廖玲玉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖玲玉的職稱是監察人, 持有股份數是1000, 公司名稱是觀自在興業股份有限公司, 統一編號是84558120.
董監事資料集 資料集的 廖玲玉 相關資料
(以下顯示 19 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 廖玲玉 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 62500 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 135000 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187500 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 59000 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 97500 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 62500 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20835 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 86250 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 37500 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 37500 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 191000 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 190500 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41250 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 62500 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 135000 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187500 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 59000 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 97500 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 62500 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20835 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 86250 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 37500 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 37500 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 191000 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 190500 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41250 | 所代表法人: | 觀自在興業股份有限公司 | 統一編號: 84558120 |
[ 搜尋所有相關: 廖玲玉 @ 董監事資料集 ]
無其他 觀自在興業 資料。
[ 搜尋所有 觀自在興業 ... ]
根據姓名 廖玲玉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廖玲玉 ...) | (中華民國)范韶如;(中華民國)廖玲玉;(中華民國)蔡親廣;(中華民國)王新昌 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)范韶如;(中華民國)廖玲玉;(中華民國)蔡親廣;(中華民國)王新昌 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)范韶如;(中華民國)廖玲玉;(中華民國)蔡親廣;(中華民國)王新昌 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)范韶如;(中華民國)廖玲玉;(中華民國)蔡親廣;(中華民國)王新昌 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)范韶如;(中華民國)廖玲玉;(中華民國)蔡親廣;(中華民國)王新昌 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)范韶如;(中華民國)廖玲玉;(中華民國)蔡親廣;(中華民國)王新昌 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)范韶如;(中華民國)廖玲玉;(中華民國)蔡親廣;(中華民國)王新昌 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)范韶如;(中華民國)廖玲玉;(中華民國)蔡親廣;(中華民國)王新昌 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)范韶如;(中華民國)廖玲玉;(中華民國)蔡親廣;(中華民國)王新昌 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)范韶如;(中華民國)廖玲玉;(中華民國)蔡親廣;(中華民國)王新昌 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)范韶如;(中華民國)廖玲玉;(中華民國)蔡親廣;(中華民國)王新昌 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)范韶如;(中華民國)廖玲玉;(中華民國)蔡親廣;(中華民國)王新昌 | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)范韶如;(中華民國)廖玲玉;(中華民國)蔡親廣;(中華民國)王新昌 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)范韶如;(中華民國)廖玲玉;(中華民國)蔡親廣;(中華民國)王新昌 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)范韶如;(中華民國)廖玲玉;(中華民國)蔡親廣;(中華民國)王新昌 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)范韶如;(中華民國)廖玲玉;(中華民國)蔡親廣;(中華民國)王新昌 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 廖玲玉 ... ]
名稱 觀自在興業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 觀自在興業)
觀自在興業股份有限公司 登記地址: 新北市土城區石門路95巷3號 | 負責人: 曹慶勇 | 統編: 84558120 | 核准設立 |
姓名 廖玲玉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 廖玲玉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
毓芳茶藝品行 臺南市永康區永康里中山北路83號1樓 | 廖玲玉 | 36837897 | 歇業 - 獨資 |
巨聲有限公司 臺中市大里區永隆里興大南街1巷1-3號4樓之3 | 廖玲玉 | 84982152 | 核准設立 |
巨聲商行 臺中市東區十甲里一心街402號15樓之5 | 廖玲玉 | 87096354 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090868434) |
毓芳茶藝品行 登記地址: 臺南市永康區永康里中山北路83號1樓 | 負責人: 廖玲玉 | 統編: 36837897 | 歇業 - 獨資 |
巨聲有限公司 登記地址: 臺中市大里區永隆里興大南街1巷1-3號4樓之3 | 負責人: 廖玲玉 | 統編: 84982152 | 核准設立 |
巨聲商行 登記地址: 臺中市東區十甲里一心街402號15樓之5 | 負責人: 廖玲玉 | 統編: 87096354 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090868434) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
|