料集的 簡志龍 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 簡志龍 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 昶嘉股份有限公司 | 統一編號: 84555284 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 昶嘉股份有限公司 | 統一編號: 84555284 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 昶嘉股份有限公司 | 統一編號: 84555284 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 昶嘉股份有限公司 | 統一編號: 84555284 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 昶嘉股份有限公司 | 統一編號: 84555284 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 昶嘉股份有限公司 | 統一編號: 84555284 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 昶嘉股份有限公司 | 統一編號: 84555284 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 昶嘉股份有限公司 | 統一編號: 84555284 |
[ 搜尋所有相關: 簡志龍 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 84555284 | 電話號碼: 05-6222986 | 雲林縣虎尾鎮平和里8鄰平和90號 |
統一編號: 84555284 | 電話號碼: 05-6222986 | 雲林縣虎尾鎮平和里8鄰平和90號 |
[ 搜尋所有相關: 簡志龍 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 140木竹製品 | 統一編號: 84555284 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣虎尾鎮平和里平和90號 |
主要產品: 140木竹製品 | 統一編號: 84555284 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣虎尾鎮平和里平和90號 |
[ 搜尋所有相關: 簡志龍 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 昶嘉 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 昶嘉 ...) | 主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 27917820 | 工廠登記狀態: 生產中 | 南投縣名間鄉南雅村南雲路9之7號 @ 登記工廠名錄 |
| 公司名稱: 紳登通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20230625 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 食品業者登錄字號: F-202268916-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 31679482 | 新北市三重區力行路2段94號(1樓) @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: F-202268916-00001-9 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 31679482 | 新北市三重區力行路2段94號(1樓) @ 食品業者登錄資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 昶嘉鋼模有限公司 | 統一編號: 23374901 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 展佳冷凍科技企業有限公司 | 統一編號: 27917820 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 昶嘉食品股份有限公司 | 統一編號: 31323053 @ 董監事資料集 |
主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 27917820 | 工廠登記狀態: 生產中 | 南投縣名間鄉南雅村南雲路9之7號 @ 登記工廠名錄 |
公司名稱: 紳登通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/2 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20230625 @ 遊覽車駕駛資料 |
食品業者登錄字號: F-202268916-00000-8 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 31679482 | 新北市三重區力行路2段94號(1樓) @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: F-202268916-00001-9 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 31679482 | 新北市三重區力行路2段94號(1樓) @ 食品業者登錄資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 昶嘉鋼模有限公司 | 統一編號: 23374901 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 展佳冷凍科技企業有限公司 | 統一編號: 27917820 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 昶嘉食品股份有限公司 | 統一編號: 31323053 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 昶嘉 ... ]
根據姓名 簡志龍 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 簡志龍 ...) | 生產者: 簡○龍 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 南投縣草屯鎮 | 異動日期: 2024/04/11 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9255757 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: A11700022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市縣政十二街40號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-933-0581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: BF1700055 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市西門里同慶街95號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9330581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: 2N1700002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市和睦路20號4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9330581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: 1N1700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市和睦路20號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9255757 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: A11700022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市縣政十二街40號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-933-0581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: BF1700055 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市西門里同慶街95號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9330581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: 2N1700002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市和睦路20號4樓 @ 長照C據點 |
