陳俊卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳俊卿的職稱是董事, 持有股份數是1500000, 公司名稱是福莉五金有限公司, 統一編號是84610982.
| 統一編號: 84610982 | 電話號碼: 04-23752752 | 臺中市西區公館里三民西路192號1樓 |
統一編號: 84610982 | 電話號碼: 04-23752752 | 臺中市西區公館里三民西路192號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳俊卿 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 福莉五金 資料。
[ 搜尋所有 福莉五金 ... ]
根據姓名 陳俊卿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳俊卿 ...) | (中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)趙世傳;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;... | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/06/05 | 折扣資訊: 研習費每班1,500元,本府員工或本府志工憑證明文件享8折優惠1,200元。 @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)趙世傳;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;... | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/06/05 | 折扣資訊: 研習費每班1,500元,本府員工或本府志工憑證明文件享8折優惠1,200元。 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;(中華民國)尤豐勳;... | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;(中華民國)尤豐勳;... | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 高俊宏 Jun-Hon Kao | 桃園市 | 場域: 廣場 | 桃園市龍潭區三林段中正路500號 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)雕塑藝術家王秀杞/石雕藝術家陳瑤芳 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: -- @ 展覽資訊 |
| (中華民國)雕塑藝術家王秀杞/石雕藝術家陳瑤芳 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
| 聯絡方式: 03-3322592#8709 | 是否收費: N | 活動地點: 大溪區太武新村22號 | 開始日期: 20210130 | 結束日期: 20210328 | 發起單位: 溫小姐 | 主辦單位: 指導單位:桃園市政府、桃園市議會;主辦單位:桃園市政府文化局;執行單位:融意設計 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
(中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)趙世傳;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;... | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/06/05 | 折扣資訊: 研習費每班1,500元,本府員工或本府志工憑證明文件享8折優惠1,200元。 @ 講座資訊 |
(中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)趙世傳;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;... | 活動起始日期: 2024/02/19 | 活動結束日期: 2024/06/05 | 折扣資訊: 研習費每班1,500元,本府員工或本府志工憑證明文件享8折優惠1,200元。 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;(中華民國)尤豐勳;... | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳俊卿;(中華民國)紀經略;(中華民國)徐仁崇;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)呂國祈;(中華民國)呂秀枝;(中華民國)郭瑞豐;(中華民國)黃秀傑;(中華民國)謝幸雄;(中華民國)尤豐勳;... | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/11/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
高俊宏 Jun-Hon Kao | 桃園市 | 場域: 廣場 | 桃園市龍潭區三林段中正路500號 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)雕塑藝術家王秀杞/石雕藝術家陳瑤芳 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: -- @ 展覽資訊 |
(中華民國)雕塑藝術家王秀杞/石雕藝術家陳瑤芳 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
聯絡方式: 03-3322592#8709 | 是否收費: N | 活動地點: 大溪區太武新村22號 | 開始日期: 20210130 | 結束日期: 20210328 | 發起單位: 溫小姐 | 主辦單位: 指導單位:桃園市政府、桃園市議會;主辦單位:桃園市政府文化局;執行單位:融意設計 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
[ 搜尋所有 陳俊卿 ... ]
名稱 福莉五金 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 福莉五金)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
福莉五金有限公司 臺中市西區公館里三民西路192號1樓 | 陳俊卿 | 84610982 | 核准設立 |
福莉五金有限公司 登記地址: 臺中市西區公館里三民西路192號1樓 | 負責人: 陳俊卿 | 統編: 84610982 | 核准設立 |
姓名 陳俊卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳俊卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
阿卿簡餐小吃店 嘉義市西區竹圍里友愛路252號一樓 | 陳俊卿 | 18285020 | 歇業 - 獨資 |
俊發企業有限公司 新北市新莊區四維路一五二巷一八號三樓 | 陳俊卿 | 23556607 | 核准設立 |
俊秀服裝行 臺南市七股區頂山里127號1樓 | 陳俊卿 | 70907246 | 歇業 - 獨資 |
陳鴻益商店 新北市土城區中正路2段76號 | 陳俊卿 | 33279504 | 歇業 - 獨資 |
黑人衛生工程 南投縣竹山鎮桂林里竹山路二之三○號 | 陳俊卿 | 06139473 | 核准設立 - 獨資 |
正展機械工程行 嘉義縣太保市過溝村瓦厝二之五號 | 陳俊卿 | 06324929 | 歇業 - 獨資 |
遊天資訊社 臺南市南區新興里健康路2段36號1樓 | 陳俊卿 | 13585738 | 核准停業 - 獨資 |
巧郡企業有限公司 臺南市北區育成路28號1樓 | 陳俊卿 | 16691867 | 核准設立 |
阿卿簡餐小吃店 登記地址: 嘉義市西區竹圍里友愛路252號一樓 | 負責人: 陳俊卿 | 統編: 18285020 | 歇業 - 獨資 |
俊發企業有限公司 登記地址: 新北市新莊區四維路一五二巷一八號三樓 | 負責人: 陳俊卿 | 統編: 23556607 | 核准設立 |
俊秀服裝行 登記地址: 臺南市七股區頂山里127號1樓 | 負責人: 陳俊卿 | 統編: 70907246 | 歇業 - 獨資 |
陳鴻益商店 登記地址: 新北市土城區中正路2段76號 | 負責人: 陳俊卿 | 統編: 33279504 | 歇業 - 獨資 |
黑人衛生工程 登記地址: 南投縣竹山鎮桂林里竹山路二之三○號 | 負責人: 陳俊卿 | 統編: 06139473 | 核准設立 - 獨資 |
正展機械工程行 登記地址: 嘉義縣太保市過溝村瓦厝二之五號 | 負責人: 陳俊卿 | 統編: 06324929 | 歇業 - 獨資 |
遊天資訊社 登記地址: 臺南市南區新興里健康路2段36號1樓 | 負責人: 陳俊卿 | 統編: 13585738 | 核准停業 - 獨資 |
巧郡企業有限公司 登記地址: 臺南市北區育成路28號1樓 | 負責人: 陳俊卿 | 統編: 16691867 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳俊卿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3020000 | 所代表法人: | 合盛計程車企業有限公司 | 統一編號: 00330500 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
|