吳進丁
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳進丁的職稱是監察人, 持有股份數是51312, 公司名稱是辰波實業股份有限公司, 統一編號是84657923.
無其他 辰波實業 資料。
[ 搜尋所有 辰波實業 ... ]
根據姓名 吳進丁 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳進丁 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6830370 | 機構負責人姓名: 吳進丁 | 機構代碼: BF1400034 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市白河區大林里檨仔林20-16號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6830370 | 機構負責人姓名: 吳進丁 | 機構代碼: BF1400034 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市白河區大林里檨仔林20-16號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6830370 | 機構負責人姓名: 吳進丁 | 機構代碼: BF1400034 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市白河區大林里檨仔林20-16號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-6830370 | 機構負責人姓名: 吳進丁 | 機構代碼: BF1400034 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市白河區大林里檨仔林20-16號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-6830370 | 機構負責人姓名: 吳進丁 | 機構代碼: BF1400034 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市白河區大林里檨仔林20-16號 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 讚不絕口有限公司 | 統一編號: 53818591 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 耕瑞工程有限公司 | 全球觸控科技股份有限公司 | 統一編號: 54117506 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3250000 | 所代表法人: | 摩太科技股份有限公司 | 統一編號: 80112267 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6830370 | 機構負責人姓名: 吳進丁 | 機構代碼: BF1400034 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市白河區大林里檨仔林20-16號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6830370 | 機構負責人姓名: 吳進丁 | 機構代碼: BF1400034 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市白河區大林里檨仔林20-16號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 06-6830370 | 機構負責人姓名: 吳進丁 | 機構代碼: BF1400034 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市白河區大林里檨仔林20-16號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 06-6830370 | 機構負責人姓名: 吳進丁 | 機構代碼: BF1400034 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市白河區大林里檨仔林20-16號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 06-6830370 | 機構負責人姓名: 吳進丁 | 機構代碼: BF1400034 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺南市白河區大林里檨仔林20-16號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 讚不絕口有限公司 | 統一編號: 53818591 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: 耕瑞工程有限公司 | 全球觸控科技股份有限公司 | 統一編號: 54117506 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3250000 | 所代表法人: | 摩太科技股份有限公司 | 統一編號: 80112267 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳進丁 ... ]
辰波實業股份有限公司 | 地址: 台南市南區德興路292巷77號 | 電話: 06-296-3424 |
名稱 辰波實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 辰波實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
辰波實業股份有限公司 臺南市安平區華平里慶平路515號 | 周碧霞 | 84657923 | 解散 (核准解散日期: 2018-11-28) |
辰波實業股份有限公司 登記地址: 臺南市安平區華平里慶平路515號 | 負責人: 周碧霞 | 統編: 84657923 | 解散 (核准解散日期: 2018-11-28) |
姓名 吳進丁 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 吳進丁)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳進丁自營計程車行 臺南市安南區佃東里十二佃路342號1F | 吳進丁 | 69664848 | 撤銷 - 獨資 |
志明行 臺南市中西區衛民街106之13號 | 吳進丁 | 68287207 | 歇業 - 獨資 |
進泰印刷所 臺南市中西區大同路1段92號1樓 | 吳進丁 | 69739355 | 撤銷 - 獨資 |
藍色牛仔店 苗栗縣頭份鎮信義里11鄰中正路55號 | 吳進丁 | 14226991 | 歇業 - 獨資 |
讚不絕口有限公司 臺中市北屯區水景里東山路一段207巷36號 | 吳進丁 | 53818591 | 核准設立 |
三豪裝璜行 臺南市安南區幸福里國安街166號 | 吳進丁 | 69817302 | 歇業 - 獨資 |
耕瑞工程有限公司 桃園縣龜山鄉南上路290巷11號 | 吳進丁 | 89717674 | 核准設立 |
吳進丁自營計程車行 登記地址: 臺南市安南區佃東里十二佃路342號1F | 負責人: 吳進丁 | 統編: 69664848 | 撤銷 - 獨資 |
志明行 登記地址: 臺南市中西區衛民街106之13號 | 負責人: 吳進丁 | 統編: 68287207 | 歇業 - 獨資 |
進泰印刷所 登記地址: 臺南市中西區大同路1段92號1樓 | 負責人: 吳進丁 | 統編: 69739355 | 撤銷 - 獨資 |
藍色牛仔店 登記地址: 苗栗縣頭份鎮信義里11鄰中正路55號 | 負責人: 吳進丁 | 統編: 14226991 | 歇業 - 獨資 |
讚不絕口有限公司 登記地址: 臺中市北屯區水景里東山路一段207巷36號 | 負責人: 吳進丁 | 統編: 53818591 | 核准設立 |
三豪裝璜行 登記地址: 臺南市安南區幸福里國安街166號 | 負責人: 吳進丁 | 統編: 69817302 | 歇業 - 獨資 |
耕瑞工程有限公司 登記地址: 桃園縣龜山鄉南上路290巷11號 | 負責人: 吳進丁 | 統編: 89717674 | 核准設立 |
[ 查詢所有 吳進丁 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 炎隆鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00181804 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4 | 所代表法人: | 東陽物產股份有限公司 | 統一編號: 00181902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 協發興業股份有限公司 | 統一編號: 00182000 |
|