生產者: 簡○龍 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 南投縣草屯鎮 | 異動日期: 2024/04/11 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9255757 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: A11700022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市縣政十二街40號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-933-0581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: BF1700055 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市西門里同慶街95號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9330581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: 2N1700002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市和睦路20號4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9330581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: 1N1700001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市和睦路20號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-9255757 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: A11700022 | 機構種類: A1 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市縣政十二街40號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-933-0581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: BF1700055 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市西門里同慶街95號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 03-9330581 | 機構負責人姓名: 簡志龍 | 機構代碼: 2N1700002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市和睦路20號4樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 簡志龍 ... ]
昶嘉股份有限公司 | 地址: 雲林縣虎尾鎮平和里90號 | 電話: 05-622-2986 |
昶嘉鋼模有限公司 | 地址: 新北市五股區四維路171巷24號1樓 | 電話: 02-2988-9602 |
名稱 昶嘉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 昶嘉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昶嘉鋼模有限公司 新北市五股區四維路171巷15號1樓 | 林伶美 | 23374901 | 核准設立 |
昶嘉小吃店 新北市三重區力行路2段94號(1樓) | 林明郎 | 31679482 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118164909) |
昶嘉企業社 臺中市南屯區惠中里文心路一段324號11樓之1 | 黃千舫 | 47145822 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110870514) |
昶嘉清潔有限公司 南投縣魚池鄉新城村通文巷20之3號 | 廖慧晶 | 55933168 | 核准設立 |
昶嘉股份有限公司 雲林縣虎尾鎮平和里8鄰平和90號 | 簡水旺 | 84555284 | 核准設立 |
昶嘉實業有限公司 新北市三重區福德北路12號5樓 | 黃梅美 | 90570924 | 核准設立 |
昶嘉企業行 高雄市林園區東林西路513巷14之2號 | 周黃進春 | 93978572 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11162265900) |
昶嘉土木包工業有限公司 新北市板橋區民生路二段一號八樓之五 | 廖嘉輝 | 34165682 | 核准設立 |
昶嘉鋼模有限公司 登記地址: 新北市五股區四維路171巷15號1樓 | 負責人: 林伶美 | 統編: 23374901 | 核准設立 |
昶嘉小吃店 登記地址: 新北市三重區力行路2段94號(1樓) | 負責人: 林明郎 | 統編: 31679482 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1118164909) |
昶嘉企業社 登記地址: 臺中市南屯區惠中里文心路一段324號11樓之1 | 負責人: 黃千舫 | 統編: 47145822 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110870514) |
昶嘉清潔有限公司 登記地址: 南投縣魚池鄉新城村通文巷20之3號 | 負責人: 廖慧晶 | 統編: 55933168 | 核准設立 |
昶嘉股份有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮平和里8鄰平和90號 | 負責人: 簡水旺 | 統編: 84555284 | 核准設立 |
昶嘉實業有限公司 登記地址: 新北市三重區福德北路12號5樓 | 負責人: 黃梅美 | 統編: 90570924 | 核准設立 |
昶嘉企業行 登記地址: 高雄市林園區東林西路513巷14之2號 | 負責人: 周黃進春 | 統編: 93978572 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11162265900) |
昶嘉土木包工業有限公司 登記地址: 新北市板橋區民生路二段一號八樓之五 | 負責人: 廖嘉輝 | 統編: 34165682 | 核准設立 |
[ 查詢所有 昶嘉 ... ]
姓名 簡志龍 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 簡志龍)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
志皇企業行 桃園縣桃園市莊敬里南平路68號9樓 | 簡志龍 | 19683594 | 撤銷 - 獨資 |
瑋翔鐵工廠 臺東縣臺東市豐樂里大德路十八號一樓 | 簡志龍 | 19814081 | 歇業 - 獨資 |
寶鴻眼鏡行 高雄市苓雅區建國1路268號 | 簡志龍 | 20454079 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160735500) |
騰竑國際企業有限公司 新北市鶯歌區大湖路361巷72弄8號(1樓) | 簡志龍 | 24540148 | 核准設立 |
東京直送有限公司 臺北市中山區南京東路3段189號4樓 | 簡志龍 | 24568742 | 解散 (核准解散日期: 2017-02-21) |
健康希望生物科技股份有限公司 臺中市北區美德街245號1樓 | 簡志龍 | 27995677 | 核准設立 |
您好贈品有限公司 南投縣南投市平和里中興路508號1樓 | 簡志龍 | 28648789 | 核准設立 |
嘉立寶有限公司 新北市永和區福和路139號4樓 | 簡志龍 | 52652517 | 核准設立 |
志皇企業行 登記地址: 桃園縣桃園市莊敬里南平路68號9樓 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 19683594 | 撤銷 - 獨資 |
瑋翔鐵工廠 登記地址: 臺東縣臺東市豐樂里大德路十八號一樓 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 19814081 | 歇業 - 獨資 |
寶鴻眼鏡行 登記地址: 高雄市苓雅區建國1路268號 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 20454079 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 11160735500) |
騰竑國際企業有限公司 登記地址: 新北市鶯歌區大湖路361巷72弄8號(1樓) | 負責人: 簡志龍 | 統編: 24540148 | 核准設立 |
東京直送有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路3段189號4樓 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 24568742 | 解散 (核准解散日期: 2017-02-21) |
健康希望生物科技股份有限公司 登記地址: 臺中市北區美德街245號1樓 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 27995677 | 核准設立 |
您好贈品有限公司 登記地址: 南投縣南投市平和里中興路508號1樓 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 28648789 | 核准設立 |
嘉立寶有限公司 登記地址: 新北市永和區福和路139號4樓 | 負責人: 簡志龍 | 統編: 52652517 | 核准設立 |
[ 查詢所有 簡志龍 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 臨時管理人 | 持有股份數: | 所代表法人: | 鼎泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00664196 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
|