馬瑞辰
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名馬瑞辰的職稱是董事, 持有股份數是1470000, 公司名稱是元瀧建設開發股份有限公司, 統一編號是84708465.
董監事資料集 資料集的 馬瑞辰 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 馬瑞辰 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 元瀧建設開發股份有限公司 | 統一編號: 84708465 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1190000 | 所代表法人: | 元瀧建設開發股份有限公司 | 統一編號: 84708465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 元瀧建設開發股份有限公司 | 統一編號: 84708465 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 元瀧建設開發股份有限公司 | 統一編號: 84708465 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1190000 | 所代表法人: | 元瀧建設開發股份有限公司 | 統一編號: 84708465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 840000 | 所代表法人: | 元瀧建設開發股份有限公司 | 統一編號: 84708465 |
[ 搜尋所有相關: 馬瑞辰 @ 董監事資料集 ]
無其他 元瀧建設開發 資料。
[ 搜尋所有 元瀧建設開發 ... ]
根據姓名 馬瑞辰 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 馬瑞辰 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0982-985298 | 機構負責人姓名: 馬瑞辰 | 機構代碼: BE0400015 | 機構種類: BE | 地址全址: 桃園市楊梅區紅梅里校前路32巷25-1號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0982-985298 | 機構負責人姓名: 馬瑞辰 | 機構代碼: BE0400015 | 機構種類: BE | 地址全址: 桃園市楊梅區紅梅里校前路32巷25-1號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982-985298 | 機構負責人姓名: 馬瑞辰 | 機構代碼: BE0400020 | 機構種類: BE | 地址全址: 桃園市平鎮區北勢里莒光路1號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23928851 | 機構負責人姓名: 馬瑞辰 | 機構代碼: BE0100011 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大同區大龍街38號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 923700444 | 機構負責人姓名: 馬瑞辰 | 機構代碼: BE0100042 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市信義區崇德街63巷26號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28210269 | 機構負責人姓名: 馬瑞辰 | 機構代碼: BE0100034 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市北投區實踐街48巷3號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982-985298 | 機構負責人姓名: 馬瑞辰 | 機構代碼: BE0400029 | 機構種類: BE | 地址全址: 桃園市楊梅區光華里新興街125巷42號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23928851 | 機構負責人姓名: 馬瑞辰 | 機構代碼: BE0100012 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大同區重慶北路3段278-2號6樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0982-985298 | 機構負責人姓名: 馬瑞辰 | 機構代碼: BE0400015 | 機構種類: BE | 地址全址: 桃園市楊梅區紅梅里校前路32巷25-1號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2018/06/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0982-985298 | 機構負責人姓名: 馬瑞辰 | 機構代碼: BE0400015 | 機構種類: BE | 地址全址: 桃園市楊梅區紅梅里校前路32巷25-1號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982-985298 | 機構負責人姓名: 馬瑞辰 | 機構代碼: BE0400020 | 機構種類: BE | 地址全址: 桃園市平鎮區北勢里莒光路1號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23928851 | 機構負責人姓名: 馬瑞辰 | 機構代碼: BE0100011 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大同區大龍街38號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 923700444 | 機構負責人姓名: 馬瑞辰 | 機構代碼: BE0100042 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市信義區崇德街63巷26號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-28210269 | 機構負責人姓名: 馬瑞辰 | 機構代碼: BE0100034 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市北投區實踐街48巷3號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0982-985298 | 機構負責人姓名: 馬瑞辰 | 機構代碼: BE0400029 | 機構種類: BE | 地址全址: 桃園市楊梅區光華里新興街125巷42號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-23928851 | 機構負責人姓名: 馬瑞辰 | 機構代碼: BE0100012 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺北市大同區重慶北路3段278-2號6樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 馬瑞辰 ... ]
名稱 元瀧建設開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 元瀧建設開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
元瀧建設開發股份有限公司 臺北市大安區敦化南路1段225號地下2層之10 | 蕭祥玲 | 84708465 | 核准設立 |
元瀧建設開發股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段225號地下2層之10 | 負責人: 蕭祥玲 | 統編: 84708465 | 核准設立 |
姓名 馬瑞辰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 馬瑞辰)
萬泰實業有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段225號地下2樓之10 | 負責人: 馬瑞辰 | 統編: 42850806 | 核准設立 |
樂活社會企業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段306號2樓 | 負責人: 馬瑞辰 | 統編: 52554939 | 核准設立 |
鑫元資產管理有限公司 登記地址: 臺北市大安區信義路4段306號2樓 | 負責人: 馬瑞辰 | 統編: 52880596 | 核准設立 |
鑫元國際投資股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路1段225號地下2層之10 | 負責人: 馬瑞辰 | 統編: 82796266 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 乾坤報關包裝有限公司 | 統一編號: 00668778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 中央報關行有限公司 | 統一編號: 00669122 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 穩隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00669256 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1700000 | 所代表法人: | 允明企業有限公司 | 統一編號: 00670198 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 滙豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00670423 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 飛箭船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00670649 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
|