林崑峯
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林崑峯的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是百峯有限公司, 統一編號是84602532.
根據名稱 百峯 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 百峯 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/28 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-260081 | 機構負責人姓名: 史百峯 | 機構代碼: B21100015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 雲林縣林內鄉重興村146-9號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/28 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-260081 | 機構負責人姓名: 史百峯 | 機構代碼: B21100015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 雲林縣林內鄉重興村146-9號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/28 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-260081 | 機構負責人姓名: 史百峯 | 機構代碼: B21100015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 雲林縣林內鄉重興村146-9號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/08/28 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-260081 | 機構負責人姓名: 史百峯 | 機構代碼: B21100015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 雲林縣林內鄉重興村146-9號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/08/28 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-260081 | 機構負責人姓名: 史百峯 | 機構代碼: B21100015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 雲林縣林內鄉重興村146-9號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/08/28 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-260081 | 機構負責人姓名: 史百峯 | 機構代碼: B21100015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 雲林縣林內鄉重興村146-9號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0923-260081 | 機構負責人姓名: 史百峯 | 機構代碼: B21100015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 雲林縣林內鄉重興村146-9號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 0923-260081 | 機構負責人姓名: 史百峯 | 機構代碼: B21100015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 雲林縣林內鄉重興村146-9號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/28 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-260081 | 機構負責人姓名: 史百峯 | 機構代碼: B21100015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 雲林縣林內鄉重興村146-9號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/28 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-260081 | 機構負責人姓名: 史百峯 | 機構代碼: B21100015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 雲林縣林內鄉重興村146-9號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/08/28 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-260081 | 機構負責人姓名: 史百峯 | 機構代碼: B21100015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 雲林縣林內鄉重興村146-9號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/08/28 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-260081 | 機構負責人姓名: 史百峯 | 機構代碼: B21100015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 雲林縣林內鄉重興村146-9號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/08/28 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-260081 | 機構負責人姓名: 史百峯 | 機構代碼: B21100015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 雲林縣林內鄉重興村146-9號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 2019/08/28 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0923-260081 | 機構負責人姓名: 史百峯 | 機構代碼: B21100015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 雲林縣林內鄉重興村146-9號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 0923-260081 | 機構負責人姓名: 史百峯 | 機構代碼: B21100015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 雲林縣林內鄉重興村146-9號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家失能個案家庭醫師照護服務 | 特約起日: 20230101 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 0923-260081 | 機構負責人姓名: 史百峯 | 機構代碼: B21100015 | 機構種類: B2 | 地址全址: 雲林縣林內鄉重興村146-9號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 百峯 ... ]
無其他 林崑峯 資料。
[ 搜尋所有 林崑峯 ... ]
百峯茶莊 | 地址: 台南市北區北成路80巷23弄5號 | 電話: 06-283-4036 |
李百峯律師事務所 | 地址: 台東縣台東市博愛路202號 | 電話: 089-352-810 |
百峯綜合廣告工程社 | 地址: 嘉義縣六腳鄉崙陽村23號 | 電話: 05-781-0671 |
名稱 百峯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 百峯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
百峯有限公司 雲林縣虎尾鎮廉使里廉使路561號 | 林崑峯 | 84602532 | 核准設立 |
百峯鑄造有限公司 新北市汐止區康寧街655號5樓 | 周文章 | 23382472 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-07) |
百峯事業有限公司 新北市三峽區民生街88號12樓 | 薛文娟 | 91082830 | 核准設立 |
百峰綜合廣告工程社 嘉義縣六腳鄉崙陽村23號1樓 | 田信義 | 06358928 | 核准設立 - 獨資 |
百峯家飾股份有限公司 臺北市民生西路319之1號1樓 | | 07646482 | 撤銷 |
百峯貿易有限公司 臺北市中山區中山北路3段49號4樓之2 | | 22466570 | 解散 (097年07月14日 府產業商字 第09786861400號) |
百峯實業有限公司 雲林縣斗六市林頭里榮譽路254巷30號1樓 | | 28799218 | 解散 (文號: 2010-12-22 經授中字 第0993300827號) |
百峯企業社 臺北市士林區社子22街19巷31弄30號1樓 | 蕭蔡玉鳳 | 31280511 | 撤銷 - 獨資 |
百峯有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮廉使里廉使路561號 | 負責人: 林崑峯 | 統編: 84602532 | 核准設立 |
百峯鑄造有限公司 登記地址: 新北市汐止區康寧街655號5樓 | 負責人: 周文章 | 統編: 23382472 | 解散 (核准解散日期: 2021-12-07) |
百峯事業有限公司 登記地址: 新北市三峽區民生街88號12樓 | 負責人: 薛文娟 | 統編: 91082830 | 核准設立 |
百峰綜合廣告工程社 登記地址: 嘉義縣六腳鄉崙陽村23號1樓 | 負責人: 田信義 | 統編: 06358928 | 核准設立 - 獨資 |
百峯家飾股份有限公司 登記地址: 臺北市民生西路319之1號1樓 | 統編: 07646482 | 撤銷 |
百峯貿易有限公司 登記地址: 臺北市中山區中山北路3段49號4樓之2 | 統編: 22466570 | 解散 (097年07月14日 府產業商字 第09786861400號) |
百峯實業有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市林頭里榮譽路254巷30號1樓 | 統編: 28799218 | 解散 (文號: 2010-12-22 經授中字 第0993300827號) |
百峯企業社 登記地址: 臺北市士林區社子22街19巷31弄30號1樓 | 負責人: 蕭蔡玉鳳 | 統編: 31280511 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 百峯 ... ]
姓名 林崑峯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 林崑峯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
冠辰汽車材料商行 臺北市大安區忠孝東路4段112號10樓之7 | 林崑峯 | 01749454 | 撤銷 - 獨資 |
永安合同商事 臺北市南港區南深路23巷18號 | 林崑峯 | 88400614 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124116971) |
冠辰汽車材料商行 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段112號10樓之7 | 負責人: 林崑峯 | 統編: 01749454 | 撤銷 - 獨資 |
永安合同商事 登記地址: 臺北市南港區南深路23巷18號 | 負責人: 林崑峯 | 統編: 88400614 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1124116971) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
|